变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:周武;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:胡秀红;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:周武;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:何绍国;
原财务负责人固定电话:***********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周杨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 周武; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 何绍国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 周武; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-04-27 |
投资人备案 | 姓名: 周武; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 周杨; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 周武; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 何绍国; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出] | 2020-04-27 |
法定代表人变更 | 周武 | 何绍国 | 2020-04-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:周武;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:何绍国;
现财务负责人固定电话:***********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:周军芬;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:周武;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*****;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-07-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何绍国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 周武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 周军芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 周武; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-07-24 |
投资人备案 | 姓名: 何绍国; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]
姓名: 周武; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 周武; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2018-07-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-24 |
法定代表人变更 | 何绍国 | 周武 | 2018-07-24 |
法定代表人变更 | 周武 | 晏才林 | 2018-05-22 |
投资人备案 | 姓名: 周武; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 晏才林; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 何绍国; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2018-05-22 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:周军芬;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:周武;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*****;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:晏才林;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:********** ;
原联络员电子邮箱:jason.yanyan@aliyan.;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:周莹;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:**********;
原财务负责人电子邮箱:*****;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-05-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周军芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 周武; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 何绍国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 晏才林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 晏才林; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] | 2018-05-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-05-22 |
住所变更 | 浙江省宁波高新区聚贤路***号***幢**楼****-*** | 宁波市海曙区苍松路***号*幢(*-*)室 | 2017-09-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何绍国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 张川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-08-25 |
投资人备案 | 姓名: 晏才林; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 何绍国; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 晏才林; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 张川; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-08-25 |
组织机构变更 | 姓名: 何绍国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 张川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-08-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 晏才林; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 何绍国; 出资额: 90; 百分比: 90%
| 姓名: 晏才林; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 张川; 出资额: 90; 百分比: 90%
| 2016-08-25 |
| 姓名: 何绍国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 姓名: 张川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-08-25 |
组织机构变更 | 姓名: 何绍国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 姓名: 张川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 晏才林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-08-25 |
| 统一社会信用代码:9********89384D | 注册号:********80396
组织机构代码证:******** | 2016-05-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********89384D | 注册号:********80396
组织机构代码证:******** | 2016-05-17 |