变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-16 | 2020-04-13 | 2021-06-18 |
一般经营项目 | 有害生物防治,除四害消杀服务,红火蚁、白蚁、薇甘菊、园林和森林病虫害防治;公共环境消毒清洁服务;除甲醛服务、检测;园林绿化设计、施工及养护;国内贸易;生物产品、消毒消杀产品、有害生物防控的技术研发、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);器械设备、四防设施的设计、开发、销售及上门安装;空气净化;园林和森林病虫害的监理、监测;有害生物防治的监理、监测;红火蚁防治的监理、监测;白蚁防治的监理、监测;除四害消杀的监理、监测;环保工程;设备销售及上门安装。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);咨询策划服务;城乡市容管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 有害生物防治,除四害消杀服务,红火蚁、白蚁、薇甘菊、园林和森林病虫害防治;公共环境消毒清洁服务;除甲醛服务、检测;园林绿化设计、施工及养护;国内贸易;生物产品、消毒消杀产品、有害生物防控的技术研发、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);器械设备、四防设施的设计、开发、销售及上门安装;空气净化;园林和森林病虫害的监理、监测;有害生物防治的监理、监测;红火蚁防治的监理、监测;白蚁防治的监理、监测;除四害消杀的监理、监测;环保工程;设备销售及上门安装。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 2021-06-18 |
期限 | 自2011-06-13至2031-06-13 | 自2011-06-13至2021-06-13 | 2021-06-18 |
许可信息 | 深圳市惠楷健康科技有限公司 357.5(万元)65% 王妙惜 192.5(万元)35% | 深圳市惠楷健康科技有限公司 357.5(万元)65% 深圳都市田园生态旅游发展有限公司 192.5(万元)35% | 2020-04-17 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《劳务派遣经营许可证》(),《城市园林绿化资质证书》(无),《建设项目环境影响审查批复》(无) | 《城市园林绿化资质证书》(无),《建设项目环境影响审查批复》(无) | 2020-04-17 |
投资人 | 深圳市惠楷健康科技有限公司 357.5(万元)65%
王妙惜 192.5(万元)35% [新增] | 深圳市惠楷健康科技有限公司 357.5(万元)65%
深圳都市田园生态旅游发展有限公司 192.5(万元)35% [退出] | 2020-04-17 |
许可经营 | 花卉的种植(场地另行申报);劳务派遣。(具体按许可证核准范围经营) | 花卉的种植(场地另行申报)。 | 2020-04-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-13 | 2018-12-03 | 2020-04-17 |
一般经营项目 | 有害生物防治,除四害消杀服务,红火蚁、白蚁、薇甘菊、园林和森林病虫害防治;公共环境消毒清洁服务;除甲醛服务、检测;园林绿化设计、施工及养护;国内贸易;生物产品、消毒消杀产品、有害生物防控的技术研发、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);器械设备、四防设施的设计、开发、销售及上门安装;空气净化;园林和森林病虫害的监理、监测;有害生物防治的监理、监测;红火蚁防治的监理、监测;白蚁防治的监理、监测;除四害消杀的监理、监测;环保工程;设备销售及上门安装。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 生物产品、消毒消杀产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;空气净化;消杀服务;有害生物防治,红火蚁防治,白蚁防治,薇甘菊防治,园林和森林病虫害防治;机械设备的设计、技术开发、销售及上门安装;园林和森林病虫害监理,有害生物防治监理、监测,红火蚁防治监理、监测,白蚁防治监理、监测;花卉技术开发、销售、租赁、养护;园林绿化设计、施工及养护;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营) | 2020-04-17 |
成员 | 陈少强 | 韩永坚 | 2019-01-04 |
成员 | 深圳市惠楷健康科技有限公司
357.5(万元)65%
深圳都市田园生态旅游发展有限公司
192.5(万元)35% | 深圳市惠楷管理咨询有限公司
