变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | - | - | 2018-11-06 |
负责人变更 | 法定代表人:林帼萍;
股东:林帼萍;
监事:罗洁凡;
董事长:林帼萍;
总经理:林帼萍; | 法定代表人:张刘义;
总经理:张刘义;
监事:罗洁凡;
股东:张刘义;
董事长:张刘义; | 2016-11-16 |
高级管理人员备案 | 监事:罗洁凡
总经理:林帼萍 [新增]
执行董事:林帼萍 [新增] | 执行董事:张刘义 [退出]
总经理:张刘义 [退出]
监事:罗洁凡 | 2016-11-16 |
其他事项备案 | 股东名称:林帼萍、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:张刘义、出资额:100、出资比例:100; | 2016-11-16 |
董事长或执行董事成员 | 林帼萍(执行董事) [新增] | 张刘义(执行董事) [退出] | 2016-11-16 |
高管人员 | 林帼萍(总经理) [新增] | 张刘义(总经理) [退出] | 2016-11-16 |
高管人员 | 林帼萍(总经理) [新增]
罗洁凡(监事)
林帼萍(执行(常务)董事) [新增] | 罗洁凡(监事)
张刘义(总经理) [退出]
张刘义(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-16 |
股权 | 林帼萍 100(万元) 100% [新增] | 张刘义 100(万元) 100% [退出] | 2016-11-16 |
董事成员 | 林帼萍(总经理) [新增]
罗洁凡(监事)
林帼萍(执行(常务)董事) [新增] | 罗洁凡(监事)
张刘义(总经理) [退出]
张刘义(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-16 |
董事成员 | 林帼萍(总经理) 罗洁凡(监事) 林帼萍(执行(常务)董事) | 罗洁凡(监事) 张刘义(总经理) 张刘义(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
股权 | 林帼萍 100(万元) 100% | 张刘义 100(万元) 100% | 2016-11-16 |
高管人员 | 林帼萍(总经理) 罗洁凡(监事) 林帼萍(执行(常务)董事) | 罗洁凡(监事) 张刘义(总经理) 张刘义(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
法定代表人(负责人) | 林帼萍 | 张刘义 | 2016-11-16 |
经营范围 | 木材、建材、装饰材料、电子产品的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外)^ | 船舶的钢结构、设备及电器、脚手架、压力管道的安装工程、涂装工程(凭资质证书经营);五金产品、电子产品、塑胶制品、机械设备、钢材、铝材、建筑材料、装饰材料的批发;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-08-20 |
名称 | 深圳龙湾科技有限公司 | 深圳市龙湾船舶工程有限公司 | 2015-08-20 |
高级管理人员备案 | 总经理:张刘义 [新增]
监事:罗洁凡
执行董事:张刘义 [新增] | 总经理:肖文娟 [退出]
执行董事:肖文娟 [退出]
监事:罗洁凡 | 2015-08-10 |
负责人变更 | 法定代表人:张刘义;
监事:罗洁凡;
总经理:张刘义;
股东:张刘义;
董事长:张刘义; | 法定代表人:肖文娟;
董事长:肖文娟;
总经理:肖文娟;
股东:肖文娟;
监事:罗洁凡; | 2015-08-10 |
其他事项备案 | 股东名称:张刘义、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:肖文娟、出资额:100、出资比例:100; | 2015-08-10 |
其他事项备案 | *****M | - | 2015-08-10 |
高管人员 | 张刘义(总经理) [新增] | 肖文娟(总经理) [退出] | 2015-08-10 |
董事长或执行董事成员 | 张刘义(执行董事) [新增] | 肖文娟(执行董事) [退出] | 2015-08-10 |
董事成员 | 罗洁凡(监事)
张刘义(总经理) [新增]
张刘义(执行(常务)董事) [新增] | 罗洁凡(监事)
肖文娟(执行(常务)董事) [退出]
肖文娟(总经理) [退出] | 2015-08-10 |
法定代表人 | 张刘义 | 肖文娟 | 2015-08-10 |
股权 | 张刘义 100(万元) 100% [新增] | 肖文娟 100(万元) 100% [退出] | 2015-08-10 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-10 |
高管人员 | 罗洁凡(监事)
张刘义(总经理) [新增]
张刘义(执行(常务)董事) [新增] | 罗洁凡(监事)
肖文娟(执行(常务)董事) [退出]
肖文娟(总经理) [退出] | 2015-08-10 |
高管人员 | 罗洁凡(监事) 张刘义(总经理) 张刘义(执行(常务)董事) | 罗洁凡(监事) 肖文娟(执行(常务)董事) 肖文娟(总经理) | 2015-08-10 |
一照一码升级 | | | 2015-08-10 |
股权 | 张刘义 100(万元) 100% | 肖文娟 100(万元) 100% | 2015-08-10 |
董事成员 | 罗洁凡(监事) 张刘义(总经理) 张刘义(执行(常务)董事) | 罗洁凡(监事) 肖文娟(执行(常务)董事) 肖文娟(总经理) | 2015-08-10 |
商事登记换照 | | | 2014-03-19 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-03-19 |
商事登记换照 | - | - | 2014-03-19 |
经营范围变更 | 船舶的钢结构、设备及电器、脚手架、压力管道的安装工程、涂装工程(凭资质证书经营);五金产品、电子产品、塑胶制品、机械设备、钢材、铝材、建筑材料、装饰材料的批发;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 船舶的钢结构、设备及电器、脚手架、压力管道的安装工程、涂装工程(凭资质证书经营);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2013-01-11 |
董事长或执行董事成员 | 肖文娟(执行董事) [新增] | 刘俊(执行董事) [退出] | 2012-05-29 |
高管人员 | 肖文娟(总经理) [新增] | 刘俊(总经理) [退出] | 2012-05-29 |
投资人变更 | 名称:肖文娟,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:彭旭升,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2012-05-29 |
地址变更 | 深圳市宝安区新安街道前进路西侧冠利达大厦一栋16O5B(办公场所) | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区云峰路3号55栋702(办公场所) | 2012-05-22 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2020-07-27 | 2011-05-27 |
地址变更 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区云峰路3号55栋702(办公场所) | 深圳市罗湖区太白路4007号维富大厦(三楼之一) | 2011-05-27 |