变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可信息 | - | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2017-12-22 |
许可经营项目变更 | - | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2017-12-22 |
前置许可信息 | - | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2017-12-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-20 | 2017-03-29 | 2017-12-22 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道和平社区荔园路来事达工业园E栋2楼 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区E栋四楼 | 2017-12-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-29 | 2017-03-27 | 2017-03-31 |
章程 | - | - | 2017-03-31 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区E栋四楼 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区E栋五楼508 | 2017-03-31 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-31 |
章程 | | | 2017-03-31 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-28 |
法定代表人(负责人) | 韦磊磊 | 罗晓池 | 2017-03-28 |
股东(投资人) | 蔡杰 50(万元) 50% 韦磊磊 50(万元) 50% | 罗晓池 100(万元) 100% | 2017-03-28 |
董事成员 | 韦磊磊(执行(常务)董事) 韦磊磊(总经理) 蔡杰(监事) | 江伟伟(监事) 罗晓池(总经理) 罗晓池(执行(常务)董事) | 2017-03-28 |
监事成员 | 韦磊磊(执行(常务)董事) 韦磊磊(总经理) 蔡杰(监事) | 江伟伟(监事) 罗晓池(总经理) 罗晓池(执行(常务)董事) | 2017-03-28 |
高管人员 | 韦磊磊(执行(常务)董事) 韦磊磊(总经理) 蔡杰(监事) | 江伟伟(监事) 罗晓池(总经理) 罗晓池(执行(常务)董事) | 2017-03-28 |
成员 | 韦磊磊 | 罗晓池 | 2017-03-28 |
成员 | 蔡杰
50(万元)50%
韦磊磊
50(万元)50% | 罗晓池
100(万元)100% | 2017-03-28 |
成员 | 韦磊磊(总经理),蔡杰(监事),韦磊磊(执行董事) | 罗晓池(总经理),江伟伟(监事),罗晓池(执行董事) | 2017-03-28 |
投资人 | 蔡杰 50(万元)50% 韦磊磊 50(万元)50% | 罗晓池 100(万元)100% | 2017-03-28 |
负责人 | 韦磊磊 | 罗晓池 | 2017-03-28 |
高级管理人员备案 | 监事:蔡杰 [新增]
总经理:韦磊磊 [新增]
执行董事:韦磊磊 [新增] | 总经理:罗晓池 [退出]
执行董事:罗晓池 [退出]
监事:江伟伟 [退出] | 2017-03-28 |
投资人变更 | 股东名称:蔡杰、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:韦磊磊、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:罗晓池、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-03-28 |
负责人变更 | 总经理:韦磊磊;
股东:;
股东:;
监事:蔡杰;
法定代表人:韦磊磊;
董事长:韦磊磊; | 总经理:罗晓池;
股东:罗晓池;
监事:江伟伟;
董事长:罗晓池;
法定代表人:罗晓池; | 2017-03-28 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-03-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-27 | 1900-01-01 | 2017-03-28 |
总经理 | 韦磊磊(总经理) [新增] | 罗晓池(总经理) [退出] | 2017-03-28 |
董事长或执行董事成员 | 韦磊磊(执行董事) [新增] | 罗晓池(执行董事) [退出] | 2017-03-28 |
监事信息 | 蔡杰(监事) [新增] | 江伟伟(监事) [退出] | 2017-03-28 |
投资人变更 | 名称:蔡杰,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:韦磊磊,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:罗晓池,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-03-28 |
高管人员 | 韦磊磊(执行(常务)董事) [新增]
韦磊磊(总经理) [新增]
蔡杰(监事) [新增] | 江伟伟(监事) [退出]
罗晓池(总经理) [退出]
罗晓池(执行(常务)董事) [退出] | 2017-03-28 |
监事成员 | 韦磊磊(执行(常务)董事) [新增]
韦磊磊(总经理) [新增]
蔡杰(监事) [新增] | 江伟伟(监事) [退出]
罗晓池(总经理) [退出]
