福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司,办公室地址位于享誉海内外的客家发祥地和客家人聚集地之一的龙岩,登高东路189号,我公司主要提供一般经营项目:水力发电;电力技术咨询服务
联系方式
- 公司地址:
- 登高东路189号 -
- 固定电话:
- (0597)2307009 未核实,仅供参考
- 经理:
- 马承佳
- 邮政编码:
- 364000
- 地区编码:
- 350800
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | fjlywax@vip.163.com |
座机号码 | 0597-5306718 |
座机号码 | 0597-5306705 |
相关产品
工商信息和基本资料
福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
福建华电电力工程有限公司 | 41.5% | 人民币1660.0万元 |
龙岩市水利投资发展有限公司 | 24.78% | 人民币991.0万元 |
龙岩市新罗水电建设发展有限公司 | 24.35% | 人民币974.0万元 |
福建省投资开发集团有限责任公司 | 9.38% | 人民币375.0万元 |
福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-10-19 |
认缴出资额备案 | 福建华电电力工程有限公司:1659.600000万元 龙岩市水利投资发展有限公司:991.200000万元 龙岩市新罗水电建设发展有限公司:973.600000万元 福建省投资开发集团有限责任公司:375.600000万元 | 福建华电电力工程有限公司:1660万元 龙岩市水利投资发展有限公司:991万元 龙岩市新罗水电建设发展有限公司:974万元 福建省投资开发集团有限责任公司:375万元 | 2022-10-19 |
董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):陈斌杰 证件号码:*** 董事:谢彬 证件号码:*** 董事:杨炳良 证件号码:*** 副董事长:阮小梅 证件号码:*** 董事:纪力雯 证件号码:*** 副董事长:邱丽莉 证件号码:*** 董事:吴云童 证件号码:*** 总经理:陈斌杰 证件号码:*** 监事:江勇 证件号码:*** 监事:王恺 证件号码:*** 监事:饶晓东 证件号码:*** 监事:王华英 证件号码:*** 监事:林志震(职工代表) 证件号码:*** 监事:苏广毅 证件号码:*** 董事:马书田 证件号码:*** 董事:陈晶华 证件号码:*** | 董事长(法定代表人):陈斌杰 证件号码:*** 董事:谢彬 证件号码:*** 董事:杨炳良 证件号码:*** 副董事长:黄炜 证件号码:*** 董事:纪力雯 证件号码:*** 副董事长:邱丽莉 证件号码:*** 董事:吴云童 证件号码:*** 总经理:陈斌杰 证件号码:*** 监事:江勇 证件号码:*** 监事:王恺 证件号码:*** 监事:饶晓东 证件号码:*** 监事:王华英 证件号码:*** 监事:林志震(职工代表) 证件号码:*** 监事:苏广毅 证件号码:*** 董事:马书田 证件号码:*** 董事:黄立芹 证件号码:*** | 2022-09-14 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-09-14 |
主要成员 | 陈斌杰 杨炳良 马书田 黄立芹 邱丽莉 吴云童 纪力雯 黄炜 谢彬 [新增] | 黄炜 庄文星(职工代表) 谢彬 纪力雯 卢相国 邱丽莉 夏曙光 陈斌杰 马书田 [退出] | 2021-10-28 |
主要成员 | 王恺 江勇 饶晓东 苏广毅 王华英 林志震(职工代表) [新增] | 林志震(职工代表) 王恺 饶晓东 王华英 林建国(职工代表) 曾兴宗(监事会主席) [退出] | 2021-10-28 |
监事备案 | 王恺 江勇 [新增] 饶晓东 苏广毅 [新增] 王华英 林志震(职工代表) | 林志震(职工代表) 王恺 饶晓东 王华英 林建国(职工代表) [退出] 曾兴宗(监事会主席) [退出] | 2021-10-28 |
董事备案 | 陈斌杰 杨炳良 [新增] 马书田 黄立芹 [新增] 邱丽莉 吴云童 [新增] 纪力雯 黄炜 谢彬 | 黄炜 庄文星(职工代表) [退出] 谢彬 纪力雯 卢相国 [退出] 邱丽莉 夏曙光 [退出] 陈斌杰 马书田 | 2021-10-28 |
主要成员 | 陈斌杰 [新增] | 温兴禄 [退出] | 2021-01-29 |
主要成员 | 陈斌杰 夏曙光 卢相国 谢彬 黄炜 庄文星(职工代表) 马书田 纪力雯 邱丽莉 [新增] | 马书田 温兴禄 谢彬 邱丽莉 卢相国 夏曙光 庄文星(职工代表) 纪力雯 黄炜 [退出] | 2021-01-29 |
经理备案 | 陈斌杰 [新增] | 温兴禄 [退出] | 2021-01-29 |
法定代表人变更 | 陈斌杰 | 温兴禄 | 2021-01-29 |
董事备案 | 陈斌杰 [新增] 夏曙光 卢相国 谢彬 黄炜 庄文星(职工代表) 马书田 纪力雯 邱丽莉 | 马书田 温兴禄 [退出] 谢彬 邱丽莉 卢相国 夏曙光 庄文星(职工代表) 纪力雯 黄炜 | 2021-01-29 |
主要成员 | 夏曙光 庄文星(职工代表) 黄炜 谢彬 温兴禄 马书田 邱丽莉 纪力雯 卢相国 [新增] | 王世勋 王锋 陈斌杰(职工代表) 邱丽莉 谢彬 温兴禄 卢相国 黄志强 黄炜 [退出] | 2020-10-27 |
