吉安市东旅置业有限公司,办公室地址位于革命摇篮井冈山所在地--吉安,江西省吉安市吉州区12M规划路以东、吉安一中以南、沿江路以西、韶山东路以北,我公司主要提供房地产开发、销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
吉安市东旅置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
东投科技控股集团有限公司 | 100% | 人民币50100万元 |
吉安市东旅置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 周玲 | 程新叶 | 2021-03-19 |
其他变更 | 姓名:谭冰,职务:监事; 姓名:周玲,职务:执行董事; 姓名:周玲,职务:经理; | 姓名:谭冰,职务:监事; 姓名:程新叶,职务:经理; 姓名:程新叶,职务:执行董事; | 2021-03-19 |
投资人变更 | 投资人:东投科技控股集团有限公司 ; [名称变更] | 投资人:永丰县东投置业有限公司 ; 投资人:东投地产集团有限公司 ; [退出] | 2020-08-13 |
投资人变更 | 投资人:东投科技控股集团有限公司,出资额:50100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2029-05-15; [名称变更] | 投资人:永丰县东投置业有限公司,出资额:25551万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2029-05-15; 投资人:东投地产集团有限公司,出资额:24549万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2029-05-15; [退出] | 2020-08-13 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 其他有限责任公司(1190) | 2020-08-13 |
投资人变更 | 投资人:永丰县东投置业有限公司,出资额:25551万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2029-05-15; 投资人:东投地产集团有限公司,出资额:24549万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2029-05-15; [名称变更] | 投资人:永丰县东投置业有限公司,出资额:25551万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2020-05-15; 投资人:江西东投地产投资有限公司,出资额:24549万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2020-05-15; | 2020-04-24 |
投资人变更 | 投资人:永丰县东投置业有限公司 ; 投资人:东投地产集团有限公司 ; [名称变更] | 投资人:永丰县东投置业有限公司 ; 投资人:江西东投地产投资有限公司 ; | 2020-04-24 |
住所变更 | 江西省吉安市吉州区12M规划路以东、吉安一中以南、沿江路以西、韶山东路以北 | 江西省吉安市青原区和气路西侧新桥农民安置房2号地块20号楼101室北侧 | 2020-04-24 |
投资人变更 | 投资人:永丰县东投置业有限公司,出资额:25551( + 401% )万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2020-05-15; 投资人:江西东投地产投资有限公司,出资额:24549( + 401% )万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2020-05-15; | 投资人:永丰县东投置业有限公司,出资额:5100万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2019-10-24; 投资人:江西东投地产投资有限公司,出资额:4900万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2019-10-24; | 2019-05-16 |
投资人变更 | 投资人:永丰县东投置业有限公司 ; 投资人:江西东投地产投资有限公司 ; | 投资人:永丰县东投置业有限公司 ; 投资人:江西东投地产投资有限公司 ; | 2019-05-16 |
注册资本变更 | 50100万元( + 401% ) | 10000万元 | 2019-05-16 |
投资人变更 | 投资人:永丰县东投置业有限公司,出资额:5100万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2019-10-24; [新增] 投资人:江西东投地产投资有限公司,出资额:4900( + 133.33333% )万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2019-10-24; | 投资人:江西东投地产投资有限公司,出资额:2100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-07; | 2018-10-29 |
投资人变更 | 投资人:永丰县东投置业有限公司 ; [新增] 投资人:江西东投地产投资有限公司 ; | 投资人:江西东投地产投资有限公司 ; | 2018-10-29 |
注册资本变更 | 10000万元( + 376.19048% ) | 2100万元 | 2018-10-29 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2018-10-29 |
吉安市东旅置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
周玲 | 总经理 |
周玲 | 执行董事 |
谭冰 | 监事 |
本页是 [吉安市东旅置业有限公司] 在顺企网吉安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。