变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
出资比例备案 | 姓名: 席光霞; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 谭伟; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 代世海; 出资额: **万; 百分比: **.*%;
姓名: 席光霞; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 郑银美; 出资额: **万; 百分比: *.*%; | 2020-04-21 |
投资人备案 | 姓名: 席光霞; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 谭伟; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 席光霞; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 代世海; 出资额: **万; 百分比: **.*%; [退出]
姓名: 郑银美; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [退出] | 2020-04-21 |
经营范围变更 | 一般项目:竹制品销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;家具销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 竹制品、竹炭制品、竹纤维制品、纺织品、工艺品、五金配件、消防器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 席光霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 谭伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 郑银美; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 姓名: 代世海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 席光霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 郑银美; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2020-04-21 |
经营范围变更 | 竹制品、竹炭制品、竹纤维制品、纺织品、工艺品、五金配件、消防器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 竹制品、竹炭制品、竹纤维制品、纺织品、工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-03-13 |
经营范围变更 | 竹制品、竹炭制品、竹纤维制品、纺织品、工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 竹炭制品、竹纤维制品、纺织品、工艺品销售。 | 2018-06-21 |
注册资本变更 | *** | ** | 2018-06-21 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********566269 | 注册号:********组织机构代码证:******** | 2017-07-05 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-07-05 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:代世海;
现联络员固定电话:*******;
现联络员移动电话:********* ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:曹军军;
现财务负责人固定电话:*******;
现财务负责人移动电话:*********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:曹军;
原联络员固定电话:*******;
原联络员移动电话:********* ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:********;
原财务负责人姓名:曹军;
原财务负责人固定电话:*******;
原财务负责人移动电话:*********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-07-05 |
营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2017-08-16 | 2017-07-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 代世海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2012-01-17 |
投资人备案 | 姓名: 郑银美; 出资额: *.*; 百分比: *.*%
姓名: 代世海; 出资额: *.*; 百分比: **.*% [新增]
姓名: 席光霞; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 郑银美; 出资额: *.*; 百分比: *.*%
姓名: 李泽志; 出资额: *.*; 百分比: **.*% [退出]
姓名: 董先红; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 席光霞; 出资额: *.*; 百分比: **% | 2012-01-17 |
组织机构变更 | 姓名: 代世海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2012-01-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑银美; 出资额: 1.7; 百分比: 8.5%姓名: 代世海; 出资额: 3.9; 百分比: 19.5%姓名: 席光霞; 出资额: 14.4; 百分比: 72% | 姓名: 郑银美; 出资额: 1.7; 百分比: 8.5%
姓名: 李泽志; 出资额: 3.9; 百分比: 19.5%
姓名: 董先红; 出资额: 6; 百分比: 30%
姓名: 席光霞; 出资额: 8.4; 百分比: 42%
| 2012-01-17 |
组织机构变更 | 姓名: 代世海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2012-01-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 安吉国际竹艺商贸城(塘浦工业园区)B3幢3-21号; 邮政编码: 313300; 电话: ******、********;住所所在行政区划:递铺镇 | 住所: 安吉县递铺镇浦源大道538、540号; 邮政编码: 313300; 电话: ******、********;住所所在行政区划:递铺镇 | 2011-10-31 |
住所变更 | 住所: 安吉国际竹艺商贸城(塘浦工业园区)B*幢*-**号
邮政编码: ******
电话: *******、********
住所所在行政区划:递铺镇 | 住所: 安吉县递铺镇浦源大道***、***号
邮政编码: ******
电话: *******、********
住所所在行政区划:递铺镇 | 2011-10-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王莉莹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 2011-08-03 |
投资人备案 | 姓名: 郑银美; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [新增]
姓名: 李泽志; 出资额: *.*; 百分比: **.*%
姓名: 董先红; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 席光霞; 出资额: *.*; 百分比: **% | 姓名: 王莉莹; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [退出]
姓名: 李泽志; 出资额: *.*; 百分比: **.*%
姓名: 董先红; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 席光霞; 出资额: *.*; 百分比: **% | 2011-08-03 |
组织机构变更 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王莉莹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 2011-08-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑银美; 出资额: 1.7; 百分比: 8.5%姓名: 李泽志; 出资额: 3.9; 百分比: 19.5%姓名: 董先红; 出资额: 6; 百分比: 30%姓名: 席光霞; 出资额: 8.4; 百分比: 42% | 姓名: 王莉莹; 出资额: 1.7; 百分比: 8.5%
姓名: 李泽志; 出资额: 3.9; 百分比: 19.5%
姓名: 董先红; 出资额: 6; 百分比: 30%
姓名: 席光霞; 出资额: 8.4; 百分比: 42%
| 2011-08-03 |
组织机构变更 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑银美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王莉莹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
| 2011-08-03 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 安吉县递铺镇浦源大道538、540号; 邮政编码: 313300; 电话: ******、********;住所所在行政区划:递铺镇 | 住所: 安吉县递铺镇石佛路331-337号; 邮政编码: 313300; 电话: ******、********;住所所在行政区划:递铺镇 | 2011-02-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 席光霞 | 刘水根 | 2011-02-14 |
行业代码变更 | 行业代码:6399 | 行业代码:2040 | 2011-02-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王莉莹; 出资额: 1.7; 百分比: 8.5%姓名: 李泽志; 出资额: 3.9; 百分比: 19.5%姓名: 董先红; 出资额: 6; 百分比: 30%姓名: 席光霞; 出资额: 8.4; 百分比: 42% | 姓名: 刘培林; 出资额: 4; 百分比: 20%
姓名: 刘水根; 出资额: 16; 百分比: 80%
| 2011-02-14 |
组织机构变更 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王莉莹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 刘水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 邱锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-02-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王莉莹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 刘水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]
姓名: 邱锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-02-14 |
投资人备案 | 姓名: 王莉莹; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [新增]
姓名: 李泽志; 出资额: *.*; 百分比: **.*% [新增]
姓名: 董先红; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 席光霞; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 刘培林; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 刘水根; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2011-02-14 |
住所变更 | 住所: 安吉县递铺镇浦源大道***、***号
邮政编码: ******
电话: *******、********
住所所在行政区划:递铺镇 | 住所: 安吉县递铺镇石佛路***-***号
邮政编码: ******
电话: *******、********
住所所在行政区划:递铺镇 | 2011-02-14 |
组织机构变更 | 姓名: 董先红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王莉莹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 席光霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 刘水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]
姓名: 邱锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-02-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 竹碳制品、竹纤维制品、纺织品、工艺品销售。 | 一般经营项目: 竹碳制品加工、竹纤维制品包装,销售。(说明:经营范围中涉及许可证的项目凭证经营) | 2011-02-14 |
行业代码变更 | 行业代码:6399 | 行业代码:2040 | 2011-02-14 |
投资人备案 | 姓名: 刘培林; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 刘水根; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 邱锦; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 刘水根; 出资额: **; 百分比: **% | 2008-07-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘培林; 出资额: 4; 百分比: 20%姓名: 刘水根; 出资额: 16; 百分比: 80% | 姓名: 邱锦; 出资额: 4; 百分比: 20%
姓名: 刘水根; 出资额: 16; 百分比: 80%
| 2008-07-23 |