变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案变更 | 梁建平
闫俊萍 [新增]
刘德丰 | 梁建平
崔卫峰 [退出]
刘德丰 | 2018-06-26 |
期限变更变更 | 2020-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-22 |
经营范围变更变更 | 经销焦炭、精煤、原煤、铝矾土、铁矿石、铝土矿、氧化铝、生料、熟料、定型不定型耐火材料、生铁、民用建材(不含木材)及铁路发运,造地工程,土地复垦工程,土石方工程;加工破碎高钙石、铁矿石、铝土矿(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经销焦炭、精煤、原煤、铝矾土、铁矿石、铝土矿、氧化铝、生料、熟料、定型不定型耐火材料、生铁、民用建材(不含木材)及铁路发运,造地工程,土地复垦工程,土石方工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-08-03 |
联络员备案变更 | 郭宏伟 | 无 | 2016-11-04 |
高级管理人员备案变更 | 梁建平
崔卫峰
刘德丰 [新增] | 梁建平
崔卫峰 | 2016-11-04 |
经营范围变更变更 | 经销焦炭、精煤、原煤、铝矾土、铁矿石、铝土矿、氧化铝、生料、熟料、定型不定型耐火材料、生铁、民用建材(不含木材)及铁路发运,造地工程,土地复垦工程,土石方工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经销铝矾土、生料、熟料、定型不定型耐火材料、生铁、民用建材(不含木材)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-11-04 |
投资人变更变更 | 梁建平:*%; [新增] | 侯应玉:*%; [退出] | 2015-06-01 |
高级管理人员备案变更 | 崔卫峰 [新增]
梁建平 [新增] | 李建文 [退出]
侯应玉 [退出] | 2015-06-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 梁建平; | 侯应玉; | 2015-06-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 梁建平 | 侯应玉 | 2015-06-01 |
期限变更变更 | 2017-12-30 | 2015-06-01 | 2015-05-19 |
投资人变更变更 | 侯应玉;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% [新增] | 侯廷国;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% [退出] | 2014-08-19 |
其他事项备案变更 | 姓名:侯应玉;企业:;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:选举;
姓名:李建文;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举; | 姓名:侯福萍;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:任命 | 2014-08-19 |
投资人变更变更 | 侯应玉出资比例:; [新增] | 侯廷国出资比例:; [退出] | 2014-08-19 |
其他事项备案变更 | 姓名:侯应玉;企业:;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*****6;职务产生方式:选举;
姓名:李建文;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:监事;证件编号:*****4;职务产生方式:选举; | 姓名:侯福萍;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*****3;职务产生方式:任命 | 2014-08-19 |
经营范围变更变更 | 经销铝矾土、生料、熟料、定型不定型耐火材料、生铁、民用建材(不含木材)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 经销铝矾土、生料、熟料、定型不定型耐火材料、生铁、民用建材(不含木材)(法律法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可经营项目在许可有效期内经营)。***; | 2014-08-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 侯应玉 | 侯福萍 | 2014-08-19 |
其他事项备案变更 | 姓名:侯应玉;企业:;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*;职务产生方式:选举; 姓名:李建文;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:监事;证件编号:*;职务产生方式:选举; | 姓名:侯福萍;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*;职务产生方式:任命 | 2014-08-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 侯应玉;证件号码:*;实缴出资(万元):0;认缴出资(万元):50;出资比例(%):100; | 侯廷国;证件号码:*;实缴出资(万元):50;认缴出资(万元):50;出资比例(%):100; | 2014-08-19 |
其他事项备案变更 | 姓名:侯福萍;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*;职务产生方式:任命; | 姓名:李梅英;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:监事;证件编号:*;职务产生方式:任命姓名:侯廷国;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*;职务产生方式:任命 | 2014-07-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 侯廷国;证件号码:*;实缴出资(万元):50;认缴出资(万元):50;出资比例(%):100; | 无 | 2014-07-22 |
投资人变更变更 | 侯廷国;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% [新增] | 无 | 2014-07-22 |
其他事项备案变更 | 姓名:侯福萍;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:任命; | 姓名:李梅英;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:任命
姓名:侯廷国;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:任命 | 2014-07-22 |
负责人变更变更 | 侯福萍 | 侯廷国 | 2014-07-22 |
投资人变更变更 | 侯廷国;实缴出资:;认缴出资:;出资比例:; [新增] | 无 | 2014-07-22 |
其他事项备案变更 | 姓名:侯福萍;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*****3;职务产生方式:任命; | 姓名:李梅英;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:监事;证件编号:*****1;职务产生方式:任命
姓名:侯廷国;企业:孝义市华尔山贸易有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*****7;职务产生方式:任命 | 2014-07-22 |