变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市通州区台湖北里24号楼4层404 | 北京市朝阳区双桥东路5幢一层38号 | 2022-06-08 |
董事 经理 监事 | 叶静 执行董事;
叶静 经理;
闫毅 监事 [新增] | 蒋淮振 执行董事; [退出]
蒋淮振 经理; [退出]
叶静 监事 | 2020-06-24 |
董事 经理 监事 | 叶静*,
闫毅 [新增] | 蒋淮振*, [退出]
叶静 | 2020-06-24 |
董事 经理 监事 | 叶静* 执行董事
叶静* 经理
闫毅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 蒋淮振* 执行董事 [退出]
蒋淮振* 经理 [退出]
叶静 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-24 |
投资人 | 永新华韵文化产业有限公司 企业法人 [新增] | 北京只有文化发展有限公司 企业法人 [退出] | 2020-06-24 |
法定代表人 | 叶静 | 蒋淮振 | 2020-06-24 |
住所 | 北京市朝阳区双桥东路5幢一层38号 | 北京市东城区前门大街46、48、50号二层 | 2020-06-24 |
董事 经理 监事 | 蒋淮振 执行董事; [新增]
蒋淮振 经理; [新增]
叶静 监事 [新增] | 徐道明 执行董事; [退出]
徐道明 经理; [退出]
孙汝领 监事 [退出] | 2020-02-21 |
董事 经理 监事 | 蒋淮振*, [新增]
叶静 [新增] | 孙汝领, [退出]
徐道明* [退出] | 2020-02-21 |
董事 经理 监事 | 蒋淮振* 执行董事 [新增]
蒋淮振* 经理 [新增]
叶静 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐道明* 执行董事 [退出]
徐道明* 经理 [退出]
孙汝领 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-02-21 |
经营范围 | 拍卖;文物拍卖(依法允许拍卖的文物)(文物拍卖许可证有效期至2026年11月28日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 拍卖(拍卖经营批准证书有效期至2020年01月25日);文物拍卖(依法允许拍卖的文物)(文物拍卖许可证有效期至2026年11月28日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-02-21 |
法定代表人 | 蒋淮振 | 徐道明 | 2020-02-21 |
法定代表人 | 徐道明 | 张坤兰 | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 孙汝领, [新增]
徐道明* [新增] | 沈学东, [退出]
徐岩, [退出]
张坤兰* [退出] | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 徐道明 执行董事; [新增]
徐道明 经理; [新增]
孙汝领 监事 | 路超 执行董事; [退出]
路超 经理; [退出]
孙汝领 监事 | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 孙汝领,
徐道明* [新增] | 路超*, [退出]
孙汝领 | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 徐道明* 执行董事 [新增]
徐道明* 经理 [新增]
孙汝领 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 路超* 执行董事 [退出]
路超* 经理 [退出]
孙汝领 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-10 |
法定代表人 | 徐道明 | 路超 | 2019-07-10 |
经营范围 | 拍卖(拍卖经营批准证书有效期至2020年01月25日);文物拍卖(依法允许拍卖的文物)(文物拍卖许可证有效期至2026年11月28日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 拍卖(拍卖经营许可证有效期至2020年01月25日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-12-04 |
投资人 | 北京只有文化发展有限公司 企业法人 [新增] | 永新华韵文化产业投资集团有限公司 企业法人 [退出] | 2017-08-24 |
董事 经理 监事 | 张坤兰 执行董事; [新增]
徐岩 经理; [新增]
沈学东 监事 [新增] | 高伟 执行董事; [退出]
高伟 经理; [退出]
张宝松 监事 [退出] | 2017-06-23 |
登记管辖变更 | 北京市东城区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2017-06-23 |
董事 经理 监事 | 沈学东, [新增]
徐岩, [新增]
张坤兰* [新增] | 高伟*, [退出]
张宝松 [退出] | 2017-06-23 |
董事 经理 监事 | 张坤兰* 执行董事 [新增]
徐岩 经理 [新增]
沈学东 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 高伟* 执行董事 [退出]
高伟* 经理 [退出]
张宝松 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-06-23 |
