;p;浙江绿谷光伏科技有限公司。2010年8月成立,位于美丽的丽水市经济开发区——水阁工业区,紧邻金丽温高速出口,交通便利。是一家专业从事光伏发电的技术研发、产品制造和销售的高新技术股份制企业。公司占地80亩,规划用地500亩,于2011年4月份投产,公司采用国际先进的生产技术与进口设备,生产高转换效率的晶体硅锭、硅片。目前年产多晶硅太阳能硅片100MW,二期计划多晶硅太阳能硅片、电池片200MW。远期目标达到1GW以上的完整产业链规模。;br/;
绿谷人坚持以质量求生存,以管理求发展的经营理念,始终把满足顾客需求放在首位。公司严格按照ISO9000质量管理体系和管理流程进行运作,使质量目标的控制覆盖每一个过程环节。以务实高效的工作作风为客户提供物美质优的产品与服务。;br/;
公司聚集了一批材料、半导体与电子电力技术工程师及经营人才,以科研为核心,以人才为依托,以市场为导向,以管理促发展,将建设成为拥有强大生产力的综合性高新技术企业。;br/;
公司拥有整齐洁净的生产厂区和功能齐备的办公大楼以及环境幽雅的员工宿舍与设施齐全的康乐中心。吸引人才组建团队,追求长久持续的成功,树立。;br/;
我们将与同行业合作伙伴携手,让洁净能源走进千家万户,使人类共有的地球变得更加美丽。;br/;
;/p;
绿谷人坚持以质量求生存,以管理求发展的经营理念,始终把满足顾客需求放在首位。公司严格按照ISO9000质量管理体系和管理流程进行运作,使质量目标的控制覆盖每一个过程环节。以务实高效的工作作风为客户提供物美质优的产品与服务。;br/;
公司聚集了一批材料、半导体与电子电力技术工程师及经营人才,以科研为核心,以人才为依托,以市场为导向,以管理促发展,将建设成为拥有强大生产力的综合性高新技术企业。;br/;
公司拥有整齐洁净的生产厂区和功能齐备的办公大楼以及环境幽雅的员工宿舍与设施齐全的康乐中心。吸引人才组建团队,追求长久持续的成功,树立。;br/;
我们将与同行业合作伙伴携手,让洁净能源走进千家万户,使人类共有的地球变得更加美丽。;br/;
;/p;
联系方式
- 公司地址:
- 浙江丽水市水阁工业园区绿谷大道281号
- 固定电话:
- 0578-2975858 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张立新
- 电子邮件:
- zhangq@lvgusolar.com
- 邮政编码:
- 323000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0578-2975896 |
相关产品
工商信息和基本资料
浙江绿谷光伏科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张立新 | 80% | 人民币2400.0万元 |
吴正义 | 20% | 人民币600.0万元 |
浙江绿谷光伏科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 吴正义; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 娄立明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 孙显强; 证件号码: ******************; 职位: ; 姓名: 张立新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 张立新; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 杨光强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 林俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:王爱琴;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 姓名: 孙显强; 证件号码: ******************; 职位: ; 姓名: 张立新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 张立新; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 杨光强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 林俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 林方仁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 潘可顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名:王爱琴;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 2022-06-20 |
章程备案 | - | - | 2022-04-28 |
投资人备案 | 姓名: 张立新; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 吴正义; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 张立新; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 林方仁; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 娄立明; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; [退出] | 2022-04-28 |
经营范围变更 | 一般项目:日用口罩(非医用)生产;黑色金属铸造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;产业用纺织制成品销售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发;电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务;光伏应用系统设备、分布式移动电源设备的制造、加工;光伏发电项目的开发、建设、维护、运营管理、技术咨询;光伏发电站运营、管理、销售;不锈钢制品销售。国家准许的货物与技术的自由进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-27 |
经营范围变更 | 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发;电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务;光伏应用系统设备、分布式移动电源设备的制造、加工;光伏发电项目的开发、建设、维护、运营管理、技术咨询;光伏发电站运营、管理、销售;不锈钢制品销售。国家准许的货物与技术的自由进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发;电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务;光伏应用系统设备、分布式移动电源设备的制造、加工;光伏发电项目的开发、建设、维护、运营管理、技术咨询;光伏发电站运营、管理、销售;国家准许的货物与技术的自由进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-09-03 |
经营范围变更 | 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发;电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务;光伏应用系统设备、分布式移动电源设备的制造、加工;光伏发电项目的开发、建设、维护、运营管理、技术咨询;光伏发电站运营、管理、销售;国家准许的货物与技术的自由进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发;电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务;国家准许的货物与技术的自由进出口业务。 | 2017-06-21 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********37883K | 注册号:********37958 组织机构代码证:******** | 2016-06-01 |
统一社会信用代码:9********37883K | 注册号:********37958 组织机构代码证:******** | 2016-06-01 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 娄立明; 出资额: 200; 百分比: 6.6667%姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20%姓名: 张立新; 出资额: 2200; 百分比: 73.3333% | 姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20% 姓名: 潘可顺; 出资额: 870; 百分比: 29% 姓名: 张立新; 出资额: 1530; 百分比: 51% | 2014-09-03 |
投资人备案 | 姓名: 娄立明; 出资额: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 张立新; 出资额: ****; 百分比: **.****% | 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] 姓名: 张立新; 出资额: ****; 百分比: **% | 2014-09-03 |
投资人备案 | 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 张立新; 出资额: ****; 百分比: **% [新增] | 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 浙江国本实业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2014-04-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20%姓名: 潘可顺; 出资额: 870; 百分比: 29%姓名: 张立新; 出资额: 1530; 百分比: 51% | 姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20% 姓名: 潘可顺; 出资额: 870; 百分比: 29% 企业名称: 浙江国本实业有限公司; 出资额: 1530; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 2014-04-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张立新 | 林方仁 | 2012-05-04 |
姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-05-04 | |
组织机构变更 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-05-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-05-04 |
组织机构变更 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-05-04 |
高级管理人员备案 | 林方仁,林俊,杨光强,孙显强,张立新,潘可顺,林方仁 [新增] | 林方仁,林俊,杨光强,孙显强,张立新,陈杰,叶正平,潘可顺,林方仁 [退出] | 2011-11-04 |
章程修正案备案 | 公司设董事会,成员为3人,其中2人由股东会选举产生,1人由股东会聘任产生。 | 公司设董事会,成员为5人,其中2人由股东会选举产生,3人由股东会聘任产生。 | 2011-11-04 |
公司设董事会,成员为3人,其中2人由股东会选举产生,1人由股东会聘任产生。 | 公司设董事会,成员为5人,其中2人由股东会选举产生,3人由股东会聘任产生。 | 2011-11-04 | |
林方仁,林俊,杨光强,孙显强,张立新,潘可顺,林方仁 | 林方仁,林俊,杨光强,孙显强,张立新,陈杰,叶正平,潘可顺,林方仁 | 2011-11-04 | |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发;电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务;国家准许的货物与技术的自由进出口业务。 | 一般经营项目: 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发,电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务。 | 2011-08-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20%姓名: 潘可顺; 出资额: 870; 百分比: 29%企业名称: 浙江国本实业有限公司; 出资额: 1530; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20% 姓名: 潘可顺; 出资额: 870; 百分比: 29% 企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: 1530; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 2011-08-23 |
投资人备案 | 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 浙江国本实业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2011-08-23 |
住所变更 | 住所: 丽水市水阁工业园区绿谷大道***号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:万象街道 | 住所: 丽水市莲都区太保庙弄*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:万象街道 | 2011-04-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发,电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务。 | 一般经营项目: 科技开发、科技孵化、科技咨询、技术培训、产品展示、为来丽技术服务的专家教授提供度假养生服务。汽车(不含小轿车)销售。(凡涉及许可的凭许可经营) | 2011-04-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 丽水市水阁工业园区绿谷大道281号; 邮政编码: 323000; 电话: ********;住所所在行政区划:万象街道 | 住所: 丽水市莲都区太保庙弄4幢501室; 邮政编码: 323000; 电话: ********;住所所在行政区划:万象街道 | 2011-04-25 |
注册资本(金)变更 | 3000 | 300 | 2010-11-18 |
实收资本变更 | 3000 | 300 | 2010-11-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林方仁; 出资额: 600; 百分比: 20%姓名: 潘可顺; 出资额: 870; 百分比: 29%企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: 1530; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 林方仁; 出资额: 60; 百分比: 20% 姓名: 潘可顺; 出资额: 87; 百分比: 29% 企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: 153; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 2010-11-18 |
投资人备案 | 姓名: 林方仁; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 林方仁; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 潘可顺; 出资额: **; 百分比: **% 企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2010-11-18 |
实收资本变更 | 3000( + 900% ) | 300 | 2010-11-18 |
注册资本变更 | 3000( + 900% ) | 300 | 2010-11-18 |
投资人备案 | 姓名: 林方仁; 出资额: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 潘可顺; 出资额: **; 百分比: **% [新增] 企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 林 俊; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 何莲; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 林瑞日; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 叶正平; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2010-11-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增] 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 叶正平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林瑞日; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2010-11-03 |
组织机构变更 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] 姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增] 姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 叶正平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林瑞日; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2010-11-03 |
姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶正平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林瑞日; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2010-11-03 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 林方仁 | 林瑞日 | 2010-11-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林方仁; 出资额: 60; 百分比: 20%姓名: 潘可顺; 出资额: 87; 百分比: 29%企业名称: 浙江钢一投资有限公司; 出资额: 153; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 林 俊; 出资额: 42; 百分比: 14% 姓名: 何莲; 出资额: 84; 百分比: 28% 姓名: 林瑞日; 出资额: 87; 百分比: 29% 姓名: 叶正平; 出资额: 87; 百分比: 29% | 2010-11-03 |
组织机构变更 | 姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 林方仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘可顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙显强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 杨光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶正平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 林俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林瑞日; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2010-11-03 |