主要成员 | 王恺 曾兴宗(监事会主席) 林志震(职工代表) 饶晓东 王华英 林建国(职工代表) [新增] | 林东生(监事会主席) 周天行 袁松荣 林建国(职工代表) 阮小梅 林志震(职工代表) [退出] | 2020-10-27 |
董事备案 | 夏曙光 [新增] 庄文星(职工代表) [新增] 黄炜 谢彬 温兴禄 马书田 [新增] 邱丽莉 纪力雯 [新增] 卢相国 | 王世勋 [退出] 王锋 [退出] 陈斌杰(职工代表) [退出] 邱丽莉 谢彬 温兴禄 卢相国 黄志强 [退出] 黄炜 | 2020-10-27 |
监事备案 | 王恺 [新增] 曾兴宗(监事会主席) [新增] 林志震(职工代表) 饶晓东 [新增] 王华英 [新增] 林建国(职工代表) | 林东生(监事会主席) [退出] 周天行 [退出] 袁松荣 [退出] 林建国(职工代表) 阮小梅 [退出] 林志震(职工代表) | 2020-10-27 |
主要成员 | 王锋 温兴禄 邱丽莉 黄志强 陈斌杰(职工代表) 黄炜 王世勋 谢彬 卢相国 [新增] | 庄文星(职工代表) 王锋 黄志强 王世勋 谢彬 邱丽莉 卢相国 温兴禄 黄炜 [退出] | 2019-11-07 |
主要成员 | 阮小梅 袁松荣 林建国(职工代表) 林东生(监事会主席) 林志震(职工代表) 周天行 [新增] | 阮小梅 周天行 袁松荣 林东生(监事会主席) 陈斌杰(职工代表) 苏广毅(职工代表) [退出] | 2019-11-07 |
监事备案 | 阮小梅 袁松荣 林建国(职工代表) [新增] 林东生(监事会主席) 林志震(职工代表) [新增] 周天行 | 阮小梅 周天行 袁松荣 林东生(监事会主席) 陈斌杰(职工代表) [退出] 苏广毅(职工代表) [退出] | 2019-11-07 |
联络员备案 | 张永方 | 罗大宁 | 2019-11-07 |
董事备案 | 王锋 温兴禄 邱丽莉 黄志强 陈斌杰(职工代表) [新增] 黄炜 王世勋 谢彬 卢相国 | 庄文星(职工代表) [退出] 王锋 黄志强 王世勋 谢彬 邱丽莉 卢相国 温兴禄 黄炜 | 2019-11-07 |
主要成员 | 黄炜 卢相国 庄文星(职工代表) 王锋 谢彬 温兴禄 黄志强 王世勋 邱丽莉 [新增] | 庄文星(职工代表) 黄炜 卢相国 王锋 谢彬 王世勋 黄志强 温兴禄 邱丽莉 [退出] | 2018-10-15 |
董事备案 | 黄炜 卢相国 庄文星(职工代表) 王锋 谢彬 温兴禄 黄志强 王世勋 邱丽莉 | 庄文星(职工代表) 黄炜 卢相国 王锋 谢彬 王世勋 黄志强 温兴禄 邱丽莉 | 2018-10-15 |
法定代表人变更 | 温兴禄 | 王世勋 | 2018-10-15 |
主要成员 | 温兴禄 [新增] | 杨东华 [退出] | 2018-08-31 |
主要成员 | 卢相国 谢彬 王世勋 庄文星(职工代表) 王锋 温兴禄 黄志强 黄炜 邱丽莉 [新增] | 谢彬 李启福 庄文星(职工代表) 欧文龙 邱丽莉 王世勋 温兴禄 陈炳达 王锋 [退出] | 2018-08-31 |
主要成员 | 林东生(监事会主席) 陈斌杰(职工代表) 袁松荣 周天行 苏广毅(职工代表) 阮小梅 [新增] | 王松涛 陈伟华 邱国强 林长征(职工代表) 郭升金(职工代表) 纪长久(监事会主席) [退出] | 2018-08-31 |
经理备案 | 温兴禄 [新增] | 杨东华 [退出] | 2018-08-31 |
监事备案 | 林东生(监事会主席) [新增] 陈斌杰(职工代表) [新增] 袁松荣 [新增] 周天行 [新增] 苏广毅(职工代表) [新增] 阮小梅 [新增] | 王松涛 [退出] 陈伟华 [退出] 邱国强 [退出] 林长征(职工代表) [退出] 郭升金(职工代表) [退出] 纪长久(监事会主席) [退出] | 2018-08-31 |
董事备案 | 卢相国 [新增] 谢彬 王世勋 庄文星(职工代表) 王锋 温兴禄 黄志强 [新增] 黄炜 [新增] 邱丽莉 | 谢彬 李启福 [退出] 庄文星(职工代表) 欧文龙 [退出] 邱丽莉 王世勋 温兴禄 陈炳达 [退出] 王锋 | 2018-08-31 |
出资情况 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:9***68; 龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:*****4; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****U; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:*****8X3; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:9***68; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:*****; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****63; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:*****; | 2018-02-05 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2018-02-05 