变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):阮小梅 证件号码:*** 监事:黄燕平 证件号码:*** 董事:林玉民 证件号码:*** 经理:林玉民 证件号码:*** 监事:林富其 证件号码:*** 董事:卢秀华 证件号码:*** 董事:陈龙华 证件号码:*** 监事:黄志强 证件号码:*** 董事:王利根 证件号码:*** | 董事长(法定代表人):曹文健 证件号码:*** 监事:黄燕平 证件号码:*** 董事:林玉民 证件号码:*** 经理:林玉民 证件号码:*** 监事:林富其 证件号码:*** 董事:卢秀华 证件号码:*** 董事:陈龙华 证件号码:*** 监事:黄志强 证件号码:*** 董事:王利根 证件号码:*** | 2022-07-04 |
法定代表人 | 阮小梅 | 曹文健 | 2022-07-04 |
董监事高管备案 | 监事:黄燕平 证件号码:*** 董事:林玉民 证件号码:*** 董事长(法定代表人):曹文健 证件号码:*** 经理:林玉民 证件号码:*** 监事:林富其 证件号码:*** 董事:卢秀华 证件号码:*** 董事:陈龙华 证件号码:*** 监事:黄志强 证件号码:*** 董事:王利根 证件号码:*** | 监事:黄福珍 证件号码:*** 董事:林玉民 证件号码:*** 董事长(法定代表人):曹文健 证件号码:*** 经理:林玉民 证件号码:*** 监事:林富其 证件号码:*** 董事:卢秀华 证件号码:*** 董事:陈龙华 证件号码:*** 监事:黄志强 证件号码:*** 董事:王利根 证件号码:*** | 2022-05-25 |
主要成员 | 林玉民 陈龙华 王利根 卢秀华 曹文健 [新增] | 黄炜 陈龙华 苏权峰 曹文健 林玉民 [退出] | 2021-09-28 |
主要成员 | 林玉民 [新增] | 无 | 2021-09-28 |
经理备案 | 林玉民 [新增] | 无 | 2021-09-28 |
法定代表人变更 | 曹文健 | 黄炜 | 2021-09-28 |
董事备案 | 林玉民
陈龙华
王利根 [新增]
卢秀华 [新增]
曹文健 | 黄炜 [退出]
陈龙华
苏权峰 [退出]
曹文健
林玉民 | 2021-09-28 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-09-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 漳平市赤水镇企业管理中心;
福建省龙岩市水利电力工程有限公司; [名称变更]
龙岩市水利投资发展有限公司; | 漳平市赤水镇企业管理中心;
福建省龙岩市水利电力工程处;
龙岩市水利投资发展有限公司; | 2021-09-28 |
住所变更 | 漳平市赤水镇岭兜村下角4-1号 | 漳平市赤水镇 | 2021-09-28 |
章程备案 | 2021-09-16新章程 | 旧章程 | 2021-09-28 |
主要成员 | 黄福珍 黄志强 林富其 [新增] | 李冠云 刘作铨 黄福珍 [退出] | 2018-06-25 |
主要成员 | 曹文健 黄炜 苏权峰 陈龙华 林玉民 [新增] | 曹文健 刘正国 张益民 姜翠连 林玉民 [退出] | 2018-06-25 |
法定代表人变更 | 黄炜 | 张益民 | 2018-06-25 |
董事备案 | 曹文健
黄炜 [新增]
苏权峰 [新增]
陈龙华 [新增]
林玉民 | 曹文健
刘正国 [退出]
张益民 [退出]
姜翠连 [退出]
林玉民 | 2018-06-25 |
监事备案 | 黄福珍
黄志强 [新增]
林富其 [新增] | 李冠云 [退出]
刘作铨 [退出]
黄福珍 | 2018-06-25 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-07-18 |
主要成员 | 张益民 曹文健 姜翠连 刘正国 林玉民 [新增] | 饶敏敏 杨长德 林玉民 刘尚玲 赖东琳 [退出] | 2014-10-23 |
董事备案 | 张益民 [新增]
曹文健 [新增]
姜翠连 [新增]
刘正国 [新增]
林玉民 | 饶敏敏 [退出]
杨长德 [退出]
林玉民
刘尚玲 [退出]
赖东琳 [退出] | 2014-10-23 |
法定代表人变更 | 张益民 | 饶敏敏 | 2014-10-23 |
董事备案 | 张益民 曹文健 姜翠连 刘正国 林玉民 | 饶敏敏 杨长德 林玉民 刘尚玲 赖东琳 | 2014-10-23 |
投资人(股权)变更 | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码********* 证照号码:******; | 2014-05-07 |
章程备案 | 2014-05-07股东变更 | | 2014-05-07 |
出资情况 | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码:*****4;
福建省龙岩市水利电力工程处 证照号码:*****;
龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:*****; | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码:*****4;
龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:*****; | 2014-05-07 |
投资人变更 | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码:************;
福建省龙岩市水利电力工程处 证照号码:***************; [新增]
龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:***************; | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码:************;
龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:***************; | 2014-05-07 |
章程备案 | 2014-05-07股东变更 | - | 2014-05-07 |
投资人变更 | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 漳平市赤水镇企业管理中心 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2014-05-07 |
- | 董事长 饶敏敏 董事 赖东琳 刘尚玲 杨长德 林玉民 监事召集人 李冠云 监事 刘作铨 黄福珍 | 董事长 李东炫 董事 叶冬密 游美华 邱丰茂 陈大金 监事召集人 邱文兴 监事 张永青 郑春佳 | 2012-09-07 |
- | 727737595" target="_blank">龙岩市水利投资发展有限公司 405万元 出资方式 货币 漳平市赤水镇企业管理中心 45万元 出资方式 货币 | 陈大金 90万元 出资方式 货币 李东炫 160.650000万元 出资方式 货币 267791830" target="_blank">龙岩市国有资产管理中心 64.350000万元 出资方式 货币 苏水成 22.500000万元 出资方式 货币 邱文兴 45万元 出资方式 货币 叶冬密 22.500000万元 出资方式 货币 漳平市赤水镇企业管理中心 45万元 出资方式 货币 | 2012-09-07 |
- | 饶敏敏 | 李东炫 | 2012-09-07 |
- | *********日新章程 | 备案前内容 旧章程 | 2012-09-07 |
- | 陈大金 90万元 出资方式 货币 李东炫 160.650000万元 出资方式 货币 267791830" target="_blank">龙岩市国有资产管理中心 64.350000万元 出资方式 货币 苏水成 22.500000万元 出资方式 货币 邱文兴 45万元 出资方式 货币 叶冬密 22.500000万元 出资方式 货币 漳平市赤水镇企业管理中心 45万元 出资方式 货币 | 陈大金 90万元 出资方式 货币 李东炫 160.650000万元 出资方式 货币 3098288082" target="_blank">龙岩市水利工作站 64.350000万元 出资方式 货币 苏水成 22.500000万元 出资方式 货币 邱文兴 45万元 出资方式 货币 叶冬密 22.500000万元 出资方式 货币 漳平市赤水镇企业管理中心 45万元 出资方式 货币 | 2011-02-17 |
- | 董事长 李东炫 董事 叶冬密 游美华 邱丰茂 陈大金 监事召集人 邱文兴 监事 张永青 郑春佳 | 董事长 李东炫 董事 包可斌 叶冬密 邱丰茂 陈大金 监事召集人 邱文兴 监事 陈美源 郑春佳 | 2011-02-17 |
- | 龙岩市水利工作站 64.350000万元 出资方式 货币 4315487174" target="_blank">漳平市赤水镇企业管理中心 45万元 出资方式 货币 李东炫 160.650000万元 出资方式 货币 邱文兴 45万元 出资方式 货币 陈大金 90万元 出资方式 货币 叶冬密 22.500000万元 出资方式 货币 苏水成 22.500000万元 出资方式 货币 | 龙岩市水利工作站 64.350000万元 出资方式 货币 漳平市赤水镇经济委员会 45万元 出资方式 货币 236880542" target="_blank">漳平市亿力佳能开发有限责任公司 340.650000万元 出资方式 货币 | 2009-04-01 |
- | 董事长 李东炫 ; 董事 包可斌 叶冬密邱丰茂陈大金; 监事 邱文兴 陈美源郑春佳; | 董事长 李东炫 ; 董事 包可斌 叶冬密 王新民 邱丰茂 ; 监事 郑红卫 陈美源 郑春佳 ; | 2009-04-01 |
- | 董事长 李东炫 ; 副董事长 邱丰茂 ; 监事 陈美源 郑春佳郑红卫; 董事 包可斌 叶冬密王新民; | 董事长 李东炫 ; 副董事长 邱丰茂 ; 监事 陈美源 郑春佳 郑红卫 ; 董事 包可斌 蔡斌 王新民 ; | 2007-05-10 |
