变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市增城区新塘镇久裕村万佳五金建材装饰城A9栋A915号 | 广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔工程机械园区西区B6栋22号(不可作厂房使用) | 2021-05-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-05-12 |
经理备案 | 田升华,执行董事兼经理,选举, [新增]
曾卫清,监事,选举,是 [新增] | 曾佩柯,监事,选举, [退出]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-04-16 |
董事备案 | 田升华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
曾卫清,监事,选举, | 曾佩柯,监事,选举, [退出]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 | 2018-04-16 |
监事备案 | 田升华,执行董事兼经理,选举, [新增]
曾卫清,监事,选举,是 [新增] | 曾佩柯,监事,选举, [退出]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-04-16 |
组织机构备案 | 田升华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
曾卫清,监事,选举, [新增] | 曾佩柯,监事,选举, [退出]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-04-16 |
股东变更 | 田升华; [新增]
曾卫清; | 曾卫清; | 2018-04-16 |
监事备案 | 田升华(执行董事兼经理) [新增]
曾卫清(监事) | 曾佩柯(监事) [退出]
曾卫清(执行董事兼经理) | 2018-04-16 |
董事备案 | 田升华(执行董事兼经理) [新增]
曾卫清(监事) [新增] | 曾佩柯(监事) [退出]
曾卫清(执行董事兼经理) [退出] | 2018-04-16 |
经理备案 | 田升华(执行董事兼经理) [新增]
曾卫清(监事) | 曾佩柯(监事) [退出]
曾卫清(执行董事兼经理) | 2018-04-16 |
组织机构备案 | 田升华(执行董事兼经理) [新增]
曾卫清(监事) | 曾佩柯(监事) [退出]
曾卫清(执行董事兼经理) | 2018-04-16 |
法定代表人变更 | 田升华 | 曾卫清 | 2018-04-16 |
财务负责人 | 田升华 | 曾卫清 | 2018-04-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-04-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-04-16 |
具体经营项目申报 | 五金产品批发;五金零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;机电设备安装工程专业承包;金属制品批发;金属装饰材料零售;办公设备批发;文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;机械配件批发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;包装材料的销售; | 五金产品批发;五金零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;机电设备安装工程专业承包;金属制品批发;金属装饰材料零售;办公设备批发;文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;机械配件批发; | 2016-11-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-11-18 |
具体经营项目申报 | 五金产品批发;五金零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;机电设备安装工程专业承包;金属制品批发;金属装饰材料零售;办公设备批发;文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;机械配件批发; | 五金产品批发;五金零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;机电设备安装工程专业承包;金属制品批发;金属装饰材料零售; | 2016-11-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-11-02 |
股东变更 | 曾卫清; | 曾卫清; | 2016-11-02 |
财务负责人 | 曾卫清 | 财务负责人(变更前) | 2016-11-02 |
经理备案 | 曾佩柯,监事,选举, [新增]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谭玉国,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾卫清,监事,选举, [退出] | 2015-03-30 |
董事备案 | 曾佩柯,监事,选举, [新增]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 | 谭玉国,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾卫清,监事,选举, | 2015-03-30 |
监事备案 | 曾佩柯,监事,选举, [新增]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谭玉国,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾卫清,监事,选举, [退出] | 2015-03-30 |
组织机构备案 | 曾佩柯,监事,选举, [新增]
曾卫清,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谭玉国,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾卫清,监事,选举, [退出] | 2015-03-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-03-26 |
股东变更 | 曾卫清,001,*****2,001,0,0,0, , ; | 谭玉国,001,*****8,001,0,0,0, , ; [退出]
曾卫清,001,*****2,001,0,0,0, , ; | 2015-03-26 |
法定代表人变更 | 曾卫清 | 谭玉国 | 2015-03-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-03-26 |