变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****T | - | 2022-01-07 |
成员 | 张敏(总经理),李国胜(监事),张敏(执行董事) | 黄德珠(监事),宋兴才(执行董事),宋兴才(总经理) | 2022-01-07 |
董事长或执行董事成员 | 张敏(总经理), [新增]
李国胜(监事), [新增]
张敏(执行董事) [新增] | 黄德珠(监事), [退出]
宋兴才(执行董事), [退出]
宋兴才(总经理) [退出] | 2022-01-07 |
一照一码升级 | *****T | - | 2022-01-07 |
负责人 | 张敏 | 宋兴才 | 2022-01-07 |
升级换照 | - | - | 2022-01-07 |
补照 | - | - | 2022-01-07 |
监事信息 | 张敏(总经理), [新增]
李国胜(监事), [新增]
张敏(执行董事) [新增] | 黄德珠(监事), [退出]
宋兴才(执行董事), [退出]
宋兴才(总经理) [退出] | 2022-01-07 |
总经理 | 张敏(总经理), [新增]
李国胜(监事), [新增]
张敏(执行董事) [新增] | 黄德珠(监事), [退出]
宋兴才(执行董事), [退出]
宋兴才(总经理) [退出] | 2022-01-07 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道北站社区深圳北站西广场南区B1B单体101、3-5层 | 深圳市龙华新区民治街道深圳北站西广场的B1b酒店 | 2018-12-05 |
章程备案 | 2018-12-03 | 2016-01-20 | 2018-12-05 |
成员 | 宋兴才(执行董事),宋兴才(总经理) | 肖熙凰(总经理),肖熙凰(执行董事) | 2017-05-26 |
负责人 | 宋兴才 | 肖熙凰 | 2017-05-26 |
负责人变更 | 董事长:宋兴才;
总经理:宋兴才;
法定代表人:宋兴才; | 总经理:肖熙凰;
法定代表人:肖熙凰;
董事长:肖熙凰; | 2017-05-26 |
高级管理人员备案 | 执行董事:宋兴才 [新增]
总经理:宋兴才 [新增] | 执行董事:肖熙凰 [退出]
总经理:肖熙凰 [退出] | 2017-05-26 |
总经理 | 宋兴才(总经理) [新增] | 肖熙凰(总经理) [退出] | 2017-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 宋兴才(执行董事) [新增] | 肖熙凰(执行董事) [退出] | 2017-05-26 |
高管人员 | 宋兴才(执行(常务)董事) [新增]
黄德珠(监事)
宋兴才(总经理) [新增] | 黄德珠(监事)
肖熙凰(总经理) [退出]
肖熙凰(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-26 |
董事成员 | 宋兴才(执行(常务)董事) [新增]
黄德珠(监事)
宋兴才(总经理) [新增] | 黄德珠(监事)
肖熙凰(总经理) [退出]
肖熙凰(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-26 |
法定代表人 | 宋兴才 | 肖熙凰 | 2017-05-26 |
成员 | 肖熙凰(总经理),肖熙凰(执行董事),黄德珠(监事) | 黄德珠(监事),黄德升(总经理),黄德升(执行董事) | 2016-11-18 |
负责人 | 肖熙凰 | 黄德升 | 2016-11-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:肖熙凰 [新增]
监事:黄德珠
执行董事:肖熙凰 [新增] | 监事:黄德珠
总经理:黄德升 [退出]
执行董事:黄德升 [退出] | 2016-11-18 |
负责人变更 | 法定代表人:肖熙凰;
总经理:肖熙凰;
监事:黄德珠;
董事长:肖熙凰; | 法定代表人:黄德升;
监事:黄德珠;
总经理:黄德升;
董事长:黄德升; | 2016-11-18 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《特种行业许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:w;审批文件名称:《建设工程消防验收意见书》、审批文件号:无;审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:w; | - | 2016-11-18 |
董事长或执行董事成员 | 肖熙凰(执行董事) [新增] | 黄德升(执行董事) [退出] | 2016-11-18 |
审批项目 | 《特种行业许可证》《卫生许可证》《建设工程消防验收意见书》《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-11-18 |
高管人员 | 肖熙凰(总经理) [新增] | 黄德升(总经理) [退出] | 2016-11-18 |
董事成员 | 黄德珠(监事)
肖熙凰(总经理) [新增]
肖熙凰(执行(常务)董事) [新增] | 黄德升(总经理) [退出]
黄德升(执行(常务)董事) [退出]
黄德珠(监事) | 2016-11-18 |
高管人员 | 黄德珠(监事)
肖熙凰(总经理) [新增]
肖熙凰(执行(常务)董事) [新增] | 黄德升(总经理) [退出]
黄德升(执行(常务)董事) [退出]
黄德珠(监事) | 2016-11-18 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 w 《卫生许可证》 w 《特种行业许可证》 无 《建设工程消防验收意见书》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 w 《卫生许可证》 w 《特种行业许可证》 无 《建设工程消防验收意见书》 无 | 2016-11-18 |
法定代表人 | 肖熙凰 | 黄德升 | 2016-11-18 |
高管人员 | 肖熙凰(执行(常务)董事) 黄德珠(监事) 肖熙凰(总经理) | 黄德珠(监事) 黄德升(执行(常务)董事) 黄德升(总经理) | 2016-11-18 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 w 《卫生许可证》 w 《特种行业许可证》 无 《建设工程消防验收意见书》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 w 《卫生许可证》 w 《特种行业许可证》 无 《建设工程消防验收意见书》 无 | 2016-11-18 |
董事成员 | 肖熙凰(执行(常务)董事) 黄德珠(监事) 肖熙凰(总经理) | 黄德珠(监事) 黄德升(执行(常务)董事) 黄德升(总经理) | 2016-11-18 |
经营范围 | 酒店管理。提供会务场地服务。自有场地租赁。^旅馆业。 | 酒店管理。提供会务场地服务。^旅馆业。 | 2016-05-11 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2016-01-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-01-21 |
其他事项备案 | *****T | - | 2016-01-21 |
章程 | - | - | 2016-01-21 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-21 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道深圳北站西广场的B1b酒店 | 深圳市宝安区龙华深圳北站西广场的B1b酒店 | 2016-01-21 |
一照一码升级 | | | 2016-01-21 |
章程 | | | 2016-01-21 |
章程 | | | 2014-06-05 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-06-05 |
章程 | - | - | 2014-06-05 |
经营范围 | 酒店管理。提供会务场地服务。^旅馆业。 | 酒店管理。^旅馆业。 | 2014-06-05 |
经营范围变更 | 酒店管理。^旅馆业。 | 酒店管理。^ | 2013-05-22 |