550(万元)100% | 2019-01-04 |
一般经营项目 | 生物产品、消毒消杀产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;空气净化;消杀服务;有害生物防治,红火蚁防治,白蚁防治,薇甘菊防治,园林和森林病虫害防治;机械设备的设计、技术开发、销售及上门安装;园林和森林病虫害监理,有害生物防治监理、监测,红火蚁防治监理、监测,白蚁防治监理、监测;花卉技术开发、销售、租赁、养护;园林绿化设计、施工及养护;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营) | 有害生物防治、红火蚁防治、白蚁防治、薇甘菊防治、园林和森林病虫害防治;园林和森林病虫害监理,有害生物防治监理、监测,红火蚁防治监理、监测,白蚁防治监理、监测;花卉技术开发、销售、租赁、养护;园林绿化设计、施工及养护(凭资质证书经营),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2019-01-04 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2019-01-04 |
成员 | 陈少强(总经理),陈少强(执行董事),陈佩君(监事) | 韩永坚(执行董事),王文华(监事),韩永坚(总经理) | 2019-01-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈少强 [新增]
执行董事:陈少强 [新增]
监事:陈佩君 [新增] | 监事:王文华 [退出]
总经理:韩永坚 [退出]
执行董事:韩永坚 [退出] | 2019-01-04 |
地址变更 | 深圳市罗湖区东湖街道望桐路1199号云桐轩文化创意园A栋303室 | 深圳市南山区深南大道与中山园路交汇处南头仿古商业城C76 | 2019-01-04 |
章程备案 | 2018-12-03 | 2018-08-21 | 2019-01-04 |
- | 生物产品、消毒消杀产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;空气净化;消杀服务;有害生物防治,红火蚁防治,白蚁防治,薇甘菊防治,园林和森林病虫害防治;机械设备的设计、技术开发、销售及上门安装;园林和森林病虫害监理,有害生物防治监理、监测,红火蚁防治监理、监测,白蚁防治监理、监测;花卉技术开发、销售、租赁、养护;园林绿化设计、施工及养护;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营) | 有害生物防治、红火蚁防治、白蚁防治、薇甘菊防治、园林和森林病虫害防治;园林和森林病虫害监理,有害生物防治监理、监测,红火蚁防治监理、监测,白蚁防治监理、监测;花卉技术开发、销售、租赁、养护;园林绿化设计、施工及养护(凭资质证书经营),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2019-01-04 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2019-01-04 |
投资人 | 深圳市惠楷健康科技有限公司 357.5(万元)65% 深圳都市田园生态旅游发展有限公司 192.5(万元)35% | 深圳市惠楷管理咨询有限公司 550(万元)100% | 2019-01-04 |
负责人 | 陈少强 | 韩永坚 | 2019-01-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019-01-04 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市惠楷健康科技有限公司、出资额:357.500000、出资比例:65; [新增]
股东名称:深圳都市田园生态旅游发展有限公司、出资额:192.500000、出资比例:35; [新增] | 股东名称:深圳市惠楷管理咨询有限公司、出资额:550、出资比例:100; [退出] | 2019-01-04 |
负责人变更 | 总经理:陈少强;
董事长:陈少强;
股东:;
监事:陈佩君;
股东:;
法定代表人:陈少强; | 股东:深圳市惠楷管理咨询有限公司;
监事:王文华;
法定代表人:韩永坚;
总经理:韩永坚;
董事长:韩永坚; | 2019-01-04 |
成员 | 深圳市惠楷管理咨询有限公司
550(万元)100% | 谭云森
55(万元)10%
朱薪儒
495(万元)90% | 2018-08-24 |
成员 | 韩永坚 | 朱薪儒 | 2018-08-24 |
