朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司,原属于东风朝阳朝柴动力有限公司旗下分公司,成立于2001年,坐落于被称为世界上第一只鸟起飞和第一朵花绽开之地的辽西古城--朝阳。
我公司是柴油机总成、发电机组等产品专业生产加工的公司,主要生产销售朝柴4100、朝柴4102、朝柴4102BZ、朝柴6102BZ、朝柴QD32、朝柴4D47发动机总成。公司本着质量优、价格低的经营理念,不断拓展,且均有完善的售后服务。同时相应的配件供应齐全。 朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
联系方式
- 公司地址:
- 朝阳市龙城区竹林路五段9号 -
- 固定电话:
- (0421)3811168 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朝阳市科丰公司
- 经理手机:
- 134****0066 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 254564146@QQ.COM
- 邮政编码:
- 122000
- 传真号码:
- 0421-3811168
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 254564146@QQ.COM |
座机号码 | 0421-3811168 |
手机号码 | 159****2650 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司 |
简称: | 科丰汽车技术服务 |
主要经营产品: | 柴油机及备件; 发电机组; 柴油发动机 |
经营范围: | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;发电机组制造、销售;柴油发动机制造、销售;冷库租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 211300004016175 |
发证机关: | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 生产加工 |
成立时间: | 2001年07月16日 |
职员人数: | 51人 |
注册资本: | 人民币96万元 (万元) |
所属分类: | 发动机总成公司 » 龙城区发动机总成公司 |
所属城市: | 朝阳企业网 » 龙城区 |
顺企编码: | 21186090 |
朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘文和 | 70% | 人民币67.48万元 |
胡国芝 | 30% | 人民币28.92万元 |
朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;发电机组制造、销售;柴油发动机制造、销售;冷库租赁。 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;发电机组制造、销售。(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营;取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营) | 2014-06-18 |
经营范围变更 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;发电机组制造、销售;柴油发动机制造、销售;冷库租赁。 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;发电机组制造、销售。(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营;取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营) | 2014-06-17 |
经营范围变更 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;发电机组制造、销售。(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营;取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营) | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、载货汽车销售;柴油机技术咨询服务;大型货车维修(有效期至2013年12月26日);发电机组制造、销售。(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营;取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营) | 2013-01-23 |