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:******************; 龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:******************; [新增] 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****************U; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:******************; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:******************; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:***************; [退出] 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*************; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:***************; | 2018-02-05 |
章程修正案备案 | 2018-02-03修订章程第十一条、第十二条 | 旧章程 | 2018-02-05 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:******************; 龙岩市水利投资发展有限公司 证照号码:******************; [新增] 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****************U; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:******************; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:******************; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:***************; [退出] 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*************; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:***************; | 2018-02-04 |
章程修正案备案 | 2018-02-03修订章程第十一条、第十二条 | 旧章程 | 2018-02-04 |
主要成员 | 谢彬 欧文龙 庄文星(职工代表) 王世勋 李启福 温兴禄 陈炳达 邱丽莉 王锋 [新增] | 杨东华 李超生 林秋明 陈瑞兴 何贤生 林承标 庄文星(职工代表) 许进 李启福 [退出] | 2018-01-18 |
董事备案 | 谢彬 [新增] 欧文龙 [新增] 庄文星(职工代表) 王世勋 [新增] 李启福 温兴禄 [新增] 陈炳达 [新增] 邱丽莉 [新增] 王锋 [新增] | 杨东华 [退出] 李超生 [退出] 林秋明 [退出] 陈瑞兴 [退出] 何贤生 [退出] 林承标 [退出] 庄文星(职工代表) 许进 [退出] 李启福 | 2018-01-18 |
法定代表人变更 | 王世勋 | 陈瑞兴 | 2018-01-18 |
董事备案 | 谢彬 [新增] 欧文龙 [新增] 庄文星(职工代表) 王世勋 [新增] 李启福 温兴禄 [新增] 陈炳达 [新增] 邱丽莉 [新增] 王锋 [新增] | 杨东华 [退出] 李超生 [退出] 林秋明 [退出] 陈瑞兴 [退出] 何贤生 [退出] 林承标 [退出] 庄文星(职工代表) 许进 [退出] 李启福 | 2018-01-17 |
法定代表人变更 | 王世勋 | 陈瑞兴 | 2018-01-17 |
章程备案 | 2017-10-23新章程 | 旧章程 | 2017-10-31 |
章程备案 | 2017-10-23新章程 | 旧章程 | 2017-10-30 |
出资情况 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:9***68; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:*****; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****63; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:*****; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:*****; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:*****; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****63; 龙岩万业投资有限公司 