登记管辖变更 | 东城分局 | 朝阳分局 | 2017-06-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-06-23 |
投资人 | 永新华韵文化产业投资集团有限公司 企业法人 [新增] | 高伟 自然人股东 [退出] | 2017-06-23 |
法定代表人 | 张坤兰 | 高伟 | 2017-06-23 |
住所 | 北京市东城区前门大街46、48、50号二层 | 北京市朝阳区东三环南路25号10层1006房间 | 2017-06-23 |
企业名称 | 北京永新华韵国际拍卖有限公司 | 北京聚宝金鼎国际拍卖有限公司 | 2017-06-23 |
董事 经理 监事 | 高伟 执行董事; [新增]
高伟 经理; [新增]
张宝松 监事 | 曾勇华 执行董事; [退出]
曾勇华 经理; [退出]
张宝松 监事 | 2013-12-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-12-13 |
投资人 | 高伟 1000 自然人股东 [新增] | 张宝松 400 自然人股东 [退出]
曾勇华 350 自然人股东 [退出]
张绪森 200 自然人股东 [退出]
李青 50 自然人股东 [退出] | 2013-12-13 |
法定代表人 | 高伟 | 曾勇华 | 2013-12-13 |
董事 经理 监事 | 高伟* 执行董事 [新增]
高伟* 经理 [新增]
张宝松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 曾勇华* 执行董事 [退出]
曾勇华* 经理 [退出]
张宝松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-12-13 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 张宝松 400 自然人股东
曾勇华 350( + 94.44444% ) 自然人股东
张绪森 200 自然人股东
李青 50 自然人股东 | 张宝松 400 自然人股东
张绪森 200 自然人股东
曾勇华 180 自然人股东
王燕子 170 自然人股东 [退出]
李青 50 自然人股东 | 2012-07-05 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2011-07-27 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 张宝松 400( + 900% ) 自然人股东
张绪森 200( + 900% ) 自然人股东
曾勇华 180( + 900% ) 自然人股东
王燕子 170( + 900% ) 自然人股东
李青 50( + 900% ) 自然人股东 | 张宝松 40 自然人股东
张绪森 20 自然人股东
曾勇华 18 自然人股东
王燕子 17 自然人股东
李青 5 自然人股东 | 2011-07-27 |
实收资本 | 1000 万元( + 900% ) | 100 万元 | 2011-07-27 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2011-07-27 |
董事 经理 监事 | 曾勇华 执行董事; [新增]
曾勇华 经理; [新增]
张宝松 监事 | 王秀华 执行董事; [退出]
王秀华 经理; [退出]
张宝松 监事 | 2011-04-18 |
董事 经理 监事 | 曾勇华* 执行董事 [新增]
曾勇华* 经理 [新增]
张宝松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王秀华* 执行董事 [退出]
王秀华* 经理 [退出]
张宝松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-04-18 |
投资人 | 张宝松 40( - 237692% ) 自然人股东
张绪森 20 自然人股东
曾勇华 18 自然人股东 [新增]
王燕子 17 自然人股东 [新增]
李青 5( - 37.5% ) 自然人股东 | 张宝松 52 自然人股东
张绪森 20 自然人股东
赵赜 10 自然人股东 [退出]
王秀华 10 自然人股东 [退出]
李青 8 自然人股东 | 2011-04-18 |
法定代表人 | 曾勇华 | 王秀华 | 2011-04-18 |
董事 经理 监事 | 王秀华 执行董事; [新增]
王秀华 经理; [新增]
张宝松 监事 | 邓明谦 执行董事; [退出]
邓明谦 经理; [退出]
张宝松 监事 | 2010-11-01 |
董事 经理 监事 | 王秀华* 执行董事 [新增]
王秀华* 经理 [新增]
张宝松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 邓明谦* 执行董事 [退出]
邓明谦* 经理 [退出]
张宝松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-11-01 |
投资人 | 张宝松 52 自然人股东
张绪森 20 自然人股东
赵赜 10 自然人股东 [新增]
王秀华 10 自然人股东 [新增]
李青 8 自然人股东 | 张宝松 52 自然人股东
张绪森 20 自然人股东
邓明谦 20 自然人股东 [退出]
李青 8 自然人股东 | 2010-11-01 |
法定代表人 | 王秀华 | 邓明谦 | 2010-11-01 |
住所 | 北京市朝阳区东三环南路25号10层1006房间 | 北京市朝阳区关东店北街核桃园30号6栋A203 | 2010-11-01 |