天津亨鑫货物运输有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市蓟州区邦均镇东南道村地界西侧、京哈公路北侧,我公司主要提供普通货运。
联系方式
- 公司地址:
- 天津市蓟州区邦均镇东南道村地界西侧、京哈公路北侧
- 经理:
- 刘伟
- 经理手机:
- 159****5858 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- yifangyuanjizhang@163.com
- 邮政编码:
- 300000
- 地区编码:
- 120225
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 131****6820 |
相关产品
工商信息和基本资料
天津亨鑫货物运输有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘伟 | 95% | 人民币190.0万元 |
刘亚光 | 5% | 人民币10.0万元 |
天津亨鑫货物运输有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:于洋; [退出] | 2020-04-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘亚光; [退出] | 2020-04-02 |
高级管理人员备案 | 张宝凤 [新增] | 空 | 2020-04-02 |
高级管理人员备案 | 刘伟 [新增] | 空 | 2020-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-09-28;任职起始日期:2019-09-29;姓名:刘亚光;国籍:中 国; | 2020-04-02 |
法定代表人信息 | 姓名:刘伟;任职截止日期:2023-03-30;任职起始日期:2020-03-31; | 姓名:刘亚光;任职截止日期:2022-09-28;任职起始日期:2019-09-29; | 2020-04-02 |
法定代表人 | 刘伟 | 刘亚光 | 2020-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-09-28;任职起始日期:2019-09-29;姓名:刘亚光;国籍:中 国; | 2020-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-09-28;任职起始日期:2019-09-29;姓名:于洋;国籍:中 国; | 2020-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 张宝凤 | 空 | 2020-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘伟 | 空 | 2020-04-02 |
负责人变更 | 姓名:刘伟; [新增] | 姓名:刘亚光; [退出] | 2020-04-02 |
负责人变更 | 刘伟 [新增] | 刘亚光 [退出] | 2020-04-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-04-02 |
高级管理人员备案 | 刘亚光 [新增] | 空 | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:付越; [退出] | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2022-09-28 任职起始日期:2019-09-29 | 任职截止日期:2021-04-27 任职起始日期:2018-04-28 | 2019-09-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-04-27;任职起始日期:2018-04-28;姓名:付越;国籍:中 国; | 2019-09-30 |
法定代表人 | 刘亚光 | 付越 | 2019-09-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘亚光 | 空 | 2019-09-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-04-27;任职起始日期:2018-04-28;姓名:付越;国籍:中 国; | 2019-09-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2022-09-28;任职起始日期:2019-09-29; | 任职截止日期:2021-04-27;任职起始日期:2018-04-28; | 2019-09-30 |
法定代表人信息 | 姓名:刘亚光;任职截止日期:2022-09-28;任职起始日期:2019-09-29; | 姓名:付越;任职截止日期:2021-04-27;任职起始日期:2018-04-28; | 2019-09-30 |
负责人变更 | 刘亚光 [新增] | 付越 [退出] | 2019-09-30 |
负责人变更 | 姓名:刘亚光; [新增] | 姓名:付越; [退出] | 2019-09-30 |
天津亨鑫货物运输有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘伟 | 执行董事 |
张宝凤 | 监事 |
刘伟 | 经理 |
本页是 [天津亨鑫货物运输有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。