证照号码:*****07; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:*****; | 2017-06-29 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:******************; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:***************; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*************; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:***************; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:***************; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:***************; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****63; 龙岩万业投资有限公司 证照号码:*************; [退出] 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:***************; | 2017-06-29 |
名称变更 | 福建华电万安能源有限公司 | 福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司 | 2017-06-29 |
章程修正案备案 | 2017-06-21章程修正案 | 旧章程 | 2017-06-29 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 福建华电电力工程有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-06-29 |
联络员备案 | 罗大宁 | 黄阿燕 | 2017-06-29 |
联络员备案 | 罗大宁 | 黄阿燕 | 2017-06-28 |
名称变更 | 福建华电万安能源有限公司 | 福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司 | 2017-06-28 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:******************; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:***************; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*************; 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:***************; | 福建华电电力工程有限公司 证照号码:***************; 龙岩工贸发展集团有限公司 证照号码:***************; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 证照号码:*****63; 龙岩万业投资有限公司 证照号码:*************; [退出] 福建省投资开发集团有限责任公司 证照号码:***************; | 2017-06-28 |
章程修正案备案 | 2017-06-21章程修正案 | 旧章程 | 2017-06-28 |
章程修正案备案 | 2017-02-15章程修正案(第六条) | 旧章程 | 2017-02-21 |
经营范围变更 | 水力发电;购电、售电、供电、配电;需求侧管理、合同能源管理、综合节能和用电咨询服务、电力技术咨询服务;对配电网投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:水力发电;电力技术咨询服务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2017-02-21 |
章程修正案备案 | 2017-02-15章程修正案(第六条) | 旧章程 | 2017-02-20 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-08-25 |
增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 2016-08-25 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-08-24 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-09-15 |
主要成员 | 纪长久(监事会主席) 王松涛 邱国强 陈伟华 郭升金(职工代表) 林长征(职工代表) [新增] | 林长征(职工代表) 王松涛 纪长久(监事会主席) 张晓秋 邱国强 黄勇(职工代表) [退出] | 2014-06-12 |
主要成员 | 何贤生 林秋明 许进 陈瑞兴 杨东华 庄文星(职工代表) 林承标 李启福 李超生 [新增] | 李启福 许进 陈瑞兴 张明 杨东华 林承标 李超生 庄文星(职工代表) 林秋明 [退出] | 2014-06-12 |