投资人信息变更 | 1胡国芝;2刘文和; | 1刘文和; | 2013-01-23 |
高级管理人员备案 | 胡国芝监事 [新增] 刘文和执行董事 刘文和经理 | 刘文和执行董事 刘文和经理 杨永德监事 [退出] | 2013-01-23 |
投资人变更 | 胡国芝; [新增] 刘文和; | 刘文和; | 2013-01-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1胡国芝;2刘文和; | 1刘文和; | 2013-01-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1胡国芝监事;2刘文和执行董事;3刘文和经理; | 1刘文和执行董事;2刘文和经理;3杨永德监事; | 2013-01-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-01-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘文和; | 1东风朝阳思益有限责任公司;2刘文和; | 2009-08-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘文和执行董事;2刘文和经理;3杨永德监事; | 1刘文和经理;2刘文和执行董事;3易立新监事;4杨永德监事; | 2009-08-24 |
投资人信息变更 | 1刘文和; | 1东风朝阳思益有限责任公司;2刘文和; | 2009-08-24 |
高级管理人员备案 | 刘文和执行董事 刘文和经理 杨永德监事 | 刘文和经理 刘文和执行董事 易立新监事 [退出] 杨永德监事 | 2009-08-24 |
投资人变更 | 刘文和; | 东风朝阳思益有限责任公司; [退出] 刘文和; | 2009-08-24 |
投资人变更 | 1东风朝阳思益有限责任公司;2刘文和; | 1刘玉香;2东风朝阳思益有限责任公司;3李波涌;4李士静;5刘文和;6马欣;7马兴波;8孙春风;9王少刚;10窦君艳;11张亮;12王伟;13王岩;14吴大力;15辛志永;16徐长利;17杨海龙;18杨寄春;19袁国强;20张福国;21张秀军;22赵有春;23林峰;24刘欣;25陈晓辉;26董平;27杜立军;28高伟;29侯义杰;30金玉芝; | 2008-04-17 |
负责人变更 | 刘文和 | 战全瑞 | 2008-04-17 |
投资人信息变更 | 1东风朝阳思益有限责任公司;2刘文和; | 1陈晓辉;2东风朝阳思益有限责任公司;3董平;4杜立军;5高伟;6侯义杰;7金玉芝;8李波涌;9李士静;10林峰;11刘文和;12刘欣;13刘玉香;14马欣;15马兴波;16孙春风;17王少刚;18王伟;19王岩;20吴大力;21辛志永;22徐长利;23杨海龙;24杨寄春;25袁国强;26张福国;27张亮;28张秀军;29赵有春;30窦君艳; | 2008-04-17 |
高级管理人员备案 | 刘文和经理 刘文和执行董事 易立新监事 杨永德监事 [新增] | 易立新监事 常晓辉董事 [退出] 侯义杰董事 [退出] 刘玉香监事 [退出] 王少刚董事 [退出] 刘文和总经理 张亮董事 [退出] 赵有春监事 [退出] 王建平董事 [退出] 战全瑞董事长 [退出] | 2008-04-17 |
投资人变更 | 东风朝阳思益有限责任公司; 刘文和; | 刘玉香; [退出] 东风朝阳思益有限责任公司; 李波涌; [退出] 李士静; [退出] 刘文和; 马欣; [退出] 马兴波; [退出] 孙春风; [退出] 王少刚; [退出] 窦君艳; [退出] 张亮; [退出] 王伟; [退出] 王岩; [退出] 吴大力; [退出] 辛志永; [退出] 徐长利; [退出] 杨海龙; [退出] 杨寄春; [退出] 袁国强; [退出] 张福国; [退出] 张秀军; [退出] 赵有春; [退出] 林峰; [退出] 刘欣; [退出] 陈晓辉; [退出] 董平; [退出] 杜立军; [退出] 高伟; [退出] 侯义杰; [退出] 金玉芝; [退出] | 2008-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘文和经理;2刘文和执行董事;3易立新监事;4杨永德监事; | 1易立新监事;2常晓辉董事;3侯义杰董事;4刘玉香监事;5王少刚董事;6刘文和总经理;7张亮董事;8赵有春监事;9王建平董事;10战全瑞董事长; | 