贵州曙光传媒有限公司,办公室地址位于黔南布依族苗族自治州,贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处文峰社区文峰北路七星划地安置区,我公司主要提供法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。(设计服务;广告发布服务;广告代理服务;其他广告服务;活动策划服务;建筑安装;楼宇亮化;...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 贵州曙光传媒有限公司 |
简称: | 曙光传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(设计服务;广告发布服务;广告代理服务;其他广告服务;活动策划服务;建筑安装;楼宇亮化;... |
营业执照号码: | 522725000160983 |
发证机关: | 瓮安县市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-07-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年07月22日 |
注册资本: | 100 万人民币元 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 瓮安县传媒广电公司 |
所属城市: | 黔南企业网 » 瓮安县 » 瓮安县雍阳镇 |
顺企编码: | 34128625 |
贵州曙光传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
赵仕超 | 33.34% | 人民币33.34万元 |
左艺弦 | 33.33% | 人民币33.33万元 |
卢清硼 | 33.33% | 人民币33.33万元 |
贵州曙光传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 赵仕超:*%; 卢清硼:*%; 左艺弦:*%; [新增] | 王世军:*%; [退出] 卢清硼:*%; 赵仕超:*%; | 2020-12-29 |
高级管理人员备案 | 赵仕超 卢清硼 | 张仕海 [退出] 卢清硼 赵仕超 | 2020-12-29 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-29 |
地址变更 | ****** | ****** | 2016-10-09 |
经营范围变更 | L**** | L**** | 2016-10-09 |
经营范围变更 | L7240 | L7240 | 2016-10-09 |
地址变更 | 522725 | 522725 | 2016-10-09 |
地址变更 | 雍阳办事处文峰社区文峰北路七星划地安置区 | 贵州省瓮安县瓮水办事处鼓楼社区文峰中路刑侦队旁 | 2016-10-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 设计服务;广告发布服务;广告代理服务;其他广告服务;活动策划服务;建筑安装;楼宇亮化;空调销售及安装;施工服务。 | 设计服务;广告发布服务;广告代理服务;其他广告服务;活动策划服务。 | 2016-10-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | L7240 | L7240 | 2015-07-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 广告设计服务;广告发布服务;广告代理服务;其他广告服务;活动策划服务。 | 广告制作服务;广告发布服务;广告代理服务;广告设计服务;其他广告服务;活动策划服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动,法律法规禁止经营的严禁经营) | 2015-07-29 |
经营范围变更 | L**** | L**** | 2015-07-29 |
投资人变更 | 卢清硼,33.33%, 赵仕超,33.34%, 王世军,33.33% | 卢清硼,25%, 赵仕超,25%, 张仕海,25%, [退出] 王世军,25% | 2015-06-26 |
投资人信息变更 | 赵仕超 | 赵仕超 | 2015-06-26 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 张仕海 [退出] | 2015-06-26 |
投资人信息变更 | 王世军 | 王世军 | 2015-06-26 |
投资人信息变更 | 卢清硼 | 卢清硼 | 2015-06-26 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '卢清硼' | '卢清硼' | 2015-06-26 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '王世军' | '王世军' | 2015-06-26 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '张仕海' | 2015-06-26 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '赵仕超' | '赵仕超' | 2015-06-26 |
贵州曙光传媒有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赵仕超 | 执行董事 |
卢清硼 | 监事 |
张仕海 | 经理 |
本页是 [贵州曙光传媒有限公司] 在顺企网黔南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。