龙岩国贸地产有限公司,办公室地址位于享誉海内外的客家发祥地和客家人聚集地之一的龙岩,龙岩市新罗区西陂街道西陂路303号“西湖科技大厦”第十一层1105、1106室,我公司主要提供房地产开发经营。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
龙岩国贸地产有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
厦门国贸房地产有限公司 | 100% | 人民币20000万元 |
龙岩国贸地产有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):李剑峰 证件号码:*** 监事:曹国庆 证件号码:*** 董事:刘翠娥 证件号码:*** 董事:李春波 证件号码:*** 经理:李剑峰 证件号码:*** | 董事长(法定代表人):刘克军 证件号码:*** 监事:曹国庆 证件号码:*** 董事:刘翠娥 证件号码:*** 董事:李春波 证件号码:*** 总经理:刘克军 证件号码:*** | 2022-10-14 |
法定代表人 | 李剑峰 | 刘克军 | 2022-10-14 |
主要成员 | 刘翠娥 刘克军 李春波 [新增] | 李春波 罗杰平 刘克军 [退出] | 2022-05-20 |
董事备案 | 刘翠娥 [新增] 刘克军 李春波 | 李春波 罗杰平 [退出] 刘克军 | 2022-05-20 |
主要成员 | 刘克军 [新增] | 王晓琴 [退出] | 2021-10-15 |
主要成员 | 李春波 罗杰平 刘克军 [新增] | 庄联郎 林希 王晓琴 [退出] | 2021-10-15 |
主要成员 | 曹国庆 [新增] | 李盈陆 [退出] | 2021-10-15 |
监事备案 | 曹国庆 [新增] | 李盈陆 [退出] | 2021-10-15 |
董事备案 | 李春波 [新增] 罗杰平 [新增] 刘克军 [新增] | 庄联郎 [退出] 林希 [退出] 王晓琴 [退出] | 2021-10-15 |
章程备案 | 2021-10-10新章程。 | 旧章程 | 2021-10-15 |
经理备案 | 刘克军 [新增] | 王晓琴 [退出] | 2021-10-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 厦门国贸房地产有限公司; [名称变更] | 国贸地产集团有限公司; | 2021-10-15 |
法定代表人变更 | 刘克军 | 林希 | 2021-10-15 |
主要成员 | 李盈陆 [新增] | 简淑军 [退出] | 2020-07-23 |
监事备案 | 李盈陆 [新增] | 简淑军 [退出] | 2020-07-23 |
主要成员 | 林希 王晓琴 庄联郎 [新增] | 庄联郎 林希 陈敏 [退出] | 2020-06-15 |
董事备案 | 林希 王晓琴 [新增] 庄联郎 | 庄联郎 林希 陈敏 [退出] | 2020-06-15 |
主要成员 | 庄联郎 陈敏 林希 [新增] | 熊之舟 庄联郎 陈敏 [退出] | 2019-07-15 |
法定代表人变更 | 林希 | 熊之舟 | 2019-07-15 |
联络员备案 | 陈裕英 | 吴书平 | 2019-07-15 |
董事备案 | 庄联郎 陈敏 林希 [新增] | 熊之舟 [退出] 庄联郎 陈敏 | 2019-07-15 |
主要成员 | 简淑军 [新增] | 洪超平 [退出] | 2019-01-21 |
经理备案 | 王晓琴 [新增] | 邓绪杰 [退出] | 2019-01-21 |
主要成员 | 王晓琴 [新增] | 邓绪杰 [退出] | 2019-01-21 |
监事备案 | 简淑军 [新增] | 洪超平 [退出] | 2019-01-21 |
住所变更 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾中路588号国贸天琴湾1栋2梯103室 | 龙岩市新罗区西陂街道西陂路303号“西湖科技大厦”第十一层1105、1106室 | 2019-01-21 |
章程修正案备案 | 2018-12-25第五条 | 旧章程 | 2019-01-21 |
经理备案 | 邓绪杰 [新增] | 林希 [退出] | 2017-11-06 |
主要成员 | 陈敏 熊之舟 庄联郎 [新增] | 陈敏 熊之舟 朱吾 [退出] | 2017-11-06 |
主要成员 | 邓绪杰 [新增] | 林希 [退出] | 2017-11-06 |
董事备案 | 陈敏 熊之舟 庄联郎 [新增] | 陈敏 熊之舟 朱吾 [退出] | 2017-11-06 |
董事备案 | 陈敏 熊之舟 庄联郎 [新增] | 陈敏 熊之舟 朱吾 [退出] | 2017-11-05 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-04-08 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-04-07 |
信息公示联络员备案 | 吴书平 | 无 | 2015-04-08 |
信息公示联络员备案 | 吴书平 | 无 | 2015-04-07 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-08-01 |
龙岩国贸地产有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈敏 | 董事 |
熊之舟 | 董事长 |
洪超平 | 监事 |
林希 | 总经理 |
朱吾 | 董事 |
龙岩国贸地产有限公司的行政处罚
新工商中处[2015]3508021500183号 | 违反抽奖式有奖销售中的违法行为,对抽奖式的有奖销售,最高奖的金额超过五千元的行政处罚 | 龙岩市新罗区工商行政管理局 | 罚款6万元,责令立即停止违法行为 | 2015-07-06 |
本页是 [龙岩国贸地产有限公司] 在顺企网龙岩黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。