吉安吉泰置业有限公司,办公室地址位于革命摇篮井冈山所在地--吉安,江西省吉安市泰和县龙江新区泽盛中心城,我公司主要提供房地产开发经营;商务信息咨询服务;市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
吉安吉泰置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江西谦盛置业有限公司 | 70% | 人民币1400.0万元 |
新干秋峰木业有限公司 | 30% | 人民币600.0万元 |
吉安吉泰置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 投资人:江西谦盛置业有限公司 ; [新增] 投资人:新干秋峰木业有限公司 ; | 投资人:江西泽兆农业有限公司 ; [退出] 投资人:新干吉新商业管理有限公司 ; [退出] 投资人:新干秋峰木业有限公司 ; | 2020-09-11 |
法定代表人变更 | 曾海源 | 刘建刚 | 2020-09-11 |
投资人变更 | 投资人:江西谦盛置业有限公司,出资额:1400万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-16; [新增] 投资人:新干秋峰木业有限公司,出资额:600万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-17; | 投资人:江西泽兆农业有限公司,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-18; [退出] 投资人:新干吉新商业管理有限公司,出资额:600万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-16; [退出] 投资人:新干秋峰木业有限公司,出资额:600万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-17; | 2020-09-11 |
其他变更 | 姓名:曾海源,职务:执行董事; 姓名:张超龙,职务:监事; 姓名:曾海源,职务:经理; | 姓名:曾海源,职务:监事; 姓名:刘建刚,职务:经理; 姓名:聂艳超,职务:执行董事; | 2020-09-11 |
投资人变更 | 投资人:江西泽兆农业有限公司,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-18; [新增] 投资人:新干吉新商业管理有限公司,出资额:600万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-16; [新增] 投资人:新干秋峰木业有限公司,出资额:600万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-01-17; [新增] | 投资人:刘建刚,出资额:2000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-31; [退出] | 2019-03-06 |
投资人变更 | 投资人:江西泽兆农业有限公司 ; [新增] 投资人:新干吉新商业管理有限公司 ; [新增] 投资人:新干秋峰木业有限公司 ; [新增] | 投资人:刘建刚 ; [退出] | 2019-03-06 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-06 |
投资人变更 | 投资人:刘建刚,出资额:2000( + 0.50251% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-31; | 投资人:刘建刚,出资额:1990万,占99.5%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-31; 投资人:聂敏,出资额:10万,占 0.5000%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-31; [退出] | 2019-01-14 |
其他变更 | 姓名:曾海源,职务:监事; 姓名:刘建刚,职务:经理; 姓名:聂艳超,职务:执行董事; | 姓名:刘建刚,职务:经理; 姓名:聂艳超,职务:执行董事; 姓名:朱小森,职务:监事; | 2019-01-14 |
投资人变更 | 投资人:刘建刚 ; | 投资人:刘建刚 ; 投资人:聂敏 ; [退出] | 2019-01-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-14 |
吉安吉泰置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘建刚 | 总经理 |
聂艳超 | 执行董事 |
曾海源 | 监事 |
本页是 [吉安吉泰置业有限公司] 在顺企网吉安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。