变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 黔南州投资有限公司:100%; | 独山县财政局:100%; | 2021-02-26 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司:100%; [新增] | 独山县财政局:100%; [退出] | 2021-02-26 |
其他事项备案 | 黔南州投资有限公司:100; | 独山县财政局:100; | 2021-02-26 |
其他事项备案 | 黔南州投资有限公司; | 独山县财政局; | 2021-02-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2021-02-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-02-26 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司; [新增] | 独山县财政局; [退出] | 2021-02-26 |
其他事项备案 | 独山县财政局:100%; | 黔南州投资有限公司:100%; | 2021-02-04 |
投资人变更 | 独山县财政局:100%; [新增] | 黔南州投资有限公司:100%; [退出] | 2021-02-04 |
其他事项备案 | 独山县财政局:100; | 黔南州投资有限公司:100; | 2021-02-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-02-04 |
其他事项备案 | 独山县财政局; | 黔南州投资有限公司; | 2021-02-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-02-04 |
投资人变更 | 独山县财政局; [新增] | 黔南州投资有限公司; [退出] | 2021-02-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-07-02 |
经营范围变更 | 房屋、土地租赁;市政工程、道路工程及公益项目投资;物业管理;蔬菜、水果、药材种植、生产、加工、销售;农业、畜牧业技术转让、技术推广服务;农业设施建设、经营、管理、租赁;农业、渔业服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 房屋、土地租赁;市政工程、道路工程及公益项目投资;物业管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2020-07-02 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2019-11-06 |
经营范围变更变更 | 房屋、土地租赁;市政工程、道路工程及公益项目投资;物业管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 房地产开发、销售;房屋租赁;市政工程、道路工程及公益项目投资;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-11-06 |
地址变更变更 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中诚国际1号楼第九层 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇秀峰路政府综合办公楼第十一层 | 2019-11-06 |
高级管理人员备案变更 | 陈明华 [新增]
李宇
洪晓晖
李林静 [新增]
吴英军 [新增]
罗珍亮 [新增] | 罗少君 [退出]
李贵元 [退出]
王书洋 [退出]
刘雪玲 [退出]
李宇
洪晓晖 | 2019-11-06 |
地址变更 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中诚国际号楼第九层 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇秀峰路政府综合办公楼第十一层 | 2019-11-06 |
投资人变更变更 | 黔南州投资有限公司:100%; [新增] | 独山县国有资产监督管理委员会:100%; [退出] | 2019-06-27 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2019-06-27 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2019-06-27 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司%; [新增] | 独山县国有资产监督管理委员会%; [退出] | 2019-06-27 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司:*%; [新增] | 独山县国有资产监督管理委员会:*%; [退出] | 2019-06-27 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司; [新增] | 独山县国有资产监督管理委员会; [退出] | 2019-06-27 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司:*; [新增] | 独山县国有资产监督管理委员会:*; [退出] | 2019-06-27 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-05-18 |
投资人变更变更 | 独山县国有资产监督管理委员会:100%; [新增] | 黔南州投资有限公司:100%; [退出] | 2019-05-18 |
其他事项备案 | 独山县国有资产监督管理委员会:100; | 黔南州投资有限公司:100; | 2019-05-18 |
投资人变更 | 独山县国有资产监督管理委员会%; [新增] | 黔南州投资有限公司%; [退出] | 2019-05-18 |
投资人变更 | 独山县国有资产监督管理委员会:*%; [新增] | 黔南州投资有限公司:*%; [退出] | 2019-05-18 |
其他事项备案 | 独山县国有资产监督管理委员会; | 黔南州投资有限公司; | 2019-05-18 |
投资人变更 | 独山县国有资产监督管理委员会; [新增] | 黔南州投资有限公司; [退出] | 2019-05-18 |
其他事项备案 | 独山县国有资产监督管理委员会:*%; | 黔南州投资有限公司:*%; | 2019-05-18 |
