变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 章程 | - | 2022-08-16 |
其他 | 刘国志等1481个自然人 13537.240600万;河源裕丰房地产开发有限公司 218.120000万;河源市城市开发投资有限公司 129.590000万;广东河源农村商业银行股份有限公司 2660万;深圳市汇鑫海实业有限公司 2650万;河源市润和农业有限公司 1860.410000万;广东聪明人集团有限公司 1860.410000万;紫金县恒福实业有限公司 1337万;河源长鸿房地产有限公司 1245.840000万;东源县坚基矿业有限公司 500万;河源市友诚香车水业有限公司 384.910000万;河源市三友农牧集团有限公司 264.150000万;广东安泰集团有限公司 128.300000万 | 刘国志等1481个自然人 13537.240600万;河源裕丰房地产开发有限公司 218.120000万;河源市城市开发投资有限公司 129.590000万;广东河源农村商业银行股份有限公司 2660万;深圳市汇鑫海实业有限公司 2650万;河源市润和农业有限公司 1860.410000万;广东聪明人集团有限公司 1860.410000万;紫金县恒福实业有限公司 1337万;河源长鸿房地产有限公司 1245.840000万;东源县坚基矿业有限公司 500万;河源市友诚香车水业有限公司 384.910000万;河源市三友农牧集团有限公司 264.150000万;广东安泰集团有限公司 128.300000万 | 2022-08-10 |
出资额变更 | 刘国志等1481个自然人 13537.240600万;
河源裕丰房地产开发有限公司 218.120000万;
河源市城市开发投资有限公司 129.590000万;
广东河源农村商业银行股份有限公司 2660万;
深圳市汇鑫海实业有限公司 2650万;
河源市润和农业有限公司 1860.410000万;
广东聪明人集团有限公司 1860.410000万;
紫金县恒福实业有限公司 1337万;
河源长鸿房地产有限公司 1245.840000万;
东源县坚基矿业有限公司 500万;
河源市友诚香车水业有限公司 384.910000万;
河源市三友农牧集团有限公司 264.150000万;
广东安泰集团有限公司 128.300000万 | 刘国志等1481个自然人 13537.240600万;
河源裕丰房地产开发有限公司 218.120000万;
河源市城市开发投资有限公司 129.590000万;
广东河源农村商业银行股份有限公司 2660万;
深圳市汇鑫海实业有限公司 2650万;
河源市润和农业有限公司 1860.410000万;
广东聪明人集团有限公司 1860.410000万;
紫金县恒福实业有限公司 1337万;
河源长鸿房地产有限公司 1245.840000万;
东源县坚基矿业有限公司 500万;
河源市友诚香车水业有限公司 384.910000万;
河源市三友农牧集团有限公司 264.150000万;
广东安泰集团有限公司 128.300000万 | 2022-08-10 |
注册资本变更 | 28130.8246万元( + 21% ) | 27579.2378万元 | 2022-08-10 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-08-10 |
- | 董事会成员发生备案 | - | 2021-01-26 |
- | 2021-01-26 | 2020-09-21 | 2021-01-26 |
- | 6621 | 6600 | 2021-01-26 |
清算组备案 | 章程 | 章程 | 2021-01-26 |
注册资本变更 | 27579.237800( + 2.99997% ) | 26775.967900 | 2021-01-26 |
股东备案 | 陈庚林,监事;
郭志兴,职工董事; [新增]
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
钟远强,董事长,职工董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事; [退出]
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
钟远强,董事长,职工董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 2021-01-26 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2021-01-26 |
高级管理人员备案 | 曹博进,董事
陈庚林,监事
黄仕锐,监事,监事长
梁志宏,监事
刘志深,董事
巫鸣凤,董事
徐笑葵,董事
曾根林,董事
张伟玲,独立董事
钟远强,董事长,职工董事 [新增]
周成长,董事
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事
陈庚林,监事
黄仕锐,监事,监事长
梁志宏,监事
刘志深,董事
丘海明,董事长,职工董事 [退出]
巫鸣凤,董事
徐笑葵,董事
曾根林,董事
张伟玲,独立董事
周成长,董事
朱东巧,独立董事 | 2020-09-21 |
负责人变更 | 钟远强 | 丘海明 | 2020-09-21 |
股东备案 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
钟远强,董事长,职工董事; [新增]
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
丘海明,董事长,职工董事; [退出]
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 2020-09-21 |
