变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 章程 | - | 2022-10-19 |
出资额变更 | 励建立 1100万;
刘德龙 3014.668400万;
中小企业发展基金(江苏有限合伙) 816.668500万;
易小强 215.333700万;
深圳市高新投创业投资有限公司 550万;
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.665200万;
王丽丽 300万;
吴震中 226.664200万;
嘉兴时代伯乐七期股权投资合伙企业(有限合伙) 129.432600万;
郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙) 258.865200万;
重庆同创绿色私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 77.659600万 | 深圳市高新投创业投资有限公司 550万;
王丽丽 300万;
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.665200万;
吴震中 226.664200万;
励建立 1100万;
刘德龙 3014.668400万;
中小企业发展基金(江苏有限合伙) 816.668500万;
易小强 215.333700万 | 2022-10-19 |
股东变更 | 励建立;
刘德龙;
中小企业发展基金(江苏有限合伙);
易小强;
深圳市高新投创业投资有限公司;
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙);
王丽丽;
吴震中;
嘉兴时代伯乐七期股权投资合伙企业(有限合伙); [新增]
郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙); [新增]
重庆同创绿色私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) [新增] | 深圳市高新投创业投资有限公司;
王丽丽;
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙);
吴震中;
励建立;
刘德龙;
中小企业发展基金(江苏有限合伙);
易小强 | 2022-10-19 |
注册资本变更 | 7765.9574万元( + 6.38298% ) | 7300万元 | 2022-10-19 |
住所变更 | 惠州市惠阳区平潭镇独石村(机场路99号)(广东标顶技术股份有限公司厂区内厂房一) | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦B0905 | 2022-04-15 |
业务范围变更 | 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;包装材料及制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。 | 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,经济信息咨询,企业形象策划(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);静电防护材料、包装材料及锂电池铝塑膜的研究开发、销售。许可经营项目是:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-04-15 |
名称变更 | 广东广麟材耀新能源材料有限公司 | 深圳市广麟材耀新能源材料科技有限公司 | 2022-04-15 |
工商登记联络员备案 | 张细娟 | - | 2022-04-15 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-04-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-11 | 2021-12-10 | 2022-02-11 |
章程修正案 | - | - | 2022-02-11 |
地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦B0905 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼4层406 | 2022-02-11 |
投资人 | 吴震中 226.6642(万元)3.10499%易小强 215.3337(万元)2.94978%刘德龙 3014.6684(万元)41.29682%励建立 1100(万元)156849%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 816.6685(万元)11.18724%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.6652(万元)14.74884%深圳市高新投创业投资有限公司 550(万元)7.53425%王丽丽 300(万元)4.10959% | 吴震中 226.6642(万元)3.23806%易小强 215.3337(万元)3762%刘德龙 3014.6684(万元)436669%励建立 1100(万元)15.71429%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 816.6685(万元)11.66669%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.6652(万元)15.38093%深圳市高新投创业投资有限公司 550(万元)7.85714% | 2021-12-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-10 | 2021-09-13 | 2021-12-16 |
注册资本 | 7300 人民币( + 4.28571% ) | 7000 人民币 | 2021-12-16 |
投资人 | 吴震中 226.6642(万元)3.23806%励建立 1100(万元)15.71429%刘德龙 3014.6684(万元)436669%易小强 215.3337(万元)3762%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 816.6685(万元)11.66669%深圳市高新投创业投资有限公司 550(万元)7.85714%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.6652(万元)15.38093% | 吴震中 226.6642(万元)3.7777%励建立 600(万元)10%刘德龙 3014.6684(万元)50.2445%易小强 215.3337(万元)3.5889%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 566.6685(万元)9.4445%深圳市高新投创业投资有限公司 300(万元)5%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.6652(万元)17.9444% | 2021-09-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-13 | 2021-03-29 | 2021-09-16 |
注册资本 | 7000 人民币( + 16.66667% ) | 6000 人民币 | 2021-09-16 |
名称 | 深圳市广麟材耀新能源材料科技有限公司 | 深圳市百泉河实业有限公司 | 2021-04-06 |
