变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 张明生、谢钧、盛赛娜;
清算组组长: 谢钧;
地址: 宁波市奉化区绿都路1号;
联系方式: 88689906 | - | 2018-09-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2012-07-16 |
投资人备案 | 企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 奉化市五星投资咨询有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2012-07-16 |
组织机构变更 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2012-07-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 物业管理服务。 | 一般经营项目: 物业管理。 | 2012-07-16 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2012-07-16 |
组织机构变更 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2012-07-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 出资额: 300; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 奉化市五星投资咨询有限公司; 出资额: 120; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 出资额: 180; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人
| 2012-07-16 |
变更注册号 | 注册号: ********37674 | 注册号: ********481 | 2009-06-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 孙国校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张基林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2009-06-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张明生 | 孙国校 | 2009-06-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 姓名: 方平浪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 刘达军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 卢子良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 孙国校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张基林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2009-06-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 奉化市五星投资咨询有限公司; 法定代表人: 任远明; 出资额: 120; 百分比: 40%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 法定代表人: 徐立华; 出资额: 180; 百分比: 60%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 奉化市五星投资咨询有限公司; 法定代表人: 任远明; 出资额: 20; 百分比: 40%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 法定代表人: 徐立华; 出资额: 30; 百分比: 60%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
| 2006-05-11 |
注册资本(金)变更 | 300 | 50 | 2006-05-11 |
投资人备案 | 企业名称: 奉化市五星投资咨询有限公司; 法定代表人: 任远明; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 法定代表人: 徐立华; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 奉化市五星投资咨询有限公司; 法定代表人: 任远明; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 波导科技集团股份有限公司; 法定代表人: 徐立华; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2006-05-11 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2006-05-11 |