法定代表人变更 | 钟远强 | 丘海明 | 2020-09-21 |
高级管理人员备案 | 曹博进,董事
陈庚林,监事
黄仕锐,监事,监事长
梁志宏,监事
刘志深,董事
丘海明,董事长,职工董事 [新增]
巫鸣凤,董事
徐笑葵,董事
曾根林,董事
张伟玲,独立董事
周成长,董事
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事
陈庚林,监事
黄仕锐,监事,监事长
梁志宏,监事
刘志深,董事
巫鸣凤,董事
徐笑葵,董事
曾根林,董事
张伟玲,独立董事
张小华,董事长,董事 [退出]
周成长,董事
朱东巧,独立董事 | 2020-01-16 |
负责人变更 | 丘海明 | 张小华 | 2020-01-16 |
股东备案 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
丘海明,董事长,职工董事; [新增]
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
张小华,董事长,董事; [退出]
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 2020-01-16 |
法定代表人 | 丘海明 | 张小华 | 2020-01-16 |
注册资本变更 | 26775.967900( + 39.17095% ) | 19239.624600 | 2018-11-23 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-11-23 |
企业类型变更 | 1222 | 3200 | 2018-11-23 |
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他监管机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 2018-11-23 |
企业名称 | 广东和平农村商业银行股份有限公司 | 和平县农村信用合作联社 | 2018-11-23 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 集体所有制 | 2018-11-23 |
法定代表人 | 张小华 | 程德强 | 2018-02-09 |
注册资金 | 19239.624600( + 7.9905% ) | 1781634700 | 2017-12-29 |
注册资本变更 | 19239.624600( + 7.9905% ) | 1781634700 | 2017-12-29 |
注册资金 | 1781634700( + 7.98978% ) | 16497.890000 | 2017-01-06 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-01-06 |
注册资本变更 | 1781634700( + 7.98978% ) | 16497.890000 | 2017-01-06 |
章程备案 | 章程 | - | 2016-06-24 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构和其他监管机构批准的其他业务。 | 2016-06-24 |
注册资金 | 16497.890000( + 9.98593% ) | 15000 | 2015-12-08 |
注册资本变更 | 16497.890000( + 9.98593% ) | 15000 | 2015-12-08 |
经济性质 | 其他企业(股份合作制) | 集体所有制 | 2014-03-21 |
注册资金 | 15000( + 172.97543% ) | 5495 | 2014-03-21 |
股东备案 | 法人股股东14人; [新增]
原资格股待核查; [新增]
自然人股1405人 [新增] | 待核查股;广东华怡集团有限公司等15户股东;黄曼风等1364位自然人股东 [退出] | 2014-03-21 |
行业代码变更 | 7 | 2 | 2014-03-21 |
股东备案 | 投资者发生备案 [新增] | - | 2014-03-21 |
注册资本变更 | 15000( + 172.97543% ) | 5495 | 2014-03-21 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构和其他监管机构批准的其他业务。 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | 2014-03-21 |
注册资金 | 5495( - 352424% ) | 8457 | 2014-03-18 |
注册资本变更 | 5495( - 352424% ) | 8457 | 2014-03-18 |
股东备案 | 待核查股;广东华怡集团有限公司等15户股东;黄曼风等1364位自然人股东 [新增] | 广东华怡集团等13户股东; [退出]
黄汉越等3891位股东 [退出] | 2014-03-18 |
股东备案 | 投资者发生备案 [新增] | - | 2014-03-18 |
股东备案 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
钟远强,董事长,职工董事; [新增]
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
丘海明,董事长,职工董事; [退出]
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | |
注册资本变更 | 28130.8246万元( + 21% ) | 27579.2378万元 | |
企业类型变更 | 1222 | 3200 | |
经济性质 | 其他企业(股份合作制) | 集体所有制 | |