成员 | 韩永坚(执行董事),韩永坚(总经理),王文华(监事) | 朱薪儒(总经理),朱薪儒(执行董事),谭云森(监事) | 2018-08-24 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3293940436" target="_blank">深圳市惠楷管理咨询有限公司 550(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2178644500-c2333892898" target = "_blank">谭云森 55(万元)10% 朱薪儒 495(万元)90% | 2018-08-24 |
负责人 | 韩永坚 | 朱薪儒 | 2018-08-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2018-08-24 |
高级管理人员备案 | 监事:王文华 [新增]
总经理:韩永坚 [新增]
执行董事:韩永坚 [新增] | 监事:谭云森 [退出]
执行董事:朱薪儒 [退出]
总经理:朱薪儒 [退出] | 2018-08-24 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市惠楷管理咨询有限公司、出资额:550、出资比例:100; [新增] | 股东名称:谭云森、出资额:55、出资比例:10; [退出]
股东名称:朱薪儒、出资额:495、出资比例:90; [退出] | 2018-08-24 |
负责人变更 | 董事长:韩永坚;
总经理:韩永坚;
法定代表人:韩永坚;
股东:;
监事:王文华; | 法定代表人:朱薪儒;
股东:朱薪儒;
董事长:朱薪儒;
监事:谭云森;
总经理:朱薪儒;
股东:谭云森; | 2018-08-24 |
总经理 | 韩永坚(总经理) [新增] | 朱薪儒(总经理) [退出] | 2018-08-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2018-08-24 |
投资人变更 | 名称:深圳市惠楷管理咨询有限公司,出资额:550,出资比例:100 [新增] | 名称:谭云森,出资额:55,出资比例:10 [退出]
名称:朱薪儒,出资额:495,出资比例:90 [退出] | 2018-08-24 |
董事长或执行董事成员 | 韩永坚(执行董事) [新增] | 朱薪儒(执行董事) [退出] | 2018-08-24 |
监事信息 | 王文华(监事) [新增] | 谭云森(监事) [退出] | 2018-08-24 |
章程备案 | 2018-08-21 | 2016-04-26 | 2018-08-24 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1120 | 2018-08-24 |
成员 | 朱薪儒 | 倪立样 | 2016-05-04 |
成员 | 谭云森
55(万元)10%
朱薪儒
495(万元)90% | 朱国香
495(万元)90%
谭云森
55(万元)10% | 2016-05-04 |
成员 | 朱薪儒(总经理),朱薪儒(执行董事),谭云森(监事) | 倪立样(执行董事),邹长梅(监事),邹永忠(总经理) | 2016-05-04 |
投资人 | 朱薪儒 495(万元)90% 谭云森 55(万元)10% | 朱国香 495(万元)90% 谭云森 55(万元)10% | 2016-05-04 |
负责人 | 朱薪儒 | 倪立样 | 2016-05-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:朱薪儒 [新增]
总经理:朱薪儒 [新增]
监事:谭云森 [新增] | 监事:邹长梅 [退出]
执行董事:倪立样 [退出]
总经理:邹永忠 [退出] | 2016-05-04 |
投资人变更 | 股东名称:谭云森、出资额:55、出资比例:10;
股东名称:朱薪儒、出资额:495、出资比例:90; [新增] | 股东名称:谭云森、出资额:55、出资比例:10;
股东名称:朱国香、出资额:495、出资比例:90; [退出] | 2016-05-04 |
负责人变更 | 法定代表人:朱薪儒;
监事:谭云森;
股东:朱薪儒;
总经理:朱薪儒;
董事长:朱薪儒;
股东:谭云森; | 总经理:邹永忠;
股东:谭云森;
监事:邹长梅;
董事长:倪立样;
法定代表人:倪立样;
股东:朱国香; | 2016-05-04 |
监事信息 | 谭云森(监事) [新增] | 邹长梅(监事) [退出] | 2016-05-04 |
投资人变更 | 名称:谭云森,出资额:55,出资比例:10
名称:朱薪儒,出资额:495,出资比例:90 [新增] | 名称:谭云森,出资额:55,出资比例:10
名称:朱国香,出资额:495,出资比例:90 [退出] | 2016-05-04 |
董事长或执行董事成员 | 朱薪儒(执行董事) [新增] | 倪立样(执行董事) [退出] | 2016-05-04 |
