变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | *********** | ******* | 2018-03-30 |
法定代表人变更 | 李满年 | 李满年 | 2018-03-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2018-03-30 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2017-11-04 | 2018-03-30 |
章程备案 | - | - | 2018-03-30 |
出资方式备案 | - | - | 2018-03-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李满年; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 吴诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李满年; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-03-30 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | 住房公积金缴存登记 | 2018-03-30 |
出资比例备案 | 姓名: 李满年; 出资额: **万; 百分比: ***% | 姓名: 吴诚; 出资额: **.*万; 百分比: **%
姓名: 李满年; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 罗毅; 出资额: **.*万; 百分比: **% | 2018-03-30 |
出资日期备案 | 姓名: 李满年; 出资日期: | 姓名: 吴诚; 出资日期:
姓名: 李满年; 出资日期:
姓名: 罗毅; 出资日期: | 2018-03-30 |
投资人备案 | 姓名: 李满年; 出资额: **万; 百分比: ***% | 姓名: 吴诚; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]
姓名: 罗毅; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]
姓名: 李满年; 出资额: **万; 百分比: **% | 2018-03-30 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-11-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:邹建珍;
现联络员固定电话:*******;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:李满年;
现财务负责人固定电话:*******;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:邹建珍;
原联络员固定电话:*******;
原联络员移动电话:******** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:********;
原财务负责人姓名:李满年;
原财务负责人固定电话:*******;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-11-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********354429 | 注册号:********62881组织机构代码证:******** | 2017-11-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 罗毅; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 吴诚; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 李满年; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 李满年; 出资额: 25; 百分比: 50%
姓名: 朱海平; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2014-05-08 |
| 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 吴诚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-05-08 |
组织机构变更 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 吴诚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 吴诚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-05-08 |
投资人备案 | 姓名: 罗毅; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 吴诚; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 李满年; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 李满年; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 朱海平; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2014-05-08 |
组织机构变更 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 吴诚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-05-03 |
组织机构变更 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-05-03 |
营业期限变更 | 营业期限: 2002/11/05 至 2017/11/04 | 营业期限: 2002/11/05 至 2012/11/04 | 2012-05-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李满年 | 卢培茹 | 2012-05-03 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002/11/05 至 2017/11/04 | 营业期限: 2002/11/05 至 2012/11/04
| 2012-05-03 |
| 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-05-03 |
组织机构变更 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-05-03 |
行业代码变更 | 行业代码:1711 | 行业代码:1700 | 2011-03-15 |
| 注册号: ********62881 | 注册号: ********979 | 2011-03-15 |
变更注册号 | 注册号: ********62881 | 注册号: ********979 | 2011-03-15 |
行业代码变更 | 行业代码:1711 | 行业代码:1700 | 2011-03-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理
姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 经理
姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2006-05-26 |
法定代表人变更 | 卢培茹 | 李满年 | 2006-05-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 经理姓名: 卢培茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 李满年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 朱海平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2006-05-26 |