注册资本 | 6000 人民币( + 115.33333% ) | 2786.3778 人民币 | 2021-04-06 |
投资人 | 励建立 600(万元)10%易小强 215.3337(万元)3.5889%吴震中 226.6642(万元)3.7777%刘德龙 3014.6684(万元)50.2445%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 566.6685(万元)9.4445%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 1076.6652(万元)17.9444%深圳市高新投创业投资有限公司 300(万元)5% | 励建立 278.6378(万元)10%易小强 100(万元)3.5889%吴震中 105.2632(万元)3.7777%刘德龙 1400(万元)50.2445%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 263.1579(万元)9.4445%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)17.9444%深圳市高新投创业投资有限公司 139.3189(万元)5% | 2021-04-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-29 | 2020-09-24 | 2021-04-06 |
投资人 | 吴震中 105.2632(万元)3.7777%易小强 100(万元)3.5889%刘德龙 1400(万元)50.2445%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 263.1579(万元)9.4445%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)17.9444%励建立 278.6378(万元)10%深圳市高新投创业投资有限公司 139.3189(万元)5% | 吴震中 105.2632(万元)4.4444%易小强 100(万元)4.2222%刘德龙 1400(万元)59.1112%中小企业发展基金(江苏有限合伙) 263.1579(万元)11.1111%深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)21.1111% | 2020-09-25 |
成员 | 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)
500(万元)17.9444%
吴震中
105.2632(万元)3.7777%
中小企业发展基金(江苏有限合伙)
263.1579(万元)9.4445%
励建立
278.6378(万元)10%
易小强
100(万元)3.5889%
刘德龙
1400(万元)50.2445%
深圳市高新投创业投资有限公司
139.3189(万元)5% | 吴震中
105.2632(万元)4.4444%
易小强
100(万元)4.2222%
中小企业发展基金(江苏有限合伙)
263.1579(万元)11.1111%
刘德龙
1400(万元)59.1112%
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)
500(万元)21.1111% | 2020-09-25 |
成员 | 刘德福(副董事长),刘德胜(董事),陈志和(董事),黄忠岳(董事),李宇(董事),吴震中(董事) | 吴震中(董事),陈志和(董事),刘德胜(董事),刘德福(副董事长) | 2020-09-25 |
注册资本 | 2786.3778 人民币( + 17.64706% ) | 2368.4211 人民币 | 2020-09-25 |
其他董事信息 | 刘德福(副董事长),
刘德胜(董事),
陈志和(董事),
黄忠岳(董事), [新增]
李宇(董事), [新增]
吴震中(董事) | 吴震中(董事),
陈志和(董事),
刘德胜(董事),
刘德福(副董事长) | 2020-09-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-24 | 2020-03-24 | 2020-09-25 |
投资人 | 吴震中 105.2632(万元)3.7777%
易小强 100(万元)3.5889%
刘德龙 1400(万元)50.2445%
中小企业发展基金(江苏有限合伙) 263.1579(万元)9.4445%
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)17.9444%
励建立 278.6378(万元)10% [新增]
深圳市高新投创业投资有限公司 139.3189(万元)5% [新增] | 吴震中 105.2632(万元)4.4444%
易小强 100(万元)4.2222%
刘德龙 1400(万元)59.1112%
中小企业发展基金(江苏有限合伙) 263.1579(万元)11.1111%
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)21.1111% | 2020-09-25 |
注册资本 | 2786.3778,156( + 17.64706% ) | 2368.4211,156 | 2020-09-25 |
地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼4层406 | 深圳市南山区西丽街道高新北六道36号彩虹科技大厦3楼302室 | 2020-03-25 |
升级换照 | - | - | 2020-03-25 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-24 | 2018-12-20 | 2020-03-25 |
董事长或执行董事成员 | 刘德龙(董事长) | 刘德龙(执行董事) | 2019-01-08 |
高级管理人员备案 | 董事:吴震中;董事:刘德胜;副董事长:刘德福;董事:陈志和;董事长:刘德龙; | 执行董事:刘德龙; | 2019-01-08 |
注册资本变更 | 2368.4211,156 | 2105.2632,156 | 2019-01-08 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)中小企业发展基金(江苏有限合伙),263.1579,11.1111吴震中,105.2632,4.4444刘德龙,1400,59.1112易小强,100,4.2222深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,21.1111 | 名称,出资额,出资比例(%)易小强,100,4.75刘德龙,1400,66.5吴震中,105.2632,5深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,23.75 | 2019-01-08 |
其他董事信息 | 吴震中(董事)
陈志和(董事)
刘德福(副董事长)
刘德胜(董事) | - | 2019-01-08 |
