天津星航物流有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市河北区鸿顺里街道辰纬路辰曲里84022,我公司主要提供普通货运;道路货物运输;海上国际货运代理;路陆国际货运代理;航空国际货运代理;国内货运代理;物流信息咨询;代理报关、报检、报验服务;劳务服务
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 156****2813 |
相关产品
工商信息和基本资料
天津星航物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
左向位 | 90% | 人民币450万元 |
王静 | 10% | 人民币50.0万元 |
天津星航物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);报关业务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 普通货运(集装箱专用运输);道路货物运输;海上国际货运代理;路陆国际货运代理;航空国际货运代理;国内货运代理;物流信息咨询;代理报关、报检、报验服务;劳务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-10-14 |
邮政编码 | 300141 | 300308 | 2020-09-21 |
属地监管工商所 | 鸿顺里街市场监督所 | 空 | 2020-09-21 |
地址变更 | 鸿顺里街市场监督所 | 空 | 2020-09-21 |
地址变更 | 300141 | 300308 | 2020-09-21 |
地址变更 | 天津市河北区鸿顺里街道辰纬路辰曲里8-402-2 | 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号金美大厦523室 | 2020-09-21 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:河北区 住所(经营场所):天津市河北区鸿顺里街道辰纬路辰曲里8-402-2 住所(经营场所)所在区域:河北区 街道乡镇:鸿顺里街道 生产经营地:天津市河北区鸿顺里街道辰纬路辰曲里8-402-2 生产经营地所在行政区划:河北区 | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区 住所(经营场所):天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号金美大厦523室 住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局 街道乡镇:保税区管委会 生产经营地:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号金美大厦523室 生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 2020-09-21 |
地址变更 | 河北区 | 自贸试验区 | 2020-09-21 |
法定代表人 | 左向位 | 朱俊林 | 2019-12-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 张艺 | 空 | 2019-12-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-02-27;任职起始日期:2019-02-28;姓名:高丽丽;国籍:中 国; | 2019-12-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-02-27;任职起始日期:2019-02-28;姓名:朱俊林;国籍:中 国; | 2019-12-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 左向位 | 空 | 2019-12-09 |
法定代表人信息 | 姓名:左向位;任聘单位:3;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-02; | 姓名:朱俊林;任聘单位:股东会;任职截止日期:2022-02-27;任职起始日期:2019-02-28; | 2019-12-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-02-27;任职起始日期:2019-02-28;姓名:朱俊林;国籍:中 国; | 2019-12-09 |
负责人变更 | 左向位 [新增] | 朱俊林 [退出] | 2019-12-09 |
负责人变更 | 姓名:左向位; [新增] | 姓名:朱俊林; [退出] | 2019-12-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25;姓名:孙好东;国籍:中 国; | 2019-02-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25;姓名:孙好东;国籍:中 国; | 2019-02-28 |
法定代表人 | 朱俊林 | 孙好东 | 2019-02-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 高丽丽 | 空 | 2019-02-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25;姓名:朱俊林;国籍:中 国; | 2019-02-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 朱俊林 | 空 | 2019-02-28 |
法定代表人信息 | 姓名:朱俊林;任职截止日期:2022-02-27;任职起始日期:2019-02-28; | 姓名:孙好东;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25; | 2019-02-28 |
负责人变更 | 姓名:朱俊林; [新增] | 姓名:孙好东; [退出] | 2019-02-28 |
负责人变更 | 朱俊林 [新增] | 孙好东 [退出] | 2019-02-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25;姓名:孙好东; | 任职截止日期:2022-01-15;任职起始日期:2019-01-16;姓名:周希良; | 2019-01-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25;姓名:朱俊林; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2022-01-15;任职起始日期:2019-01-16;姓名:周希良; | 2019-01-28 |
法定代表人信息 | 姓名:孙好东;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25; | 姓名:周希良;任职截止日期:2022-01-15;任职起始日期:2019-01-16; | 2019-01-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2022-01-24;任职起始日期:2019-01-25; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2021-12-19;任职起始日期:2018-12-20; | 2019-01-28 |
法定代表人 | 孙好东 | 周希良 | 2019-01-28 |
负责人变更 | 孙好东 [新增] | 周希良 [退出] | 2019-01-28 |
负责人变更 | 姓名:孙好东; [新增] | 姓名:周希良; [退出] | 2019-01-28 |
其他事项备案 | 姓名:孙好东; | 姓名:李娜; | 2019-01-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-01-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-12-19;任职起始日期:2018-12-20;姓名:李娜;国籍:中 国; | 2019-01-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-12-19;任职起始日期:2018-12-20;姓名:李娜;国籍:中 国; | 2019-01-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 周希良 | 空 | 2019-01-18 |
法定代表人信息 | 姓名:周希良;任职截止日期:2022-01-15;任职起始日期:2019-01-16; | 姓名:李娜;任职截止日期:2021-12-19;任职起始日期:2018-12-20; | 2019-01-18 |
法定代表人 | 周希良 | 李娜 | 2019-01-18 |
负责人变更 | 周希良 [新增] | 李娜 [退出] | 2019-01-18 |
负责人变更 | 姓名:周希良; [新增] | 姓名:李娜; [退出] | 2019-01-18 |
经营范围变更 | 普通货运(集装箱专用运输);道路货物运输;海上国际货运代理;路陆国际货运代理;航空国际货运代理;国内货运代理;物流信息咨询;代理报关、报检、报验服务;劳务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 道路货物运输;海上国际货运代理;路陆国际货运代理;航空国际货运代理;国内货运代理;物流信息咨询;代理报关、报检、报验服务;劳务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-18 |
天津星航物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
左向位 | 执行董事 |
张艺 | 监事 |
左向位 | 经理 |
本页是 [天津星航物流有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关货运物流