变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 乐泽亚,董事
李嘉龙,董事长兼经理
刘璐,董事
潘兹珠,监事 | 王坚,董事
李嘉龙,董事长兼经理
刘璐,董事
潘兹珠,监事 | 2021-04-30 |
股东备案 | 乐泽亚,董事; [新增]
李嘉龙,董事长兼经理;
刘璐,董事;
潘兹珠,监事 | 王坚,董事; [退出]
李嘉龙,董事长兼经理;
刘璐,董事;
潘兹珠,监事 | 2021-04-30 |
高级管理人员备案 | 王坚,董事
李嘉龙,董事长兼经理
潘兹珠,监事
刘璐,董事 | 王坚,董事
李嘉龙,董事长兼经理
熊文,董事
潘兹珠,监事 | 2021-03-24 |
股东备案 | 王坚,董事;
李嘉龙,董事长兼经理;
潘兹珠,监事;
刘璐,董事 [新增] | 王坚,董事;
李嘉龙,董事长兼经理;
熊文,董事; [退出]
潘兹珠,监事 | 2021-03-24 |
高级管理人员备案 | 王坚,董事
李嘉龙,董事长兼经理
熊文,董事
潘兹珠,监事 | 李嘉龙,董事兼经理
熊文,董事
梁国平,董事长
潘兹珠,监事 | 2020-07-22 |
法定代表人变更 | 李嘉龙 | 梁国平 | 2020-07-22 |
股东备案 | 王坚,董事; [新增]
李嘉龙,董事长兼经理;
熊文,董事;
潘兹珠,监事 | 李嘉龙,董事兼经理;
熊文,董事;
梁国平,董事长; [退出]
潘兹珠,监事 | 2020-07-22 |
高级管理人员备案 | 李嘉龙,董事,经理 [新增]
梁国平,董事长
潘兹珠,董事
俞炎树,监事 [新增] | 谷勇,董事 [退出]
康雄卿,经理 [退出]
梁国平,董事长
潘兹珠,监事
张子良,董事 [退出] | 2017-08-07 |
高级管理人员备案 | 谷勇,董事
康雄卿,经理
梁国平,董事长
潘兹珠,监事
张子良,董事 [新增] | 谷勇,董事
康雄卿,经理
梁国平,董事长
林戈,董事 [退出]
潘兹珠,监事 | 2017-08-07 |
高级管理人员备案 | 谷勇,董事 [新增]
康雄卿,经理 [新增]
梁国平,董事长
林戈,董事 [新增]
潘兹珠,监事 | 陈成兴,董事 [退出]
梁国平,董事,经理
潘兹珠,监事
钟帆,董事长 [退出] | 2017-08-07 |
负责人变更 | 梁国平 | 钟帆 | 2017-08-07 |
高级管理人员备案 | 梁国平,董事长
潘兹珠,监事
李嘉龙,董事,经理
熊文,董事 [新增] | 梁国平,董事长
潘兹珠,董事
李嘉龙,董事,经理
俞炎树,监事 [退出] | 2017-08-07 |
股东备案 | 谷勇,董事; [新增]
康雄卿,经理; [新增]
梁国平,董事长;
林戈,董事; [新增]
潘兹珠,监事 | 陈成兴,董事; [退出]
梁国平,董事,经理;
潘兹珠,监事;
钟帆,董事长 [退出] | 2017-08-07 |
股东备案 | 李嘉龙,董事,经理; [新增]
梁国平,董事长;
潘兹珠,董事;
俞炎树,监事 [新增] | 谷勇,董事; [退出]
康雄卿,经理; [退出]
梁国平,董事长;
潘兹珠,监事;
张子良,董事 [退出] | 2017-08-07 |
股东备案 | 谷勇,董事;
康雄卿,经理;
梁国平,董事长;
潘兹珠,监事;
张子良,董事 [新增] | 谷勇,董事;
康雄卿,经理;
梁国平,董事长;
林戈,董事; [退出]
潘兹珠,监事 | 2017-08-07 |
股东备案 | 梁国平,董事长;
潘兹珠,监事;
李嘉龙,董事,经理;
熊文,董事 [新增] | 梁国平,董事长;
潘兹珠,董事;
李嘉龙,董事,经理;
俞炎树,监事 [退出] | 2017-08-07 |
法定代表人 | 梁国平 | 钟帆 | 2017-08-07 |