2008-04-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘玉香;2东风朝阳思益有限责任公司;3李波涌;4李士静;5刘文和;6马欣;7马兴波;8孙春风;9王少刚;10窦君艳;11张亮;12王伟;13王岩;14吴大力;15辛志永;16徐长利;17杨海龙;18杨寄春;19袁国强;20张福国;21张秀军;22赵有春;23林峰;24刘欣;25陈晓辉;26董平;27杜立军;28高伟;29侯义杰;30金玉芝; | 1东风朝阳柴油机公司;2刘玉香;3马欣;4马兴波;5孙春风;6王少刚;7赵有春;8窦君艳;9王伟;10王岩;11吴大力;12辛志永;13徐长利;14杨海龙;15杨寄春;16袁国强;17张福国;18张亮;19张秀军;20林峰;21刘文和;22刘欣;23陈晓辉;24董平;25杜立军;26高伟;27侯义杰;28金玉芝;29李波涌;30李士静; | 2007-04-20 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司 | 朝阳市科丰汽车技术服务有限公司 | 2007-04-20 |
经营范围变更 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、汽车(不含九座以下乘用车)销售;柴油机技术咨询服务;汽车总成修理(一类二级);发电机组制造、销售。(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营;取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营。) | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、汽车(不含小轿车)销售;柴油机技术咨询服务;汽车总成修理(一类二级)(凭有效许可证经营)。 | 2007-04-20 |
投资人信息变更 | 1陈晓辉;2东风朝阳思益有限责任公司;3董平;4杜立军;5高伟;6侯义杰;7金玉芝;8李波涌;9李士静;10林峰;11刘文和;12刘欣;13刘玉香;14马欣;15马兴波;16孙春风;17王少刚;18王伟;19王岩;20吴大力;21辛志永;22徐长利;23杨海龙;24杨寄春;25袁国强;26张福国;27张亮;28张秀军;29赵有春;30窦君艳; | 1陈晓辉;2东风朝阳柴油机公司;3董平;4杜立军;5高伟;6侯义杰;7金玉芝;8李波涌;9李士静;10林峰;11刘文和;12刘欣;13刘玉香;14马欣;15马兴波;16孙春风;17王少刚;18王伟;19王岩;20吴大力;21辛志永;22徐长利;23杨海龙;24杨寄春;25袁国强;26张福国;27张亮;28张秀军;29赵有春;30窦君艳; | 2007-04-20 |
投资人变更 | 刘玉香; 东风朝阳思益有限责任公司; [新增] 李波涌; 李士静; 刘文和; 马欣; 马兴波; 孙春风; 王少刚; 窦君艳; 张亮; 王伟; 王岩; 吴大力; 辛志永; 徐长利; 杨海龙; 杨寄春; 袁国强; 张福国; 张秀军; 赵有春; 林峰; 刘欣; 陈晓辉; 董平; 杜立军; 高伟; 侯义杰; 金玉芝; | 东风朝阳柴油机公司; [退出] 刘玉香; 马欣; 马兴波; 孙春风; 王少刚; 赵有春; 窦君艳; 王伟; 王岩; 吴大力; 辛志永; 徐长利; 杨海龙; 杨寄春; 袁国强; 张福国; 张亮; 张秀军; 林峰; 刘文和; 刘欣; 陈晓辉; 董平; 杜立军; 高伟; 侯义杰; 金玉芝; 李波涌; 李士静; | 2007-04-20 |
经营范围变更 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、汽车(不含小轿车)销售;柴油机技术咨询服务;汽车总成修理(一类二级)(凭有效许可证经营)。 | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、汽车(不含小轿车)销售。 | 2005-08-29 |
投资人变更 | 东风朝阳柴油机公司; 刘玉香; 马欣; 马兴波; 孙春风; 王少刚; 赵有春; 窦君艳; 王伟; 王岩; 吴大力; 辛志永; 徐长利; 杨海龙; 杨寄春; 袁国强; 张福国; 张亮; 张秀军; 林峰; 刘文和; 刘欣; 陈晓辉; 董平; 杜立军; 高伟; 侯义杰; 金玉芝; 李波涌; 李士静; | 李波涌; 东风朝阳柴油机公司; 刘文和; 刘玉香; 马欣; 马兴波; 孙春风; 赵有春; 窦君艳; 王伟; 王岩; 吴大力; 辛志永; 徐长利; 杨海龙; 杨寄春; 袁国强; 张福国; 张亮; 张秀军; 林峰; 刘欣; 王少刚; 陈晓辉; 董平; 杜立军; 高伟; 侯义杰; 金玉芝; 李士静; | 