罗晓池(执行(常务)董事) [退出] | 2017-03-28 |
董事成员 | 韦磊磊(执行(常务)董事) [新增]
韦磊磊(总经理) [新增]
蔡杰(监事) [新增] | 江伟伟(监事) [退出]
罗晓池(总经理) [退出]
罗晓池(执行(常务)董事) [退出] | 2017-03-28 |
股东 | 蔡杰 50(万元) 50% [新增]
韦磊磊 50(万元) 50% [新增] | 罗晓池 100(万元) 100% [退出] | 2017-03-28 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-28 |
股权 | 江伟伟(监事), [新增]
罗晓池(总经理), [新增]
罗晓池(执行董事) [新增] | 陈立群(总经理), [退出]
陈立群(执行董事), [退出]
廖芝文(监事) [退出] | 2016-03-31 |
股权 | 《建设项目环境影响审查批复》 [新增] | - | 2016-03-31 |
股权 | 罗晓池 [新增] | 陈立群 [退出] | 2016-03-31 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2016-03-31 |
成员 | 江伟伟(监事),罗晓池(总经理),罗晓池(执行董事) | 陈立群(总经理),陈立群(执行董事),廖芝文(监事) | 2016-03-31 |
负责人 | 罗晓池 | 陈立群 | 2016-03-31 |
其他事项备案 | 股东名称:罗晓池、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:陈立群、出资额:100、出资比例:100; | 2016-03-31 |
负责人变更 | 法定代表人:罗晓池;
董事长:罗晓池;
股东:罗晓池;
总经理:罗晓池;
监事:江伟伟; | 董事长:陈立群;
法定代表人:陈立群;
监事:廖芝文;
股东:陈立群;
总经理:陈立群; | 2016-03-31 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-03-31 |
高级管理人员备案 | 总经理:罗晓池 [新增]
监事:江伟伟 [新增]
执行董事:罗晓池 [新增] | 执行董事:陈立群 [退出]
监事:廖芝文 [退出]
总经理:陈立群 [退出] | 2016-03-31 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2016-03-31 |
董事长或执行董事成员 | 罗晓池(执行董事) [新增] | 陈立群(执行董事) [退出] | 2016-03-31 |
高管人员 | 罗晓池(总经理) [新增] | 陈立群(总经理) [退出] | 2016-03-31 |
监事信息 | 江伟伟(监事) [新增] | 廖芝文(监事) [退出] | 2016-03-31 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-03-31 |
高管人员 | 江伟伟(监事) [新增]
罗晓池(总经理) [新增]
罗晓池(执行(常务)董事) [新增] | 廖芝文(监事) [退出]
陈立群(总经理) [退出]
陈立群(执行(常务)董事) [退出] | 2016-03-31 |
监事成员 | 江伟伟(监事) [新增]
罗晓池(总经理) [新增]
罗晓池(执行(常务)董事) [新增] | 廖芝文(监事) [退出]
陈立群(总经理) [退出]
陈立群(执行(常务)董事) [退出] | 2016-03-31 |
董事成员 | 江伟伟(监事) [新增]
罗晓池(总经理) [新增]
罗晓池(执行(常务)董事) [新增] | 廖芝文(监事) [退出]
陈立群(总经理) [退出]
陈立群(执行(常务)董事) [退出] | 2016-03-31 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-03-31 |
经营范围 | 充电器、电源适配器、电子产品、数码产品的销售;电池、手机零配件、电脑周边产品、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^充电器、电源适配器、电子产品、数码产品的生产。 | 物联网技术开发,汽车电子、智能家居产品、智能安防产品、智能交通产品、自动化检测设备、工业控制产品、图像处理设备、机器视觉产品、集成电路、机器人、电动汽车电子设备的技术研发及销售。^ | 2016-03-31 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-31 |
股权 | 罗晓池 100(万元) 100% [新增] | 陈立群 100(万元) 100% [退出] | 2016-03-31 |
股权 | 罗晓池 100(万元) 100% | 陈立群 100(万元) 100% | 2016-03-31 |
董事成员 | 江伟伟(监事) 罗晓池(总经理) 罗晓池(执行(常务)董事) | 廖芝文(监事) 陈立群(总经理) 陈立群(执行(常务)董事) | 2016-03-31 |
监事成员 | 江伟伟(监事) 罗晓池(总经理) 罗晓池(执行(常务)董事) | 廖芝文(监事) 陈立群(总经理) 陈立群(执行(常务)董事) | 2016-03-31 |
高管人员 | 江伟伟(监事) 罗晓池(总经理) 罗晓池(执行(常务)董事) | 廖芝文(监事) 陈立群(总经理) 陈立群(执行(常务)董事) | 2016-03-31 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区E栋五楼508 | 深圳市南山区西丽街道平山一路20号808室 | 2016-03-31 |
一照一码升级 | | | 2016-03-31 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-03-31 |
法定代表人(负责人) | 罗晓池 | 陈立群 | 2016-03-31 |