变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 零售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、工艺品(不含文物)、汽车配件;技术咨询;销售第一类医疗器械、第二类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 零售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、工艺品(不含文物)、汽车配件;技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-30 |
住所 | 北京市通州区翠景北里1号楼12层1507 | 北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧(北京英特塑料机械总厂)58幢8388室 | 2021-05-11 |
住所 | 北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧(北京英特塑料机械总厂)58幢8388室 | 北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧(北京英特塑料机械总厂)58幢8317室 | 2020-06-23 |
经营范围 | 零售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、工艺品(不含文物)、汽车配件;技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、工艺品、汽车配件;技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-06-24 |
住所 | 北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧(北京英特塑料机械总厂)58幢8317室 | 北京市朝阳区锦芳路1号院4号楼13层1305 | 2019-06-24 |
经营范围 | 销售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、工艺品、汽车配件;技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、通讯设备、五金交电、工艺品、汽车配件;技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-05-30 |
住所 | 北京市朝阳区锦芳路1号院4号楼13层1305 | 北京市朝阳区崔各庄乡南春路2号(国门信诚孵化器0200号) | 2018-05-30 |
注册资本 | 100万( + 900% ) | 10万 | 2017-03-21 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2017-03-21 |
经营范围 | 销售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、通讯设备、五金交电、工艺品、汽车配件;技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售鞋帽、文具用品、计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、通讯设备、五金交电、工艺品、汽车配件。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-03-21 |
注册资本 | 100万元( + 900% ) | 10万元 | 2017-03-21 |
住所 | 北京市朝阳区崔各庄乡南春路2号(国门信诚孵化器0200号) | 北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区231号) | 2015-07-06 |
投资人 | 孙光辉,自然人股东; | 景斌,自然人股东; | 2015-05-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨军,监事; | 马军胜,监事; | 2015-05-15 |
董事 经理 监事 | 孙光辉 执行董事;
孙光辉 经理;
杨军 监事 [新增] | 孙光辉 执行董事;
孙光辉 经理;
马军胜 监事 [退出] | 2015-05-15 |
董事 经理 监事 | 孙光辉*,
杨军 [新增] | 马军胜, [退出]
孙光辉* | 2015-05-15 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
孙光辉* 执行董事
孙光辉* 经理
杨军 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
孙光辉* 执行董事
孙光辉* 经理
马军胜 监事 [退出] | 2015-05-15 |
董事 经理 监事 | 孙光辉* 执行董事
孙光辉* 经理
杨军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙光辉* 执行董事
孙光辉* 经理
马军胜 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-15 |
投资人 | 孙光辉 自然人股东 [新增] | 景斌 自然人股东 [退出] | 2015-05-15 |
董事 经理 监事 | 孙光辉 执行董事; [新增]
孙光辉 经理; [新增]
马军胜 监事 | 景斌 执行董事; [退出]
景斌 经理; [退出]
马军胜 监事 | 2013-12-19 |
董事 经理 监事 | 孙光辉* 执行董事 [新增]
孙光辉* 经理 [新增]
马军胜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 景斌* 执行董事 [退出]
景斌* 经理 [退出]
马军胜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-12-19 |
法定代表人 | 孙光辉 | 景斌 | 2013-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 马军胜,监事; | 马军胜,监事; | 2013-12-19 |
住所 | 北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区231号) | 北京市朝阳区呼家楼北里8号院12号楼27层2701 | 2013-07-31 |