投资人变更 | 股东名称:中小企业发展基金(江苏有限合伙)、出资额:263.157900、出资比例:11.111100;股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:21.111100;股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:4.222200;股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:59.111200;股东名称:吴震中、出资额:105.263200、出资比例:4.444400; | 股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:4.750000;股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:23.750000;股东名称:吴震中、出资额:105.263200、出资比例:5;股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:66.500000; | 2019-01-08 |
注册资本变更 | 2368.4211 | 2105.2632 | 2019-01-08 |
成员 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙)
263.1579(万元)11.1111%
吴震中
105.2632(万元)4.4444%
刘德龙
1400(万元)59.1112%
易小强
100(万元)4.2222%
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)
500(万元)21.1111% | 易小强
100(万元)4.75%
刘德龙
1400(万元)66.50%
吴震中
105.2632(万元)5%
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)
500(万元)23.75% | 2019-01-08 |
注册资本 | 2368.4211 人民币( + 12.5% ) | 2105.2632 人民币 | 2019-01-08 |
成员 | 吴震中(董事),刘德胜(董事),刘德福(副董事长),刘德龙(董事长),陈志和(董事) | 刘德龙(执行董事) | 2019-01-08 |
投资人 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) 263.1579(万元)11.1111% 吴震中 105.2632(万元)4.4444% 刘德龙 1400(万元)59.1112% 易小强 100(万元)4.2222% 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)21.1111% | 易小强 100(万元)4.75% 刘德龙 1400(万元)66.50% 吴震中 105.2632(万元)5% 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)23.75% | 2019-01-08 |
投资人变更 | 股东名称:中小企业发展基金(江苏有限合伙)、出资额:263.157900、出资比例:11.111100; [新增]
股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:21.111100;
股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:4.222200;
股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:59.111200;
股东名称:吴震中、出资额:105.263200、出资比例:4.444400; | 股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:4.750000;
股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:23.750000;
股东名称:吴震中、出资额:105.263200、出资比例:5;
股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:66.500000; | 2019-01-08 |
高级管理人员备案 | 董事:吴震中 [新增]
董事:刘德胜 [新增]
副董事长:刘德福 [新增]
董事:陈志和 [新增]
董事长:刘德龙 | 执行董事:刘德龙 | 2019-01-08 |
章程备案 | 2018-12-20 | 2018-10-30 | 2019-01-08 |
注册资本变更 | 2368.4211( + 12.5% ) | 2105.2632 | 2019-01-08 |
注册资本变更 | 2105.2632 | 2000 | 2018-11-05 |
注册资本变更 | 2105.2632,156 | 2000,156 | 2018-11-05 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)刘德龙,1400,66.5易小强,100,4.75吴震中,105.2632,5深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,23.75 | 名称,出资额,出资比例(%)刘德龙,1400,70深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,25易小强,100,5 | 2018-11-05 |
投资人变更 | 股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:66.500000;股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:23.750000;股东名称:吴震中、出资额:105.263200、出资比例:5;股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:4.750000; | 股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:70;股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:5;股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25; | 2018-11-05 |
注册资本 | 2105.2632 人民币( + 5.26316% ) | 2000 人民币 | 2018-11-05 |
投资人 | 刘德龙 1400(万元)66.50% 易小强 100(万元)4.75% 吴震中 105.2632(万元)5% 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)23.75% | 刘德龙 1400(万元)70% 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)25% 易小强 100(万元)5% | 2018-11-05 |
投资人变更 | 股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:66.500000;
股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:23.750000;
股东名称:吴震中、出资额:105.263200、出资比例:5; [新增]
股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:4.750000; | 股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:70;
股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:5;
股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25; | 2018-11-05 |
