三亚惠华房地产开发有限公司,办公室地址位于Zui南部的热带滨海旅游城市三亚,三亚市新风路创业大厦A座2楼,我公司主要提供房地产开发经营,房产租赁,酒店管理、策划。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 138****0786 |
相关产品
工商信息和基本资料
三亚惠华房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曹醴承 | 100% | 人民币1000万元 |
三亚惠华房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 曹醴承:100%; | 曹醴承:77.5%; 李属民:22.5%; [退出] | 2020-12-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-12-11 |
高级管理人员备案 | 曾超 [新增] 曹醴承 | 周亚芩 [退出] 李属民 [退出] 朱寿谷 [退出] 曹醴承 | 2020-12-11 |
投资人变更 | 李属民:22.5%; 曹醴承:77.5%; | 周亚芩:32.5%; [退出] 李属民:22.5%; 朱寿谷:22.5%; [退出] 曹醴承:22.5%; | 2020-12-02 |
高级管理人员备案 | 周亚芩 李属民 朱寿谷 曹醴承 | 周亚芩 李属民 朱寿谷 曹醴承 周少波 [退出] | 2020-12-02 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(仅供办证使用),房产租赁,酒店管理、策划。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产开发经营(仅供办证使用),房产租赁,酒店经营、策划。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2011-06-22 |
高级管理人员备案 | 曹醴承,董事长 李属民,董事 周少波,总经理 [新增] 周亚芩,董事 [新增] 朱寿谷,监事 | 曹醴承,董事 黄政,监事 [退出] 李属民,董事 林利明,监事 [退出] 王梦醒,监事 [退出] 周国华,董事长 [退出] 朱寿谷,总经理 | 2010-05-07 |
负责人变更 | 曹醴承 | 周国华 | 2010-05-07 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(仅供办证使用),房产租赁,酒店经营、策划。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产开发经营(限三级以下),房产租赁,酒店经营、策划。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2010-05-07 |
负责人变更 | 周国华 | 何坚 | 2008-12-25 |
高级管理人员备案 | 曹醴承,董事 [新增] 黄政,监事 李属民,董事 [新增] 林利明,监事 王梦醒,监事 周国华,董事长 朱寿谷,总经理 [新增] | 何坚,董事长 [退出] 黄政,监事 林利明,监事 王梦醒,监事 许阳修,董事 [退出] 周国华,董事,经理 | 2008-12-25 |
实收资本变更 | 1000( + 967843% ) | 510 | 2008-05-30 |
其他事项备案 | ***** | *****55 | 2008-05-30 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(限三级以下),房产租赁,酒店经营、策划。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产开发经营,租赁,酒店经营,物业管理,策划(凡需行政许可的凭许可证经营) | 2008-05-30 |
实收资本变更 | 510 | 0 | 2007-06-12 |
三亚惠华房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
周少波 | 总经理 |
曹醴承 | 董事长 |
朱寿谷 | 监事 |
李属民 | 董事 |
周亚芩 | 董事 |
本页是 [三亚惠华房地产开发有限公司] 在顺企网三亚黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关房地产业