高管人员 | 朱薪儒(总经理) [新增] | 邹永忠(总经理) [退出] | 2016-05-04 |
监事成员 | 朱薪儒(执行(常务)董事) [新增]
谭云森(监事) [新增]
朱薪儒(总经理) [新增] | 邹永忠(总经理) [退出]
倪立样(执行(常务)董事) [退出]
邹长梅(监事) [退出] | 2016-05-04 |
董事成员 | 朱薪儒(执行(常务)董事) [新增]
谭云森(监事) [新增]
朱薪儒(总经理) [新增] | 邹永忠(总经理) [退出]
倪立样(执行(常务)董事) [退出]
邹长梅(监事) [退出] | 2016-05-04 |
股东 | 谭云森 55(万元) 10%
朱薪儒 495(万元) 90% [新增] | 朱国香 495(万元) 90% [退出]
谭云森 55(万元) 10% | 2016-05-04 |
高管人员 | 朱薪儒(执行(常务)董事) [新增]
谭云森(监事) [新增]
朱薪儒(总经理) [新增] | 邹永忠(总经理) [退出]
倪立样(执行(常务)董事) [退出]
邹长梅(监事) [退出] | 2016-05-04 |
章程 | - | - | 2016-05-04 |
章程 | | | 2016-05-04 |
高管人员 | 朱薪儒(执行(常务)董事) 谭云森(监事) 朱薪儒(总经理) | 邹永忠(总经理) 倪立样(执行(常务)董事) 邹长梅(监事) | 2016-05-04 |
股东(投资人) | 谭云森 55(万元) 10% 朱薪儒 495(万元) 90% | 朱国香 495(万元) 90% 谭云森 55(万元) 10% | 2016-05-04 |
董事成员 | 朱薪儒(执行(常务)董事) 谭云森(监事) 朱薪儒(总经理) | 邹永忠(总经理) 倪立样(执行(常务)董事) 邹长梅(监事) | 2016-05-04 |
监事成员 | 朱薪儒(执行(常务)董事) 谭云森(监事) 朱薪儒(总经理) | 邹永忠(总经理) 倪立样(执行(常务)董事) 邹长梅(监事) | 2016-05-04 |
法定代表人(负责人) | 朱薪儒 | 倪立样 | 2016-05-04 |
股东(投资人) | 朱国香 495(万元) 90% 谭云森 55(万元) 10% | 倪立样 550(万元) 100% | 2015-09-07 |
一照一码升级 | | | 2015-09-07 |
联系电话 | | | 2015-09-07 |
章程 | | | 2015-09-07 |
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2015-09-07 |
投资人 | 朱国香 495(万元)90% 谭云森 55(万元)10% | 倪立样 550(万元)100% | 2015-09-07 |
投资人变更 | 股东名称:谭云森、出资额:55、出资比例:10; [新增]
股东名称:朱国香、出资额:495、出资比例:90; [新增] | 股东名称:倪立样、出资额:550、出资比例:100; [退出] | 2015-09-07 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-09-07 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1151 | 2015-09-07 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2015-09-07 |
投资人变更 | 名称:谭云森,出资额:55,出资比例:10 [新增]
名称:朱国香,出资额:495,出资比例:90 [新增] | 名称:倪立样,出资额:550,出资比例:100 [退出] | 2015-09-07 |
章程 | - | - | 2015-09-07 |
联系电话 | - | - | 2015-09-07 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-07 |
股东 | 朱国香 495(万元) 90% [新增]
谭云森 55(万元) 10% [新增] | 倪立样 550(万元) 100% [退出] | 2015-09-07 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-09-07 |
股权 | 邹永忠(总经理),
邹长梅(监事),
倪立样(执行董事) [新增] | 邹长梅(监事),
邹永忠(执行董事), [退出]
邹永忠(总经理) | 2014-07-10 |
股权 | 倪立样 [新增] | 邹永忠 [退出] | 2014-07-10 |
成员 | 邹永忠(总经理),邹长梅(监事),倪立样(执行董事) | 邹长梅(监事),邹永忠(执行董事),邹永忠(总经理) | 2014-07-10 |
负责人 | 倪立样 | 邹永忠 | 2014-07-10 |
负责人变更 | 法定代表人:倪立样;
董事长:倪立样;