注册资本变更 | 2105.2632( + 5.26316% ) | 2000 | 2018-11-05 |
章程备案 | 2018-10-30 | 2018-08-15 | 2018-11-05 |
投资人变更 | 股东名称:刘德龙、出资额:1400、出资比例:70;股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:5;股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25; | 股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25;股东名称:刘德龙、出资额:1500、出资比例:75; | 2018-08-21 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)刘德龙,1400,70深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,25易小强,100,5 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,25刘德龙,1500,75 | 2018-08-21 |
投资人 | 刘德龙 1400(万元)70% 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)25% 易小强 100(万元)5% | 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)25% 刘德龙 1500(万元)75% | 2018-08-21 |
投资人变更 | 股东名称:刘德龙、出资额:1400( - 6.66667% )、出资比例:70;
股东名称:易小强、出资额:100、出资比例:5; [新增]
股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25; | 股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25;
股东名称:刘德龙、出资额:1500、出资比例:75; | 2018-08-21 |
投资人变更 | 名称:刘德龙,出资额:1400( - 6.66667% ),出资比例:70
名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),出资额:500,出资比例:25
名称:易小强,出资额:100,出资比例:5 [新增] | 名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),出资额:500,出资比例:25
名称:刘德龙,出资额:1500,出资比例:75 | 2018-08-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-15 | 2018-08-06 | 2018-08-21 |
股东变更 | 刘德龙;
深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) [新增] | 刘德龙 | 2018-08-09 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),500,25刘德龙,1500,75 | 名称,出资额,出资比例(%)刘德龙,2000,100 | 2018-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25;股东名称:刘德龙、出资额:1500、出资比例:75; | 股东名称:刘德龙、出资额:2000、出资比例:100; | 2018-08-09 |
投资人 | 深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙) 500(万元)25% 刘德龙 1500(万元)75% | 刘德龙 2000(万元)100% | 2018-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙)、出资额:500、出资比例:25; [新增]
股东名称:刘德龙、出资额:1500( - 25% )、出资比例:75; | 股东名称:刘德龙、出资额:2000、出资比例:100; | 2018-08-09 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-08-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-08-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-06 | 2018-06-13 | 2018-08-09 |
投资人变更 | 名称:深圳市安能新能源合伙企业(有限合伙),出资额:500,出资比例:25 [新增]
名称:刘德龙,出资额:1500( - 25% ),出资比例:75 | 名称:刘德龙,出资额:2000,出资比例:100 | 2018-08-09 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-06-14 |
期限备案 | 长期 | 至2018年07月05日 | 2018-06-14 |
期限变更 | 2000-07-05,, | 2000-07-05,2018-07-05,18 | 2018-06-14 |
期限变更 | 永续经营 | 从2000-07-05至2018-07-05 | 2018-06-14 |
期限 | 永续经营 | 自2000-07-05至2018-07-05 | 2018-06-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-13 | 2018-04-18 | 2018-06-14 |
期限变更 | 2000-07-05,, | 2000-07-05,2018-07-05,18 | 2018-06-13 |
章程备案 | 2018-06-13 | 2018-04-18 | 2018-06-13 |
股东变更 | 刘德龙(*****X) [新增] | 刘德龙(*****) [退出] | 2018-04-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘德龙;执行董事:刘德龙; | 总经理:刘德龙;执行董事:刘德龙; | 2018-04-19 |
负责人变更 | 总经理:刘德龙;法定代表人:刘德龙;董事长:刘德龙; | 法定代表人:刘德龙;董事长:刘德龙;总经理:刘德龙; | 2018-04-19 |
成员 | 刘德龙 | 刘德龙 | 2018-04-19 |
成员 | 刘德龙(总经理),刘德龙(执行董事) | 刘德龙(总经理),刘德龙(执行董事) | 2018-04-19 |
负责人 | 刘德龙 | 刘德龙 | 2018-04-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘德龙
执行董事:刘德龙 | 总经理:刘德龙
执行董事:刘德龙 | 2018-04-19 |
负责人变更 | 总经理:刘德龙;
法定代表人:刘德龙;
董事长:刘德龙; | 法定代表人:刘德龙;
董事长:刘德龙;
总经理:刘德龙; | 2018-04-19 |
董事长或执行董事成员 | 刘德龙(执行董事) | 刘德龙(执行董事) | 2018-04-19 |
总经理 | 刘德龙(总经理) | 刘德龙(总经理) | 2018-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-18 | 2017-12-05 | 2018-04-19 |