变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 殷海* 执行董事 2 殷海* 经理 3 魏雪峰 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 殷海* 执行董事 2 殷海* 经理 3 魏雪冬 监事 | 2020-09-01 |
董事 经理 监事 | 魏雪峰,殷海* | 殷海*,魏雪冬 | 2020-09-01 |
董事 经理 监事 | 魏雪峰, [新增]
殷海* | 魏雪冬, [退出]
殷海* | 2020-09-01 |
董事 经理 监事 | 殷海 执行董事;
殷海 经理;
魏雪峰 监事 [新增] | 殷海 执行董事;
殷海 经理;
魏雪冬 监事 [退出] | 2020-09-01 |
法定代表人 | 殷海 | 殷海 | 2020-09-01 |
董事 经理 监事 | 殷海* 执行董事
殷海* 经理
魏雪峰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 殷海* 执行董事
殷海* 经理
魏雪冬 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-01 |
投资人 | 殷海 自然人股东
魏雪峰 自然人股东 [新增] | 殷海 自然人股东
魏雪冬 自然人股东 [退出] | 2020-09-01 |
营业期限 | 50 | - | 2020-09-01 |
经营范围 | 计算机软、硬件开发;销售计算机软、硬件及外围设备、电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、办公用品、建筑材料;网络技术服务;通讯技术服务;市场调查;教育信息咨询(中介除外);组织国内文化交流活动(演出除外);电子信息技术咨询;经济信息咨询;物业管理;广告设计、制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 计算机软、硬件开发;销售计算机软、硬件及外围设备、电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、办公用品、建筑材料、眼镜;网络技术服务;通讯技术服务;市场调查;教育信息咨询(中介除外);组织国内文化交流活动(演出除外);电子信息技术咨询;广告设计、制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-09-01 |
董事 经理 监事 | 魏雪冬,殷海* | 许建民,殷海* | 2017-07-07 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 殷海* 执行董事 2 殷海* 经理 3 魏雪冬 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 殷海* 执行董事 2 殷海* 总经理 3 许建民 监事 | 2017-07-07 |
董事 经理 监事 | 殷海 执行董事;
殷海 经理;
魏雪冬 监事 [新增] | 殷海 执行董事;
殷海 总经理;
许建民 监事 [退出] | 2017-07-07 |
董事 经理 监事 | 魏雪冬, [新增]
殷海* | 许建民, [退出]
殷海* | 2017-07-07 |
董事 经理 监事 | 殷海* 执行董事
殷海* 经理
魏雪冬 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 殷海* 执行董事
殷海* 总经理
许建民 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-07 |
投资人 | 殷海 自然人股东
魏雪冬 自然人股东 [新增] | 殷海 自然人股东
许建民 自然人股东 [退出] | 2017-07-07 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 殷海* 执行董事 2 殷海* 总经理 3 许建民 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 殷海* 总经理 2 殷海* 监事 3 阚文成 监事 | 2013-10-11 |
董事 经理 监事 | 殷海 执行董事;
殷海 总经理;
许建民 监事 [新增] | 殷海 总经理;
殷海 监事;
阚文成 监事 [退出] | 2013-10-11 |
董事 经理 监事 | 殷海* 执行董事
殷海* 总经理
许建民 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 殷海* 总经理
阚文成 监事 [退出]
殷海* 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-10-11 |
投资人 | 殷海 35 自然人股东
许建民 15 自然人股东 [新增] | 殷海 35 自然人股东
阚文成 15 自然人股东 [退出] | 2013-10-11 |
经营范围 | 计算机软、硬件开发;销售计算机软、硬件及外围设备、电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、办公用品、建筑材料、眼镜;网络技术服务;通讯技术服务;市场调查;教育信息咨询(中介除外);组织国内文化交流活动(演出除外);电子信息技术咨询;广告设计、制作。未取得专项许可的项目除外。 | 计算机软、硬件开发;销售计算机软、硬件及外围设备、电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、办公用品、建筑材料;技术服务;市场调查;教育信息咨询(中介除外);组织国内文化交流活动(演出除外);电子信息技术咨询;广告设计、代理、发布、制作。未取得专项许可的项目除外。 | 2013-10-11 |
投资人 | 殷海,35,自然人股东; 许建民,15,自然人股东; | 殷海,35,自然人股东; 阚文成,15,自然人股东; | 2013-10-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 许建民,监事; | 阚文成,监事; | 2013-10-11 |
经营范围 | 计算机软、硬件开发;销售计算机软、硬件及外围设备、电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、办公用品、建筑材料;技术服务;市场调查;教育信息咨询(中介除外);组织国内文化交流活动(演出除外);电子信息技术咨询;广告设计、代理、发布、制作。未取得专项许可的项目除外。 | 计算机软、硬件开发;销售计算机软、硬件及外围设备、电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、化工产品及原料(不含危险化学品、一类易制毒化学品)、建筑材料;网络技术服务;市场调查;教育信息咨询(中介除外);组织国内文化交流活动(演出除外);电子信息技术咨询。未取得专项许可的项目除外。 | 2013-07-18 |