注册号: ********37958 | 注册号: ********169 | 2010-09-21 | |
行业代码变更 | 行业代码:7439 | 行业代码:7430 | 2010-09-21 |
变更注册号 | 注册号: ********37958 | 注册号: ********169 | 2010-09-21 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****69 | 2010-09-21 |
注册号升级 | 注册号: ********37958 | 注册号: ********169 | 2010-09-21 |
行业代码变更 | 行业代码:7439 | 行业代码:7430 | 2010-09-21 |
名称变更 | 浙江绿谷光伏科技有限公司 | 丽水市绿谷科技创新服务有限公司 | 2010-09-21 |
投资人备案 | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 何莲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 林瑞日; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 叶正平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 何莲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 林瑞日; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 叶正平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2006-07-18 |
经营范围变更 | 经营范围: 科技开发、科技孵化、科技咨询、技术培训、产品展示、为来丽技术服务的专家教授提供度假养生服务。汽车(不含小轿车)销售。(凡涉及许可的凭许可经营)行业代码: 7430 | 经营范围: 科技开发、科技孵化、科技咨询、技术培训、产品展示、为来丽技术服务的专家教授提供度假养生服务。(凡涉及许可的凭许可经营)行业代码: 7430 | 2006-07-18 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2006-07-18 |
注册资本(金)变更 | 300 | 50 | 2006-07-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 42; 百分比: 14%姓名: 何莲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 84; 百分比: 28%姓名: 林瑞日; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 87; 百分比: 29%姓名: 叶正平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 87; 百分比: 29% | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 7; 百分比: 14% 姓名: 何莲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 14; 百分比: 28% 姓名: 林瑞日; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 14.5; 百分比: 29% 姓名: 叶正平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 14.5; 百分比: 29% | 2006-07-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 7; 百分比: 14%姓名: 何莲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 14; 百分比: 28%姓名: 林瑞日; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 14.5; 百分比: 29%姓名: 叶正平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 14.5; 百分比: 29% | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% 姓名: 叶正平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% 姓名: 林瑞日; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 2006-05-10 |
投资人备案 | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 何莲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 林瑞日; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 叶正平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 叶正平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 林瑞日; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2006-05-10 |
投资人备案 | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 叶正平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 林瑞日; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 林瑞日; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2006-04-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 叶正平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 林瑞日; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 林 俊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% 姓名: 林瑞日; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 35; 百分比: 70% | 2006-04-18 |
改制变更 | *** | *** | 2006-04-18 |
浙江绿谷光伏科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张立新 | 董事长 |
张立新 | 总经理 |
林俊 | 监事 |
杨光强 | 监事 |
孙显强 | |
林方仁 | 董事 |
潘可顺 | 董事 |
浙江绿谷光伏科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9259966 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2011-03-25 |
浙江绿谷光伏科技有限公司的专利证书
CN204673818U | 实用新型 | 2015-09-30 | 硅锭开方主辊 | 加工水泥、黏土或石料 | 马标 |
CN204725696U | 实用新型 | 2015-10-28 | 硅锭开方机 | 加工水泥、黏土或石料 | 马标 |
CN102433585A | 发明公布 | 2012-05-02 | 准单晶铸锭炉热场结构 | 晶体生长 | 潘颂 |
CN203451644U | 实用新型 | 2014-02-26 | 铸造多晶的热场控制装置 | 晶体生长 | 马标 |
CN204673819U | 实用新型 | 2015-09-30 | 硅锭开方导线装置 | 加工水泥、黏土或石料 | 马标 |
CN102433585B | 发明授权 | 2014-01-29 | 准单晶铸锭炉热场结构 | 晶体生长 | 潘颂 |
浙江绿谷光伏科技有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江正耀鞋材有限公司、浙江绿谷光伏科技有限公司等金融借款合同纠纷一审民事判决书(2) | 2015-06-08 | (2014)温鹿商初字第3447号 |
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江正耀鞋材有限公司、浙江绿谷光伏科技有限公司等金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 2015-06-08 | (2014)温鹿商初字第3445号 |
浙江绿谷光伏科技有限公司与吴伟进道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 2014-02-28 | (2013)丽莲南民初字第130号 |
浙江绿谷光伏科技有限公司与浙江尚源实业有限公司买卖合同纠纷一 | 2014-04-08 | (2013)丽莲商初字第971号 |
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江正耀鞋材有限公司、浙江绿谷光伏科技有限公司等金融借款合同纠纷一审民事判决书(3) | 2015-06-08 | (2014)温鹿商初字第3448号 |
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江正耀鞋材有限公司、浙江绿谷光伏科技有限公司等金融借款合同纠纷一审民事判决书(1) | 2015-06-08 | (2014)温鹿商初字第3446号 |
本页是 [浙江绿谷光伏科技有限公司] 在顺企网丽水黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。