南阳市天源太阳能有限公司,办公室地址位于古丝绸之路的源头南阳,南阳市生态工业园区,我公司主要提供太阳能热水器销售;物流、配送、工业产品仓储*
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 135****9768 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 南阳市天源太阳能有限公司 |
简称: | 天源太阳能 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 太阳能热水器销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外);物流、配送、工业产品仓储(不含有毒有害易燃易爆危险化学品)(以上范围凭有效许可证件经营)* |
营业执照号码: | 91411302581731193K |
发证机关: | 南阳市市场监督管理局宛城分局 |
核准日期: | 2016-02-25 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年09月01日 |
注册资本: | 500万元 (万元) |
所属分类: | 太阳能设备公司 » 宛城区太阳能设备公司 |
所属城市: | 南阳企业网 » 宛城区 |
顺企编码: | 36958182 |
南阳市天源太阳能有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
马香玲 | 60% | 人民币300万元 |
沙飞 | 40% | 人民币200万元 |
南阳市天源太阳能有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-09-30 |
经营范围变更 | 一般项目:太阳能热利用产品销售;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 太阳能热水器销售* | 2021-09-30 |
经营范围变更变更 | 太阳能热水器销售* | 太阳能热水器销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外);物流、配送、工业产品仓储(不含有毒有害易燃易爆危险化学品)(以上范围凭有效许可证件经营)* | 2018-05-25 |
期限变更变更 | 17 | 7 | 2018-05-25 |
期限变更变更 | 7 | 6 | 2017-08-28 |
高级管理人员备案 | 沙飞 [新增] 马香玲 [新增] | 邢相明 [退出] 周松 [退出] | 2016-02-25 |
高级管理人员备案 | 马香玲 [新增] 沙飞 [新增] | 周松 [退出] 邢相明 [退出] | 2016-02-25 |
投资人变更变更 | 马香玲; [新增] 沙飞; [新增] | 周松; [退出] 邢相明; [退出] | 2016-02-25 |
负责人变更变更 | 马香玲 | 周松 | 2016-02-25 |
变更 | 马香玲;沙飞; | 周松;邢相明; | 2016-02-23 |
变更 | 马香玲 | 周松 | 2016-02-23 |
投资人变更变更 | 马香玲; [新增] 沙飞; [新增] | 周松; [退出] 邢相明; [退出] | 2016-02-23 |
负责人变更变更 | 马香玲 | 周松 | 2016-02-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 马香玲;沙飞; | 周松;邢相明; | 2016-02-23 |
变更 | 周松;邢相明; | 贾照明;李杰磊; | 2016-01-08 |
变更 | 周松 | 李杰磊 | 2016-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 周松;邢相明; | 贾照明;李杰磊; | 2016-01-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 周松 | 李杰磊 | 2016-01-08 |
高级管理人员备案 | 邢相明 [新增] 周松 [新增] | 李杰磊 [退出] 贾照明 [退出] | 2016-01-08 |
高级管理人员备案 | 周松 [新增] 邢相明 [新增] | 贾照明 [退出] 李杰磊 [退出] | 2016-01-08 |
投资人变更变更 | 周松; [新增] 邢相明; [新增] | 贾照明; [退出] 李杰磊; [退出] | 2016-01-08 |
变更 | 太阳能热水器销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外);物流、配送、工业产品仓储(不含有毒有害易燃易爆危险化学品)(以上范围凭有效许可证件经营)* | 太阳能热水器销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外)* | 2015-11-23 |
经营范围变更变更 | 太阳能热水器销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外);物流、配送、工业产品仓储(不含有毒有害易燃易爆危险化学品)(以上范围凭有效许可证件经营)* | 太阳能热水器销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外)* | 2015-11-23 |
高级管理人员备案 | 李杰磊 [新增] 贾照明 [新增] | 邢相明 [退出] 周松 [退出] | 2015-09-18 |
高级管理人员备案 | 贾照明 [新增] 李杰磊 [新增] | 周松 [退出] 邢相明 [退出] | 2015-09-18 |
变更 | 李杰磊 | 周松 | 2015-09-18 |
投资人变更变更 | 贾照明; [新增] 李杰磊; [新增] | 周松:60%; [退出] 邢相明:40%; [退出] | 2015-09-18 |
负责人变更变更 | 李杰磊 | 周松 | 2015-09-18 |
变更 | 贾照明;李杰磊; | 周松:60%;邢相明:40%; | 2015-09-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 贾照明;李杰磊; | 周松:60%;邢相明:40%; | 2015-09-18 |
变更 | 邢相明;周松; | 张明阳:40%;陈胜利:60%; | 2015-07-01 |
变更 | 南阳市生态工业园区 | 南阳市卧龙区文化路616号 | 2015-07-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 邢相明;周松; | 张明阳:40%;陈胜利:60%; | 2015-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 周松 | 陈胜利 | 2015-07-01 |
高级管理人员备案 | 邢相明 [新增] 周松 [新增] | 张明阳 [退出] 陈胜利 [退出] | 2015-07-01 |
高级管理人员备案 | 周松 [新增] 邢相明 [新增] | 陈胜利 [退出] 张明阳 [退出] | 2015-07-01 |
变更 | 周松 | 陈胜利 | 2015-07-01 |
地址变更变更 | 南阳市生态工业园区 | 南阳市卧龙区文化路616号 | 2015-07-01 |
投资人变更变更 | 邢相明; [新增] 周松; [新增] | 张明阳:40%; [退出] 陈胜利:60%; [退出] | 2015-07-01 |
变更 | 6 | 3 | 2014-07-18 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 6 | 3 | 2014-07-18 |
南阳市天源太阳能有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
马香玲 | 执行董事兼总经理 |
沙飞 | 监事 |
本页是 [南阳市天源太阳能有限公司] 在顺企网南阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。