变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 陈基煜(监事) | 孙明靖(监事) | 2019-05-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-05-17 |
成员 | 乔宇 | 张长吉 | 2018-01-11 |
成员 | 乔宇(总经理),乔宇(执行董事),孙明靖(监事) | 乔宇(监事),张长吉(执行董事),张长吉(总经理) | 2018-01-11 |
负责人 | 乔宇 | 张长吉 | 2018-01-11 |
负责人变更 | 法定代表人:乔宇;
董事长:乔宇;
监事:孙明靖;
总经理:乔宇; | 监事:乔宇;
董事长:张长吉;
法定代表人:张长吉;
总经理:张长吉; | 2018-01-11 |
高级管理人员备案 | 监事:孙明靖 [新增]
执行董事:乔宇 [新增]
总经理:乔宇 [新增] | 监事:乔宇 [退出]
总经理:张长吉 [退出]
执行董事:张长吉 [退出] | 2018-01-11 |
监事信息 | 孙明靖(监事) [新增] | 乔宇(监事) [退出] | 2018-01-11 |
总经理 | 乔宇(总经理) [新增] | 张长吉(总经理) [退出] | 2018-01-11 |
董事长或执行董事成员 | 乔宇(执行董事) [新增] | 张长吉(执行董事) [退出] | 2018-01-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-17 | 2017-06-15 | 2017-10-20 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路鼎新大厦西座1402室 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼七楼705 | 2017-10-20 |
注册资本 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2017-06-15 |
投资人 | 深圳市花伴里投资股份有限公司 10000(万元)100% | 深圳市花伴里投资股份有限公司 500(万元)100% | 2017-06-15 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市花伴里投资股份有限公司、出资额:10000( + 1900% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市花伴里投资股份有限公司、出资额:500、出资比例:100; | 2017-06-15 |
投资人变更 | 名称:深圳市花伴里投资股份有限公司,出资额:10000( + 1900% ),出资比例:100 | 名称:深圳市花伴里投资股份有限公司,出资额:500,出资比例:100 | 2017-06-15 |
注册资本变更 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2017-06-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-15 | 2015-09-23 | 2017-06-15 |
章程 | - | - | 2017-06-15 |
股东 | 深圳市花伴里投资股份有限公司 10000( + 1900% )(万元) 100% | 深圳市花伴里投资股份有限公司 500(万元) 100% | 2017-06-15 |
经营范围 | 都市农业旅游开发;园林、果蔬种植、养殖技术的科研研发;兴办实业(具体项目另行申报);物业租赁。^ | 农产品及种植、养殖技术的研发;兴办实业(具体项目另行申报);物业租赁。^ | 2017-06-15 |
注册资本 | 人民币10000 万元( + 1900% ) | 人民币500 万元 | 2017-06-15 |
成员 | 张长吉 | 林俊忠 | 2016-02-24 |
成员 | 张长吉(执行董事),张长吉(总经理),乔宇(监事) | 林伟生(监事),林俊忠(执行董事),陈婵玲(监事) | 2016-02-24 |
负责人 | 张长吉 | 林俊忠 | 2016-02-24 |
负责人变更 | 董事长:张长吉;
法定代表人:张长吉;
监事:乔宇;
总经理:张长吉; | 监事:林伟生;
董事长:林俊忠;
监事:陈婵玲;
法定代表人:林俊忠; | 2016-02-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张长吉 [新增]
总经理:张长吉 [新增]
监事:乔宇 [新增] | 监事:陈婵玲 [退出]
监事:林伟生 [退出]
执行董事:林俊忠 [退出] | 2016-02-24 |
董事长或执行董事成员 | 张长吉(执行董事) [新增] | 林俊忠(执行董事) [退出] | 2016-02-24 |
高管人员 | 张长吉(总经理) | - | 2016-02-24 |
监事信息 | 乔宇(监事) [新增] | 林伟生(监事) [退出]
陈婵玲(监事) [退出] | 2016-02-24 |
董事成员 | 张长吉(执行(常务)董事) [新增]
张长吉(总经理) [新增]
乔宇(监事) [新增] | 陈婵玲(监事) [退出]
林俊忠(执行(常务)董事) [退出]
林伟生(监事) [退出] | 2016-02-24 |
监事成员 | 张长吉(执行(常务)董事) [新增]
张长吉(总经理) [新增]
乔宇(监事) [新增] | 陈婵玲(监事) [退出]
林俊忠(执行(常务)董事) [退出]
林伟生(监事) [退出] | 2016-02-24 |
高管人员 | 张长吉(执行(常务)董事) [新增]
张长吉(总经理) [新增]
乔宇(监事) [新增] | 陈婵玲(监事) [退出]
林俊忠(执行(常务)董事) [退出]
林伟生(监事) [退出] | 2016-02-24 |
高管人员 | 张长吉(执行(常务)董事) 张长吉(总经理) 乔宇(监事) | 陈婵玲(监事) 林俊忠(执行(常务)董事) 林伟生(监事) | 2016-02-24 |
监事成员 | 张长吉(执行(常务)董事) 张长吉(总经理) 乔宇(监事) | 陈婵玲(监事) 林俊忠(执行(常务)董事) 林伟生(监事) | 2016-02-24 |
董事成员 | 张长吉(执行(常务)董事) 张长吉(总经理) 乔宇(监事) | 陈婵玲(监事) 林俊忠(执行(常务)董事) 林伟生(监事) | 2016-02-24 |
法定代表人(负责人) | 张长吉 | 林俊忠 | 2016-02-24 |
股东(投资人) | 深圳市花伴里投资股份有限公司 500(万元) 100% | 林俊忠 450(万元) 90% 陈婵玲 50(万元) 10% | 2015-09-23 |
章程 | | | 2015-09-23 |
一照一码升级 | | | 2015-09-23 |
其他事项备案 | *****W | - | 2015-09-23 |
投资人变更 | 名称:深圳市花伴里投资股份有限公司,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:陈婵玲,出资额:50,出资比例:10 [退出]
名称:林俊忠,出资额:450,出资比例:90 [退出] | 2015-09-23 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-23 |
章程 | - | - | 2015-09-23 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市花伴里投资股份有限公司、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:林俊忠、出资额:450、出资比例:90; [退出]
股东名称:陈婵玲、出资额:50、出资比例:10; [退出] | 2015-09-23 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-09-23 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2015-09-23 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2015-09-23 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/230091885" target="_blank">深圳市花伴里投资股份有限公司 500(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2250799156-c2541484858" target = "_blank">陈婵玲 50(万元)10% 林俊忠 450(万元)90% | 2015-09-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2015-09-23 |
股东 | 深圳市花伴里投资股份有限公司 500(万元) 100% [新增] | 林俊忠 450(万元) 90% [退出]
陈婵玲 50(万元) 10% [退出] | 2015-09-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2015-09-23 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-06-12 |
章程 | - | - | 2015-06-12 |
章程 | | | 2015-06-12 |