变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 汇融嘉业商贸(北京)有限公司:*; [新增] | 杨晓刚:*; [退出] | 2018-11-09 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2018-11-09 |
其他事项备案变更 | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 2018-11-09 |
投资人变更变更 | 汇融嘉业商贸(北京)有限公司:100%; [新增] | 杨晓刚:100%; [退出] | 2018-11-09 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-11-09 |
投资人变更 | 汇融嘉业商贸(北京)有限公司%; [新增] | 杨晓刚%; [退出] | 2018-11-09 |
投资人变更 | 汇融嘉业商贸(北京)有限公司:*%; [新增] | 杨晓刚:*%; [退出] | 2018-11-09 |
投资人变更 | 汇融嘉业商贸(北京)有限公司; [新增] | 杨晓刚; [退出] | 2018-11-09 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-30 |
投资人变更变更 | 杨晓刚:100%; | 马放鸣:60%; [退出]
彭尔康:20%; [退出]
杨晓刚:20%; | 2018-09-30 |
高级管理人员备案变更 | 侯鹏 [新增]
杨晓刚 [新增] | 马放鸣 [退出] | 2018-09-30 |
负责人变更变更 | 杨晓刚 | 马放鸣 | 2018-09-30 |
投资人变更 | 杨晓刚%; | 马放鸣%; [退出]
彭尔康%; [退出]
杨晓刚%; | 2018-09-30 |
投资人变更 | 杨晓刚:*%; | 马放鸣:*%; [退出]
彭尔康:*%; [退出]
杨晓刚:*%; | 2018-09-30 |
投资人变更 | 杨晓刚; | 马放鸣; [退出]
彭尔康; [退出]
杨晓刚; | 2018-09-30 |
投资人变更 | 杨晓刚:*; | 马放鸣:*; [退出]
彭尔康:*; [退出]
杨晓刚:*; | 2018-09-30 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-09-30 |
其他事项备案变更 | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-09-30 |
投资人变更 | 马放鸣,60%, [新增]
彭尔康,20%, [新增]
杨晓刚,20% [新增] | 马潇,75%, [退出]
代金,24%, [退出]
新添股东,新添股东,新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更 | 彭尔康 [新增] | 新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更 | 杨晓刚 [新增] | 新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更 | 马放鸣 [新增] | 新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 马潇 [退出] | 2016-11-28 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 代金 [退出] | 2016-11-28 |
负责人变更 | 马放鸣 [新增] | 马潇 [退出] | 2016-11-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 马放鸣 | 马潇 | 2016-11-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '代金' | 2016-11-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '马潇' | 2016-11-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '马放鸣' | 新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '杨晓刚' | 新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '彭尔康' | 新添股东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '侯鹏' | 2015-07-29 |
投资人变更 | 无 | 侯鹏% [退出] | 2015-07-29 |
投资人变更 | 无 | 侯鹏:*% [退出] | 2015-07-29 |
投资人变更 | 无 | 侯鹏 [退出] | 2015-07-29 |
投资人变更 | 无 | 侯鹏,10% [退出] | 2015-07-29 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 侯鹏 [退出] | 2015-07-29 |
经营范围变更 | N | N | 2015-05-13 |
经营范围变更 | N7719 | N7719 | 2015-05-13 |
名称变更 | 贵州省贵定县人与自然置业有限责任公司 | 贵州省贵定县人与自然投资有限责任公司 | 2015-05-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、销售;养生养老产品销售及服务;酒店投资、旅游物业开发及销售、品牌的输出、景区特色商品的生产及销售。(经营范围中需行政许可的获得许可后方能经营) | 酒店投资、旅游物业开发及销售、品牌的输出、景区特色商品的生产及销售。(经营范围中需行政许可的获得许可后方能经营) | 2015-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 马潇 | 樊春红 | 2015-05-05 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '马潇' | 新添股东 | 2015-05-05 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '代金' | 新添股东 | 2015-05-05 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '侯鹏' | 新添股东 | 2015-05-05 |
投资人变更 | 马潇:*%, [新增]
侯鹏:*%, [新增]
代金:*% [新增] | 新添股东
新添股东
新添股东 | 2015-05-05 |
投资人变更 | 马潇,75%, [新增]
侯鹏,10%, [新增]
代金,24% [新增] | 新添股东
新添股东
新添股东 | 2015-05-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(国有独资) | 2015-05-05 |
投资人信息变更 | 侯鹏 [新增] | 新添股东 | 2015-05-05 |
投资人信息变更 | 代金 [新增] | 新添股东 | 2015-05-05 |
投资人信息变更 | 马潇 [新增] | 新添股东 | 2015-05-05 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1110 | 2015-05-05 |
负责人变更 | 马潇 [新增] | 樊春红 [退出] | 2015-05-05 |
投资人变更 | 贵州旅游商业控股有限公司 [名称变更] | 新添股东
贵州旅游发展有限责任公司:* | 2014-07-24 |
投资人变更 | 贵州旅游商业控股有限公司,0% [新增] | 新添股东,贵州旅游发展有限责任公司,100% | 2014-07-24 |
投资人信息变更 | 贵州旅游商业控股有限公司 [新增] | 新添股东 | 2014-07-24 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 贵州旅游发展有限责任公司 [退出] | 2014-07-24 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '贵州旅游发展有限责任公司' | 2014-07-24 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '贵州旅游商业控股有限公司' | 新添股东 | 2014-07-24 |
经营范围变更 | N7719 | N7719 | 2013-10-28 |
经营范围变更 | 酒店投资、旅游物业开发及销售、品牌的输出、景区特色商品的生产及销售。(经营范围中需行政许可的获得许可后方能经营) | 奇石收藏、展览、销售。 | 2013-10-28 |
投资人变更 | 贵州旅游发展有限责任公司,100% [新增] | 马放鸣,17%, [退出]
新添股东,代金,66%,
侯鹏,17% [退出] | 2013-01-25 |
负责人变更 | 樊春红 | 侯鹏 | 2013-01-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-01-25 |
负责人变更 | 侯鹏 | 陈思岷 | 2012-05-25 |
投资人变更 | 无 | 陈思岷,0.1000% [退出] | 2012-05-25 |
投资人变更 | 马放鸣,16.5000%,
马放鸣,16.5000% | 马放鸣,16.5000%,
杨晓峰,0.4000%, [退出]
马放鸣,16.5000% | 2012-05-25 |
注册资本变更 | 1000( + 19900% ) | 5 | 2011-06-03 |
投资人变更 | 赵鸿雁,31%, [新增]
马放鸣,16.5%, [新增]
侯鹏,17%, [新增]
杨晓峰,0.4%, [新增]
陈思岷,0.1%,
代金,35% [新增] | 新添股东,新添股东,新添股东,杨晓峰,80%,
陈思岷,20%,
新添股东 | 2011-06-03 |
期限变更 | 陈思岷 ,1 ,20 ,1 , ,1 ,20 ,1 , ,06-8-15 ;杨晓峰 ,4 ,80 ,4 , ,4 ,80 ,4 , ,07-5-14 ; | 赵军 ,1 ,20 ,1 , ,1 ,20 ,1 , ,06-8-15 ;李泽华 ,4 ,80 ,4 , ,4 ,80 ,4 , ,06-8-15 ; | 2007-05-14 |
负责人变更 | 陈思岷 | 李泽华 | 2007-05-14 |