2005-08-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1东风朝阳柴油机公司;2刘玉香;3马欣;4马兴波;5孙春风;6王少刚;7赵有春;8窦君艳;9王伟;10王岩;11吴大力;12辛志永;13徐长利;14杨海龙;15杨寄春;16袁国强;17张福国;18张亮;19张秀军;20林峰;21刘文和;22刘欣;23陈晓辉;24董平;25杜立军;26高伟;27侯义杰;28金玉芝;29李波涌;30李士静; | 1李波涌;2东风朝阳柴油机公司;3刘文和;4刘玉香;5马欣;6马兴波;7孙春风;8赵有春;9窦君艳;10王伟;11王岩;12吴大力;13辛志永;14徐长利;15杨海龙;16杨寄春;17袁国强;18张福国;19张亮;20张秀军;21林峰;22刘欣;23王少刚;24陈晓辉;25董平;26杜立军;27高伟;28侯义杰;29金玉芝;30李士静; | 2005-08-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 汽车柴油机改装;柴油机及配件、汽车(不含小轿车)销售。 | 汽车柴油机改装、技术咨询;汽车销售。 | 2005-06-30 |
实收资本变更 | 96.4 | 100 | 2005-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1易立新监事;2常晓辉董事;3侯义杰董事;4刘玉香监事;5王少刚董事;6刘文和总经理;7张亮董事;8赵有春监事;9王建平董事;10战全瑞董事长; | 1吕健负责人; | 2005-06-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 96.4 | 100 | 2005-06-30 |
名称变更 | 朝阳市科丰汽车技术服务有限公司 | 朝阳市科丰汽车技术服务中心 | 2005-06-30 |
投资人信息变更 | 1陈晓辉;2东风朝阳柴油机公司;3董平;4杜立军;5高伟;6侯义杰;7金玉芝;8李波涌;9李士静;10林峰;11刘文和;12刘欣;13刘玉香;14马欣;15马兴波;16孙春风;17王少刚;18王伟;19王岩;20吴大力;21辛志永;22徐长利;23杨海龙;24杨寄春;25袁国强;26张福国;27张亮;28张秀军;29赵有春;30窦君艳; | 1东风朝阳柴油机公司; | 2005-06-30 |
负责人变更 | 战全瑞 | 吕健 | 2005-06-30 |
投资人变更 | 1李波涌;2东风朝阳柴油机公司;3刘文和;4刘玉香;5马欣;6马兴波;7孙春风;8赵有春;9窦君艳;10王伟;11王岩;12吴大力;13辛志永;14徐长利;15杨海龙;16杨寄春;17袁国强;18张福国;19张亮;20张秀军;21林峰;22刘欣;23王少刚;24陈晓辉;25董平;26杜立军;27高伟;28侯义杰;29金玉芝;30李士静; | 1东风朝阳柴油机公司; | 2005-06-30 |
注册资本变更 | 96.4( - 3.6% ) | 100 | 2005-06-30 |
投资人变更 | 李波涌; [新增] 东风朝阳柴油机公司; 刘文和; [新增] 刘玉香; [新增] 马欣; [新增] 马兴波; [新增] 孙春风; [新增] 赵有春; [新增] 窦君艳; [新增] 王伟; [新增] 王岩; [新增] 吴大力; [新增] 辛志永; [新增] 徐长利; [新增] 杨海龙; [新增] 杨寄春; [新增] 袁国强; [新增] 张福国; [新增] 张亮; [新增] 张秀军; [新增] 林峰; [新增] 刘欣; [新增] 王少刚; [新增] 陈晓辉; [新增] 董平; [新增] 杜立军; [新增] 高伟; [新增] 侯义杰; [新增] 金玉芝; [新增] 李士静; [新增] | 东风朝阳柴油机公司; | 2005-06-30 |
高级管理人员备案 | 易立新监事 [新增] 常晓辉董事 [新增] 侯义杰董事 [新增] 刘玉香监事 [新增] 王少刚董事 [新增] 刘文和总经理 [新增] 张亮董事 [新增] 赵有春监事 [新增] 王建平董事 [新增] 战全瑞董事长 [新增] | 吕健负责人 [退出] | 2005-06-30 |
实收资本变更 | 96.4( - 3.6% ) | 100 | 2005-06-30 |
朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
胡国芝 | 监事 |
刘文和 | 经理 |
刘文和 | 执行董事 |
胡国芝 | 监事 |
刘文和 | 经理 |
刘文和 | 执行董事 |
本页是 [朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司] 在顺企网朝阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关发动机总成公司