变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | - | - | 2017-11-03 |
清算组备案 | 龙劲松(清算组负责人) | - | 2017-11-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-05 | 2014-04-23 | 2017-04-07 |
章程 | - | - | 2017-04-07 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道锦绣路和一北方永发科技园第18栋四楼北面 | 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区岗仔大街132号1栋六层、七层北面 | 2017-04-07 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-07 |
章程 | | | 2017-04-07 |
监事成员 | 胡双宝(监事) 龙劲松(执行(常务)董事) 龙劲松(总经理) | 林良生(执行(常务)董事) 于永江(总经理) 谭孙阳(监事) | 2016-04-08 |
股权 | 龙劲松 50(万元) 100% | 马璐 30(万元) 60% 林良生 20(万元) 40% | 2016-04-08 |
董事成员 | 胡双宝(监事) 龙劲松(执行(常务)董事) 龙劲松(总经理) | 林良生(执行(常务)董事) 于永江(总经理) 谭孙阳(监事) | 2016-04-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-04-08 |
高管人员 | 胡双宝(监事) 龙劲松(执行(常务)董事) 龙劲松(总经理) | 林良生(执行(常务)董事) 于永江(总经理) 谭孙阳(监事) | 2016-04-08 |
法定代表人(负责人) | 龙劲松 | 林良生 | 2016-04-08 |
一照一码升级 | | | 2016-04-08 |
负责人变更 | 董事长:龙劲松;
监事:胡双宝;
法定代表人:龙劲松;
股东:龙劲松;
总经理:龙劲松; | 法定代表人:林良生;
股东:林良生;
监事:谭孙阳;
总经理:于永江;
董事长:林良生;
股东:马璐; | 2016-04-08 |
高级管理人员备案 | 总经理:龙劲松 [新增]
执行董事:龙劲松 [新增]
监事:胡双宝 [新增] | 执行董事:林良生 [退出]
监事:谭孙阳 [退出]
总经理:于永江 [退出] | 2016-04-08 |
其他事项备案 | 股东名称:龙劲松、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:林良生、出资额:20、出资比例:40;股东名称:马璐、出资额:30、出资比例:60; | 2016-04-08 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2016-04-08 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2016-04-08 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-04-08 |
监事信息 | 胡双宝(监事) [新增] | 谭孙阳(监事) [退出] | 2016-04-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2016-04-08 |
高管人员 | 龙劲松(总经理) [新增] | 于永江(总经理) [退出] | 2016-04-08 |
董事长或执行董事成员 | 龙劲松(执行董事) [新增] | 林良生(执行董事) [退出] | 2016-04-08 |
董事成员 | 胡双宝(监事) [新增]
龙劲松(执行(常务)董事) [新增]
龙劲松(总经理) [新增] | 林良生(执行(常务)董事) [退出]
于永江(总经理) [退出]
谭孙阳(监事) [退出] | 2016-04-08 |
股权 | 龙劲松 50(万元) 100% [新增] | 马璐 30(万元) 60% [退出]
林良生 20(万元) 40% [退出] | 2016-04-08 |
监事成员 | 胡双宝(监事) [新增]
龙劲松(执行(常务)董事) [新增]
龙劲松(总经理) [新增] | 林良生(执行(常务)董事) [退出]
于永江(总经理) [退出]
谭孙阳(监事) [退出] | 2016-04-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-04-08 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区岗仔大街132号1栋六层、七层北面 | 深圳市宝安区福永街道福海大道美希美工业园一栋一楼 | 2016-04-08 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-08 |
高管人员 | 胡双宝(监事) [新增]
龙劲松(执行(常务)董事) [新增]
龙劲松(总经理) [新增] | 林良生(执行(常务)董事) [退出]
于永江(总经理) [退出]
谭孙阳(监事) [退出] | 2016-04-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-04-08 |
经营范围 | 充电器电源、手机充电器、车载充电器、移动电源、USB数据线、手机数据线、电脑连接线、耳机、DVD、机顶盒、手机的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。^充电器电源、手机充电器、车载充电器、移动电源、USB数据线、手机数据线、电脑连接线、耳机、DVD、机顶盒、手机的生产。 | 自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配件的销售和技术研发。^自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配件的生产。 | 2016-04-08 |
负责人变更 | 股东:林良生;
法定代表人:林良生;
监事:谭孙阳;
总经理:于永江;
董事长:林良生;
股东:马璐; | 法定代表人:于永江;
股东:谭孙阳;
股东:林良生;
股东:于永江;
监事:谭孙阳;
总经理:于永江;
董事长:于永江; | 2015-08-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林良生 [新增]
监事:谭孙阳
总经理:于永江 | 监事:谭孙阳
总经理:于永江
执行董事:于永江 [退出] | 2015-08-04 |
其他事项备案 | 股东名称:林良生、出资额:20、出资比例:40;股东名称:马璐、出资额:30、出资比例:60; | 股东名称:林良生、出资额:20、出资比例:40;股东名称:于永江、出资额:15、出资比例:30;股东名称:谭孙阳、出资额:15、出资比例:30; | 2015-08-04 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2015-08-04 |
董事长或执行董事成员 | 林良生(执行董事) [新增] | 于永江(执行董事) [退出] | 2015-08-04 |
董事成员 | 林良生(执行(常务)董事) [新增]
于永江(总经理)
谭孙阳(监事) | 于永江(执行(常务)董事)
于永江(总经理)
谭孙阳(监事) | 2015-08-04 |
法定代表人 | 林良生 | 于永江 | 2015-08-04 |
股权 | 马璐 30(万元) 60% [新增]
林良生 20(万元) 40% | 于永江 15(万元) 30% [退出]
谭孙阳 15(万元) 30% [退出]
林良生 20(万元) 40% | 2015-08-04 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-04 |
一照一码升级 | | | 2015-08-04 |
股权 | 马璐 30(万元) 60% 林良生 20(万元) 40% | 于永江 15(万元) 30% 谭孙阳 15(万元) 30% 林良生 20(万元) 40% | 2015-08-04 |
董事成员 | 林良生(执行(常务)董事) 于永江(总经理) 谭孙阳(监事) | 于永江(执行(常务)董事) 于永江(总经理) 谭孙阳(监事) | 2015-08-04 |
名称 | 深圳市众联创科技有限公司 | 深圳市汇龙鑫自动化科技有限公司 | 2015-08-04 |
一照一码升级 | | | 2015-07-31 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2015-07-31 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道福海大道美希美工业园一栋一楼 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区富源街37号厂房第二层D | 2015-07-31 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-31 |