- | 龙岩市水利工作站 64.35万元 漳平市赤水镇经济委员会 45万元 36880542" target="_blank">漳平市亿力佳能开发有限责任公司 340.65万元 | 龙岩市水利工作站 64.35万元 05691045" target="_blank">厦门九鹏投资股份有限公司 340.65万元 漳平市赤水镇经济委员会 45万元 | 2005-10-19 |
- | 董事长 李东炫;董事 蔡斌、王新民、包可斌、邱丰茂;监事 郑红卫、陈美源、郑春佳。 | 董事长 林唐龙;董事 罗志伟、韩政、谢美仙、张奇东、包可斌、邱丰茂;监事 徐初良、陈美源、章文雄。 | 2005-10-19 |
- | 李东炫 | 林唐龙 | 2005-10-19 |
- | 董事长 林唐龙;董事 罗志伟、韩政、谢美仙、张奇东、包可斌、邱丰茂;监事 徐初良、陈美源、章文雄。 | 董事长 郑建章;董事 邱丰茂、罗志伟、蒋国清、韩政、包可斌、苏永德;监事 章文雄、徐初良、陈美源。 | 2004-11-16 |
- | ********** | ********** | 2001-12-25 |
- | 姓名 赖志良; 性别 男; 职务 董事; 住所 龙岩市新罗区南城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 刘建新; 性别 男; 职务 监事; 住所 漳平市菁城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 黄寿群; 性别 男; 职务 董事; 住所 漳平市菁城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 王 耀 斌; 性别 男; 证件名称 身份证; 证件号码 ; 电话 ; 住所 漳平市; 产生方式 选举; 任聘单位 | 姓名 曾 寿 林; 性别 男; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 电话 ; 住所 龙岩市南城登高中路*号; 产生方式 选举; 任聘单位 | 2000-05-24 |
- | 姓名 卢国勋; 性别 男; 职务 董事; 住所 漳平市新桥镇; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | - | 姓名 王耀茂; 性别 男; 职务 董事; 住所 龙岩市; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | 2000-05-24 |
- | 姓名 林玉民; 性别 男; 职务 董事; 住所 龙岩市新罗区南城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 许瑞清; 性别 男; 职务 总经理; 住所 漳平市菁城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 聘用 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 颜建华; 性别 男; 职务 监事; 住所 漳平市赤水镇; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 李安春; 性别 男; 职务 董事; 住所 龙岩市新罗区中城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 姓名 巫秋贵; 性别 男; 职务 副董事长; 住所 漳平市菁城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 王 耀 斌 | 王 耀 斌 | 2000-05-24 |
- | - | 姓名 曾寿林; 性别 男; 职务 董事长; 住所 龙岩市; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | 2000-05-24 |
- | 姓名 王耀斌; 性别 男; 职务 董事长; 住所 龙岩市新罗区南城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | - | 姓名 刘寿南; 性别 男; 职务 副董事长; 住所 同上; 证件名称 身份证; 证件号码 ; 产生方式 选举 | 2000-05-24 |
- | 姓名 王 耀 斌; 性别 男; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 电话 ; 住所 漳平市; 产生方式 选举; 任聘单位 | 姓名 王 耀 斌; 性别 男; 证件名称 身份证; 证件号码 ; 电话 ; 住所 漳平市; 产生方式 选举; 任聘单位 | 2000-05-24 |
- | 姓名 杨小汀; 性别 男; 职务 监事; 住所 龙岩市新罗区中城; 证件名称 身份证; 证件号码 ***************; 产生方式 选举 | - | 2000-05-24 |
- | 王 耀 斌 | 曾 寿 林 | 2000-05-24 |
- | 450 | 930 | 1996-10-25 |