变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 赵利娟 执行董事; [新增]
赵利娟 经理; [新增]
罗夏青 监事 [新增] | 齐桂兰 执行董事; [退出]
齐桂兰 经理; [退出]
王柿霞 监事 [退出] | 2019-09-06 |
董事 经理 监事 | 罗夏青, [新增]
赵利娟* [新增] | 齐桂兰*, [退出]
王柿霞 [退出] | 2019-09-06 |
投资人 | 齐桂兰,自然人股东,
赵利娟,自然人股东 [新增] | 齐桂兰,自然人股东,
三齐正康(北京)医疗科技有限公司,法人股东 [退出] | 2019-09-06 |
董事 经理 监事 | 赵利娟* 执行董事 [新增]
赵利娟* 经理 [新增]
罗夏青 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 齐桂兰* 执行董事 [退出]
齐桂兰* 经理 [退出]
王柿霞 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-06 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 齐桂兰 自然人股东
赵利娟 自然人股东 [新增] | 齐桂兰 自然人股东
三齐正康(北京)医疗科技有限公司 法人股东 [退出] | 2019-09-06 |
法定代表人 | 赵利娟 | 齐桂兰 | 2019-09-06 |
董事 经理 监事 | 齐桂兰 执行董事;
齐桂兰 经理;
王柿霞 监事 [新增] | 齐桂兰 执行董事;
齐桂兰 经理;
刘海生 监事 [退出] | 2019-06-12 |
董事 经理 监事 | 齐桂兰*,
王柿霞 [新增] | 刘海生, [退出]
齐桂兰* | 2019-06-12 |
投资人 | 齐桂兰,自然人股东,
三齐正康(北京)医疗科技有限公司,法人股东 [新增] | 刘海生,自然人股东, [退出]
齐桂兰,自然人股东 | 2019-06-12 |
董事 经理 监事 | 齐桂兰* 执行董事
齐桂兰* 经理
王柿霞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 齐桂兰* 执行董事
齐桂兰* 经理
刘海生 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-12 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 齐桂兰 自然人股东
三齐正康(北京)医疗科技有限公司 法人股东 [新增] | 齐桂兰 自然人股东
刘海生 自然人股东 [退出] | 2019-06-12 |
投资人 | 齐桂兰 自然人股东
刘海生 自然人股东 [新增] | 齐桂兰 自然人股东
三齐正康(北京)医疗科技有限公司 企业法人 [退出] | 2016-01-19 |
投资人 | 齐桂兰,自然人股东; 刘海生,自然人股东; | 齐桂兰,自然人股东; 三齐正康(北京)医疗科技有限公司,企业法人; | 2016-01-19 |
投资人 | 齐桂兰,自然人股东; 三齐正康(北京)医疗科技有限公司,企业法人; | 齐桂兰,自然人股东; 刘海生,自然人股东; | 2015-12-25 |
投资人 | 齐桂兰 自然人股东
三齐正康(北京)医疗科技有限公司 企业法人 [新增] | 齐桂兰 自然人股东
刘海生 自然人股东 [退出] | 2015-12-25 |
经营范围 | 中医科(仅限分支机构经营);医学研究与试验发展;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;会议服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;销售文化用品、体育用品、日用品、电子产品、医疗器械I类。 | 医学研究与试验发展;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;会议服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;销售文化用品、体育用品、日用品、电子产品、医疗器械I类。(未取得行政许可的项目除外) | 2013-07-04 |
住所 | 北京市石景山区广宁村西铁路居委会1幢102号 | 北京市海淀区上地十街1号院2号楼12层1215 | 2013-07-04 |
经营范围 | 中医科(仅限分支机械经营)。医学研究与试验发展;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;会议服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;销售文化用品、体育用品、日用品、电子产品、医疗器械I类。 | 医学研究与试验发展;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;会议服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;销售文化用品、体育用品、日用品、电子产品、医疗器械I类。(未取得行政许可的项目除外) | 2013-07-04 |