总经理:邹永忠;
股东:倪立样;
监事:邹长梅; | 股东:邹长梅;
董事长:邹永忠;
股东:邹永忠;
法定代表人:邹永忠;
监事:邹长梅;
总经理:邹永忠; | 2014-07-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:倪立样 [新增]
总经理:邹永忠
监事:邹长梅 | 总经理:邹永忠
监事:邹长梅
执行董事:邹永忠 [退出] | 2014-07-10 |
其他事项备案 | 股东名称:倪立样、出资额:550、出资比例:100; | 股东名称:邹永忠、出资额:495、出资比例:90;股东名称:邹长梅、出资额:55、出资比例:10; | 2014-07-10 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-07-10 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-07-10 |
董事长或执行董事成员 | 倪立样(执行董事) [新增] | 邹永忠(执行董事) [退出] | 2014-07-10 |
股权 | 倪立样 550(万元) 100% [新增] | 邹永忠 495(万元) 90% [退出]
邹长梅 55(万元) 10% [退出] | 2014-07-10 |
董事成员 | 邹永忠(总经理)
倪立样(执行(常务)董事) [新增]
邹长梅(监事) | 邹永忠(总经理)
邹永忠(执行(常务)董事)
邹长梅(监事) | 2014-07-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-07-10 |
法定代表人 | 倪立样 | 邹永忠 | 2014-07-10 |
章程 | - | - | 2014-07-10 |
章程 | | | 2014-07-10 |
董事成员 | 邹永忠(总经理) 倪立样(执行(常务)董事) 邹长梅(监事) | 邹永忠(总经理) 邹永忠(执行(常务)董事) 邹长梅(监事) | 2014-07-10 |
股权 | 倪立样 550(万元) 100% | 邹永忠 495(万元) 90% 邹长梅 55(万元) 10% | 2014-07-10 |
其他事项备案 | - | - | 2014-02-25 |
经营范围变更 | 有害生物防治、红火蚁防治、白蚁防治、薇甘菊防治、园林和森林病虫害防治;园林和森林病虫害监理,有害生物防治监理、监测,红火蚁防治监理、监测,白蚁防治监理、监测;花卉技术开发、销售、租赁、养护;园林绿化设计、施工及养护(凭资质证书经营),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。^花卉的种植(场地另行申报)。 | “四害”消杀及有害生物防治技术的开发;花卉技术开发(不含种植)、销售、租赁;园林绿化设计、施工及维护(凭资质证书经营);国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2014-02-25 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》《城市园林绿化资质证书》 | - | 2014-02-25 |
经营范围变更 | “四害”消杀及有害生物防治技术的开发;花卉技术开发(不含种植)、销售、租赁;园林绿化设计、施工及维护(凭资质证书经营);国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | “四害”消杀及有害生物防治技术的开发;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2012-05-08 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2012-04-26 |
实收资本 | 550( + 175% ) | 200 | 2012-04-26 |
注册资本 | 550( + 175% ) | 200 | 2012-04-26 |
投资人 | 邹永忠 495(万元)90% 邹长梅 55(万元)10% | 邹永忠 200(万元)100% | 2012-04-26 |
注册资本变更 | 550( + 175% ) | 200 | 2012-04-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-04-26 |
投资人变更 | 名称:邹长梅,出资额:55,出资比例:10 [新增]
名称:邹永忠,出资额:495( + 147.5% ),出资比例:90 | 名称:邹永忠,出资额:200,出资比例:100 | 2012-04-26 |
实收资本 | 200( + 1900% ) | 10 | 2011-06-29 |
注册资本 | 200( + 1900% ) | 10 | 2011-06-29 |