董事备案 | 何贤生 [新增] 林秋明 许进 陈瑞兴 杨东华 庄文星(职工代表) 林承标 李启福 李超生 | 李启福 许进 陈瑞兴 张明 [退出] 杨东华 林承标 李超生 庄文星(职工代表) 林秋明 | 2014-06-12 |
监事备案 | 纪长久(监事会主席) 王松涛 邱国强 陈伟华 [新增] 郭升金(职工代表) [新增] 林长征(职工代表) | 林长征(职工代表) 王松涛 纪长久(监事会主席) 张晓秋 [退出] 邱国强 黄勇(职工代表) [退出] | 2014-06-12 |
董事备案 | 李启福 许进 陈瑞兴 张明 杨东华 林承标 李超生 庄文星(职工代表) 林秋明 | 何贤生 林秋明 许进 陈瑞兴 杨东华 庄文星(职工代表) 林承标 李启福 李超生 | 2014-06-12 |
监事备案 | 林长征(职工代表) 王松涛 纪长久(监事会主席) 张晓秋 邱国强 黄勇(职工代表) | 纪长久(监事会主席) 王松涛 邱国强 陈伟华 郭升金(职工代表) 林长征(职工代表) | 2014-06-12 |
监事备案 | 纪长久(监事会主席) 王松涛 邱国强 陈伟华 [新增] 郭升金(职工代表) [新增] 林长征(职工代表) | 林长征(职工代表) 王松涛 纪长久(监事会主席) 张晓秋 [退出] 邱国强 黄勇(职工代表) [退出] | 2014-06-11 |
经理备案 | 杨东华 [新增] | 邓杰 [退出] | 2013-09-22 |
章程备案 | 2013-06-22新章程。 | - | 2013-09-22 |
监事备案 | 纪长久(监事会主席) [新增] 张晓秋 [新增] 邱国强 [新增] 王松涛 [新增] 林长征(职工代表) [新增] 黄勇(职工代表) | 黄勇 林茂绩 [退出] 林文胜 [退出] 苏菊龙 [退出] 陈怀容 [退出] 许娜 [退出] | 2013-09-22 |
董事备案 | 许进 陈瑞兴 林承标 [新增] 李启福 [新增] 李超生 [新增] 林秋明 [新增] 张明 [新增] 庄文星(职工代表) [新增] 杨东华 [新增] | 张翔华 [退出] 翁水深 [退出] 饶良鑫 [退出] 郭生波 [退出] 闻珺 [退出] 陈瑞兴 卞世平 [退出] 邓杰 [退出] 许进 | 2013-09-22 |
投资人变更 | 福建华电电力工程有限公司 出资 1054万人民币; 龙岩工贸发展集团有限公司 出资 991万人民币; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 出资 974万人民币; 龙岩万业投资有限公司 出资 606万人民币; 福建省投资开发集团有限责任公司 出资 375万人民币; [新增] | 福建华电电力工程有限公司 出资 1054万人民币; 福建中闽能源投资有限责任公司 出资 375万人民币; [退出] 龙岩工贸发展集团有限公司 出资 991万人民币; 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 出资 974万人民币; 龙岩万业投资有限公司 出资 606万人民币; | 2013-09-22 |
- | 福建华电电力工程有限公司 1054万元 出资方式 货币 福建中闽能源投资有限责任公司 375万元 出资方式 货币 龙岩工贸发展集团有限公司 991万元 出资方式 货币 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974万元 出资方式 货币 龙岩万业投资有限公司 606万元 出资方式 货币 | 福建华电投资有限公司 1054万元 出资方式 货币 福建省龙岩市国有资产投资经营有限公司 991万元 出资方式 货币 福建中闽能源投资有限责任公司 375万元 出资方式 货币 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974万元 出资方式 货币 龙岩万业投资有限公司 606万元 出资方式 货币 | 2010-05-28 |
- | 董事长 陈瑞兴 副董事长 许进 饶良鑫 董事 闻珺 邓杰 郭生波 翁水深 卞世平 张翔华 监事 林茂绩 许娜 苏菊龙 黄勇 陈怀容 林文胜 总经理 邓杰 | 董事长 陈瑞兴 副董事长 许进 饶良鑫 董事 王坊坤 邓杰 郭生波 翁水深 卞世平 张翔华 监事 林茂绩 许娜 苏菊龙 黄勇 陈怀容 林文胜 总经理 邓杰 | 2009-10-26 |
- | 福建华电投资有限公司 1054万元 出资方式 货币 福建省龙岩市国有资产投资经营有限公司 991万元 出资方式 货币 福建中闽能源投资有限责任公司 375万元 出资方式 货币 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974万元 出资方式 货币 龙岩万业投资有限公司 606万元 出资方式 货币 | 龙岩万业投资有限公司 606万元 出资方式 货币 福建华电投资有限公司 1054万元 出资方式 货币 福建省龙岩市国有资产投资经营有限公司 991万元 出资方式 货币 福建中闽能源开发公司 375万元 出资方式 货币 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974万元 出资方式 货币 | 2009-10-26 |
- | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 水力发电;电力技术咨询服务。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 水力发电;电力设备检修。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2009-10-26 |
- | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 水力发电;电力设备检修。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 水力发电;电力设备检修。 许可经营项目 限制性用语 | 2008-09-03 |
- | 陈瑞兴 | 邓平强 | 2008-09-03 |
- | 董事长 陈瑞兴 ; 副董事长 饶良鑫 许进; 总经理 邓杰 ; 监事 陈怀容 黄勇林茂绩林文胜苏菊龙许娜; 董事 卞世平 郭生波王坊坤翁水深邓杰张翔华; | 董事长 邓平强 ; 副董事长 饶良鑫 ; 总经理 邓杰 ; 监事 陈怀容 廖健梅 林文胜 苏菊龙 张翔华 肖小民 许鲁才 ; 董事 卞世平 郭生波 黄德彪 王坊坤 翁水深 邓杰 ; | 2008-09-03 |
- | **********至********** | **********至********** | 2008-09-03 |
- | 董事会、经理成员 董事长 邓平强 副董事长 饶良鑫 总经理 邓杰 监事 陈怀容 廖健梅林文胜苏菊龙张翔华肖小民许鲁才 董事 卞世平 郭生波黄德彪王坊坤翁水深邓杰 | 董事会、经理成员 董事长 马承佳 副董事长 邓平强 总经理 邓杰 监事 廖健梅 林文胜 苏菊龙 翁水深 肖小民 许鲁才 董事 卞世平 郭生波 黄德彪 王坊坤 翁庆 邓杰 邓双寿 | 2005-08-12 |
- | 股东名录 法人股东 福建华电投资有限公司 ******* 福建省龙岩市国有资产投资经营有限公司 991 福建中闽能源开发公司 375 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974 龙岩万业投资有限公司 606 自然人股东 | 股东名录 法人股东 福建华电投资有限公司 ******* 福建省龙岩市人民政府 991 福建中闽能源开发公司 375 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974 龙岩万业投资有限公司 606 自然人股东 | 2005-08-12 |
- | 法定代表人 邓平强 | 法定代表人 马 承 佳 | 2005-08-12 |
- | 董事会、经理成员 董事长 马承佳 副董事长 邓平强 总经理 邓杰 监事 廖健梅 林文胜苏菊龙翁水深肖小民许鲁才 董事 卞世平 郭生波黄德彪王坊坤翁庆邓杰邓双寿 | 董事会、经理成员 | 2004-05-09 |
- | 股东名录 法人股东 福建华电投资有限公司 ******* 福建省龙岩市人民政府 991 福建中闽能源开发公司 375 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974 龙岩万业投资有限公司 606 自然人股东 | 股东名录 法人股东 福建省龙岩市人民政府 991 福建亿力电力投资有限公司 ******* 福建中闽能源开发公司 375 国投中型水电公司 606 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974 自然人股东 | 2004-05-09 |
- | 股东名录 法人股东 福建省龙岩市人民政府 991 福建亿力电力投资有限公司 ******* 福建中闽能源开发公司 375 国投中型水电公司 606 龙岩市新罗水电建设发展有限公司 974 自然人股东 | 股东名录 法人股东 福建省龙岩市人民政府 285 福建省龙岩市新罗区人民政府 280 福建亿力电力投资有限公司 303 福建中闽能源开发公司 108 国投中型水电公司 174 自然人股东 | 2003-06-12 |
- | 企业名称 福建亿力电力投资有限公司; 法定代表人 徐立; 出资额 108; 百分比 9.39; 住所 福州市; 法人性质 企业法人 | 企业名称 福建中闽能源开发公司; 法定代表人 徐立; 出资额 108; 百分比 9.39; 住所 福州市; 法人性质 企业法人 | 2001-11-30 |
- | 水力发电;电力设备检修,物业管理。 | 电力生产、销售;水电开发,电力设备检修,物业管理。 | 2000-06-23 |
- | ******* | ******* | 1999-07-20 |
福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司与俞伟龙、林家烨等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书 | 2016-10-28 | (2016)闽0802民初6382号 |
最新咨询
不锈钢管阀供应 在2015-10-15 09:26:43.000 说: :我是温州国昌流体设备有限公司的,在招标采购网上看到您发布的采购阀门的信息,您可否留下您的联系电话或者联系我好给您报价?我电话:18757754090 微信l18757754090 qq:144745360
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司] 在顺企网龙岩黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。