变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********51343M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-02-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-02-25 |
组织机构变更 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF553813; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF553813; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-02-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 楼亚波 | 楼少波 | 2016-02-25 |
| 统一社会信用代码:9********51343M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-02-25 |
组织机构变更 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF553813; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF553813; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2016-02-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼亚波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-02-24 |
法定代表人变更 | 楼亚波 | 楼少波 | 2016-02-24 |
高级管理人员备案 | 楼少波,胡明,岑学平,楼亚波,姜建芳,楼少波 [新增] | 楼少波,胡明,岑学平,楼鋆,姜建芳,楼少波 [退出] | 2014-04-03 |
高级管理人员备案 | 楼少波,胡明,岑学平,楼亚波,姜建芳,楼少波 [新增] | 楼少波,胡明,岑学平,楼鋆,姜建芳,楼少波 [退出] | 2014-04-02 |
营业期限变更 | 营业期限: 2003-3-25 至 2023-3-24
执照有效期限: 2003-3-25 至 2023-3-24 | 营业期限: 2003-3-25 至 2014-3-24
执照有效期限: 2003-3-25 至 2014-3-24 | 2013-11-04 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-3-25 至 2023-3-24
执照有效期限: 2003-3-25 至 2023-3-24
| 营业期限: 2003-3-25 至 2014-3-24
执照有效期限: 2003-3-25 至 2014-3-24
| 2013-11-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼少波; 出资额: 1460; 百分比: 21.73%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: 5258.4539; 百分比: 78.27%; 法人性质: 企业法人
| 姓名: 楼少波; 出资额: 1460; 百分比: 10%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: 13140; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 2013-06-07 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 2003-3-25 至 2014-3-24
| 执照有效期限: 2003-3-25 至 2012-8-17
| 2013-06-07 |
注册资本(金)变更 | 6718.4539 | 14600 | 2013-06-07 |
投资人备案 | 姓名: 楼少波; 出资额: ****; 百分比: **.**%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: ****.****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 楼少波; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2013-06-07 |
营业期限变更 | 执照有效期限: 2003-3-25 至 2014-3-24 | 执照有效期限: 2003-3-25 至 2012-8-17 | 2013-06-07 |
注册资本变更 | 6718.4539( - 53.98319% ) | 14600 | 2013-06-07 |
投资人备案 | 姓名: 楼少波; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 楼少波; 出资额: ****; 百分比: **.**%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 2010-08-18 |
实收资本变更 | 6718.4539( + 42.94583% ) | 4700 | 2010-08-18 |
行业代码变更 | 行业代码:2619 | 行业代码:2600 | 2010-08-18 |
营业期限变更 | 执照有效期限: 2003-3-25 至 2012-8-17 | 执照有效期限: 2003-3-25 至 2014-3-24 | 2010-08-18 |
注册资本变更 | 14600( + 210.6383% ) | 4700 | 2010-08-18 |
注册资本(金)变更 | 14600 | 4700 | 2010-08-18 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 2003-3-25 至 2012-8-17
| 执照有效期限: 2003-3-25 至 2014-3-24
| 2010-08-18 |
行业代码变更 | 行业代码:2619 | 行业代码:2600 | 2010-08-18 |
实收资本变更 | 6718.4539 | 4700 | 2010-08-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼少波; 出资额: 1460; 百分比: 10%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: 13140; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 姓名: 楼少波; 出资额: 1460; 百分比: 316%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 出资额: 3240; 百分比: 68.94%; 法人性质: 企业法人
| 2010-08-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼少波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1460; 百分比: 316%
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: 3240; 百分比: 68.94%; 住所: 香港湾仔卢押道20号其康大厦; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 宁波亿利达高分子材料有限公司; 法定代表人: 毛丽华; 出资额: 1460; 百分比: 316%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: 3240; 百分比: 68.94%; 住所: 香港湾仔卢押道20号其康大厦; 法人性质: 企业法人
| 2008-04-14 |
投资人备案 | 姓名: 楼少波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ****; 百分比: **.**% [新增]
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: 香港湾仔卢押道**号其康大厦; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波亿利达高分子材料有限公司; 法定代表人: 毛丽华; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: 香港湾仔卢押道**号其康大厦; 法人性质: 企业法人 | 2008-04-14 |
投资人备案 | 姓名: 楼少波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ****; 百分比: **.**% [新增]
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: 香港湾仔卢押道**号其康大厦; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波亿利达高分子材料有限公司; 法定代表人: 毛丽华; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: 香港湾仔卢押道**号其康大厦; 法人性质: 企业法人 | 2008-04-14 |
改制变更 | 无 | 无 | 2008-04-14 |
集团编号升级 | ***** | 企独浙甬总字第006953号 | 2007-12-29 |
注册资本(金)变更 | 4700 | 2000 | 2007-12-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波亿利达高分子材料有限公司; 法定代表人: 毛丽华; 出资额: 1460; 百分比: 316%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: 3240; 百分比: 68.94%; 住所: 香港湾仔卢押道20号其康大厦; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: 2000; 百分比: 100%; 住所: 香港湾仔卢押道20号其康大厦; 法人性质: 企业法人
| 2007-12-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF553813; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 姓名: 陈永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF553813; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2007-12-29 |
注册资本变更 | 4700( + 135% ) | 2000 | 2007-12-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF******; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 姜建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈永乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 胡明; 证件名称: ; 证件号码: JF******; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 楼少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 岑学平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2007-12-29 |
投资人备案 | 企业名称: 宁波亿利达高分子材料有限公司; 法定代表人: 毛丽华; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 住所: 香港湾仔卢押道**号其康大厦; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 加拿大休斯投资(香港)有限公司; 法定代表人: 胡明; 出资额: ****; 百分比: ***%; 住所: 香港湾仔卢押道**号其康大厦; 法人性质: 企业法人 | 2007-12-29 |
变更注册号 | ******** | 企独浙甬总字第006953号 | 2007-12-29 |
企业类型变更 | 合资经营(港资)企业 | 独资经营(港资)企业 | 2007-12-29 |
营业期限变更 | 经营起始日期: 03-3-25 经营截止日期: 14-3-24; 执照有效期限起始日期: 03-3-25 执照有效期限截止日期: 14-3-24; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 经营起始日期: 03-3-25 经营截止日期: 14-3-24; 执照有效期限起始日期: 03-3-25 执照有效期限截止日期: 05-3-24; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 2005-04-15 |
其他变更 | 变更:执照有效期限 | 无 | 2003-05-23 |