经营范围变更 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他监管机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | |
注册资本 | 26775.967900( + 39.17095% ) | 19239.624600 | |
注册资本 | 1781634700( + 7.98978% ) | 16497.890000 | |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构和其他监管机构批准的其他业务。 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | |
注册资本变更 | 16497.890000( + 9.98593% ) | 15000 | |
注册资本变更 | 1781634700( + 7.98978% ) | 16497.890000 | |
股东备案 | 法人股股东14人; [新增]
原资格股待核查; [新增]
自然人股1405人 [新增] | 待核查股;广东华怡集团有限公司等15户股东;黄曼风等1364位自然人股东 [退出] | |
注册资本变更 | 15000( + 172.97543% ) | 5495 | |
出资额变更 | 刘国志等1481个自然人 13537.240600万;
河源裕丰房地产开发有限公司 218.120000万;
河源市城市开发投资有限公司 129.590000万;
广东河源农村商业银行股份有限公司 2660万;
深圳市汇鑫海实业有限公司 2650万;
河源市润和农业有限公司 1860.410000万;
广东聪明人集团有限公司 1860.410000万;
紫金县恒福实业有限公司 1337万;
河源长鸿房地产有限公司 1245.840000万;
东源县坚基矿业有限公司 500万;
河源市友诚香车水业有限公司 384.910000万;
河源市三友农牧集团有限公司 264.150000万;
广东安泰集团有限公司 128.300000万 | 刘国志等1481个自然人 13537.240600万;
河源裕丰房地产开发有限公司 218.120000万;
河源市城市开发投资有限公司 129.590000万;
广东河源农村商业银行股份有限公司 2660万;
深圳市汇鑫海实业有限公司 2650万;
河源市润和农业有限公司 1860.410000万;
广东聪明人集团有限公司 1860.410000万;
紫金县恒福实业有限公司 1337万;
河源长鸿房地产有限公司 1245.840000万;
东源县坚基矿业有限公司 500万;
河源市友诚香车水业有限公司 384.910000万;
河源市三友农牧集团有限公司 264.150000万;
广东安泰集团有限公司 128.300000万 | |
股东备案 | 陈庚林,监事;
郭志兴,职工董事; [新增]
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
钟远强,董事长,职工董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事; [退出]
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
钟远强,董事长,职工董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | |
注册资本 | 16497.890000( + 9.98593% ) | 15000 | |
注册资本 | 15000( + 172.97543% ) | 5495 | |
行业代码变更 | 7 | 2 | |
章程备案 | 章程 | 章程 | |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构和其他监管机构批准的其他业务。 | |
注册资本变更 | 27579.237800( + 2.99997% ) | 26775.967900 | |
注册资本变更 | 19239.624600( + 7.9905% ) | 1781634700 | |
注册资本变更 | 5495( - 352424% ) | 8457 | |
股东备案 | 投资者发生备案 [新增] | - | |
注册资本 | 19239.624600( + 7.9905% ) | 1781634700 | |
股东备案 | 待核查股;广东华怡集团有限公司等15户股东;黄曼风等1364位自然人股东 [新增] | 广东华怡集团等13户股东; [退出]
黄汉越等3891位股东 [退出] | |
章程备案 | 章程 | - | |
法定代表人变更 | 丘海明 | 张小华 | |
法定代表人变更 | 张小华 | 程德强 | |
股东备案 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
丘海明,董事长,职工董事; [新增]
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | 曹博进,董事;
陈庚林,监事;
黄仕锐,监事,监事长;
梁志宏,监事;
刘志深,董事;
巫鸣凤,董事;
徐笑葵,董事;
曾根林,董事;
张伟玲,独立董事;
张小华,董事长,董事; [退出]
周成长,董事;
朱东巧,独立董事 | |
注册资本变更 | 26775.967900( + 39.17095% ) | 19239.624600 | |
注册资本 | 5495( - 352424% ) | 8457 | |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 集体所有制 | |
企业名称 | 广东和平农村商业银行股份有限公司 | 和平县农村信用合作联社 | |
法定代表人变更 | 钟远强 | 丘海明 | |