中山市顺和餐饮服务有限公司,办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,中山市石岐区安栏路1号康乐苑A幢2层2-3卡,我公司主要提供餐饮管理、餐饮服务。〓
联系方式
- 公司地址:
- 中山市石岐区安栏路1号康乐苑A幢2层2-3卡
- 经理:
- 张辉
- 经理手机:
- 138****7333 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- dengtao333@126.com
- 邮政编码:
- 528400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****7333 |
手机号码 | 137****7120 |
手机号码 | 151****0833 |
手机号码 | 134****7985 |
电子邮箱 | dengtao333@126.com |
手机号码 | 159****7882 |
相关产品
工商信息和基本资料
中山市顺和餐饮服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
程正青 | 80% | 人民币24.0万元 |
郭建全 | 20% | 人民币6.0万元 |
中山市顺和餐饮服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-05-12 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-12-19 |
法定代表人 | 程正青 | 张辉 | 2016-12-19 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-12-19 | |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2015-12-09 |
企业名称 | 中山市顺和餐饮服务有限公司 | 中山市茶皇轩餐饮管理有限公司 | 2015-12-09 |
股东备案 | 黄庆春,监事; 张辉,执行董事,经理 [新增] | 黄庆春,监事; 黄润开,执行董事,经理 [退出] | 2015-11-13 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-11-13 |
法定代表人 | 张辉 | 黄润开 | 2015-11-13 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2015-11-13 | |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2015-05-05 | |
章程备案 | 章程 | - | 2015-05-05 |
股东备案 | 黄庆春,监事; [新增] 黄润开,执行董事,经理 | 黄润开,监事; 农达勇,执行董事,经理 [退出] | 2015-05-05 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-05-05 |
法定代表人 | 黄润开 | 农达勇 | 2015-05-05 |
中山市顺和餐饮服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
程正青 | 执行董事,经理 |
黄汉波 | 监事 |
本页是 [中山市顺和餐饮服务有限公司] 在顺企网中山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。