投资人变更 | 独山县国有资产监督管理委员会:*; [新增] | 黔南州投资有限公司:*; [退出] | 2019-05-18 |
其他事项备案 | 独山县国有资产监督管理委员会:*; | 黔南州投资有限公司:*; | 2019-05-18 |
其他事项备案 | 独山县国有资产监督管理委员会:100%; | 黔南州投资有限公司:100%; | 2019-05-18 |
高级管理人员备案 | 罗少君 [新增]
李贵元
王书洋
刘雪玲
李宇
洪晓晖 | 李贵元
邓祯勇 [退出]
王天灿 [退出]
王书洋
毛华娟 [退出]
龙育祥 [退出]
刘雪玲
梁文 [退出]
李宇
洪晓晖 | 2017-12-15 |
高级管理人员备案变更 | 邓祯勇,王天灿,王书洋,毛华娟,龙育祥,刘雪玲,梁文,李宇,李贵元 | - | 2017-08-10 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2017-08-10 |
投资人变更变更 | 邓祯勇 [新增]
王天灿 [新增]
王书洋 [新增]
毛华娟 [新增]
龙育祥 [新增]
刘雪玲 [新增]
梁文 [新增]
李宇 [新增]
李贵元 [新增] | - | 2017-08-10 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-04-21 |
投资人变更变更 | 黔南州投资有限公司,100% [新增] | 独山县人民政府,100% [退出] | 2016-04-21 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司% [新增] | 独山县人民政府% [退出] | 2016-04-21 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司:*% [新增] | 独山县人民政府:*% [退出] | 2016-04-21 |
地址变更 | ****** | ****** | 2016-04-21 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司 [新增] | 独山县人民政府 [退出] | 2016-04-21 |
投资人变更 | 黔南州投资有限公司:* [新增] | 独山县人民政府:* [退出] | 2016-04-21 |
期限变更 | -- | -- | 2016-04-21 |
期限变更 | 1900-01-01 | 2061-09-18 | 2016-04-21 |
地址变更 | 522726 | 522726 | 2016-04-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 百泉镇秀峰路政府综合办公楼第十一层 | 百泉镇秀峰路政府综合办公楼第九层 | 2016-04-21 |
市场主体类型变更 | 1153 | 1110 | 2016-04-21 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '黔南州投资有限公司' | '独山县人民政府' | 2016-04-21 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 26000 | 10000 | 2015-12-14 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '独山县人民政府' | '独山县人民政府' | 2015-12-14 |
投资人变更变更 | 独山县人民政府,100% | 独山县人民政府,100% | 2015-12-14 |
联络员备案变更 | 何宗丽 | 何宗丽 | 2015-12-14 |
投资人变更 | 独山县人民政府% | 独山县人民政府% | 2015-12-14 |
投资人变更 | 独山县人民政府:*% | 独山县人民政府:*% | 2015-12-14 |
注册资本变更 | ***** | ***** | 2015-12-14 |
投资人变更 | 独山县人民政府 | 独山县人民政府 | 2015-12-14 |
投资人变更 | 独山县人民政府:* | 独山县人民政府:* | 2015-12-14 |
其他事项备案变更 | {"xm":"何宗丽","certype":"1","cerno":"*****2","tel":"0854-3222826","mobtel":"*****","email":"*****"} | {"xm":"何宗丽","certype":"1","cerno":"*****2","tel":"0854-3222826","mobtel":"*****","email":"*****"} | 2015-12-14 |
注册资本变更 | 26000( + 160% ) | 10000 | 2015-12-14 |
注册资本变更 | ***** | **** | 2015-04-17 |
注册资本变更 | 10000( + 400% ) | 2000 | 2015-04-17 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 10000 | 2000 | 2015-04-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 洪晓晖 | 朱建明 | 2014-05-30 |
负责人变更 | 洪晓晖 [新增] | 朱建明 [退出] | 2014-05-30 |
负责人变更 | 朱建明 | 李文荣 | 2013-09-25 |
名称变更 | 独山县恒通置业开发有限公司 | 独山县恒通房地产有限责任公司 | 2013-09-25 |
经营范围变更 | K7010 | K7010 | 2013-09-25 |
经营范围变更 | 房地产开发、销售;房屋租赁;市政工程、道路工程及公益项目投资;物业管理(以上经营范围涉及前置许可或审批的,凭相关许可证或批准文件从事经营活动,法律、法规禁止的项目不得经营)。 | 房地产开发、销售;房屋租赁(经营范围涉及前置许可的凭许可证在许可范围、有效期内经营)。 | 2013-09-25 |
投资人变更 | 独山县人民政府,100% [新增] | 独山县国有资本营运集团有限公司,100%, [退出]
新添股东 | 2013-09-25 |
投资人变更 | 独山县国有资本营运集团有限公司,100% [名称变更] | 独山县国有资本营运有限责任公司,100%,
新添股东 | 2011-10-17 |
高级管理人员备案 | 罗少君 [新增]
李贵元
王书洋
刘雪玲
李宇
洪晓晖 | 李贵元
邓祯勇 [退出]
王天灿 [退出]
王书洋
毛华娟 [退出]
龙育祥 [退出]
刘雪玲
梁文 [退出]
李宇
洪晓晖 | |