深圳市勤尚为科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井街道马安山第二工业区19栋二2楼,我公司主要提供充电器、数据线、耳机产品的研发与销售,国内贸易,货物及技术进出口。^充电器、数据线、耳机产品的生产。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市勤尚为科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
余建军 | 65% | 人民币65万元 |
余巧玲 | 35% | 人民币35万元 |
深圳市勤尚为科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 余巧玲(总经理),余巧玲(执行董事) | 胡华光(执行董事),胡华光(总经理) | 2022-09-27 |
负责人 | 余巧玲 | 胡华光 | 2022-09-27 |
投资人 | 余建军 65(万元)65%余巧玲 35(万元)35% | 余建军 65(万元)65%胡华光 35(万元)35% | 2022-09-27 |
董事长或执行董事成员 | 余巧玲(总经理), [新增] 余巧玲(执行董事) [新增] | 胡华光(执行董事), [退出] 胡华光(总经理) [退出] | 2022-09-27 |
总经理 | 余巧玲(总经理), [新增] 余巧玲(执行董事) [新增] | 胡华光(执行董事), [退出] 胡华光(总经理) [退出] | 2022-09-27 |
股权和公证书 | - | - | 2022-09-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-16 | 2021-07-30 | 2022-09-27 |
投资人 | 余建军 65(万元)65% 余巧玲 35(万元)35% | 余建军 65(万元)65% 胡华光 35(万元)35% | 2022-09-27 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-02 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2021-08-02 |
升级换照 | - | - | 2021-08-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-30 | 2019-03-19 | 2021-08-02 |
地址 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路214号泰滔科技园B栋602 | 深圳市宝安区沙井街道马安山第二工业区19栋二2楼 | 2021-08-02 |
投资人变更 | 股东名称:余建军、出资额:65、出资比例:65;股东名称:胡华光、出资额:35、出资比例:35; | 股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30;股东名称:胡华光、出资额:35、出资比例:35;股东名称:姜贞钦、出资额:35、出资比例:35; | 2019-03-28 |
投资人 | 余建军 65(万元)65% 胡华光 35(万元)35% | 陈则菊 30(万元)30% 姜贞钦 35(万元)35% 胡华光 35(万元)35% | 2019-03-28 |
投资人变更 | 股东名称:余建军、出资额:65、出资比例:65; [新增] 股东名称:胡华光、出资额:35、出资比例:35; | 股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:胡华光、出资额:35、出资比例:35; 股东名称:姜贞钦、出资额:35、出资比例:35; [退出] | 2019-03-28 |
章程备案 | 2019-03-19 | 2018-12-21 | 2019-03-28 |
负责人变更 | 董事长:胡华光;股东:;股东:;股东:;法定代表人:胡华光;总经理:胡华光; | 总经理:余巧玲;股东:陈则菊;股东:曾小燕;股东:余巧玲;董事长:曾小燕;法定代表人:曾小燕; | 2018-12-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:胡华光;总经理:胡华光; | 总经理:余巧玲;执行董事:曾小燕; | 2018-12-21 |
投资人变更 | 股东名称:姜贞钦、出资额:35、出资比例:35;股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30;股东名称:胡华光、出资额:35、出资比例:35; | 股东名称:余巧玲、出资额:35、出资比例:35;股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30;股东名称:曾小燕、出资额:35、出资比例:35; | 2018-12-21 |
成员 | 姜贞钦 35(万元)35% 胡华光 35(万元)35% 陈则菊 30(万元)30% | 曾小燕 35(万元)35% 余巧玲 35(万元)35% 陈则菊 30(万元)30% | 2018-12-21 |
成员 | 胡华光 | 曾小燕 | 2018-12-21 |
成员 | 胡华光(执行董事),胡华光(总经理) | 余巧玲(总经理),曾小燕(执行董事) | 2018-12-21 |
投资人 | 姜贞钦 35(万元)35% 胡华光 35(万元)35% 陈则菊 30(万元)30% | 余巧玲 35(万元)35% 曾小燕 35(万元)35% 陈则菊 30(万元)30% | 2018-12-21 |
负责人 | 胡华光 | 曾小燕 | 2018-12-21 |
投资人变更 | 股东名称:姜贞钦、出资额:35、出资比例:35; [新增] 股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30; 股东名称:胡华光、出资额:35、出资比例:35; [新增] | 股东名称:余巧玲、出资额:35、出资比例:35; [退出] 股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30; 股东名称:曾小燕、出资额:35、出资比例:35; [退出] | 2018-12-21 |
负责人变更 | 董事长:胡华光; 股东:; 股东:; 股东:; 法定代表人:胡华光; 总经理:胡华光; | 总经理:余巧玲; 股东:陈则菊; 股东:曾小燕; 股东:余巧玲; 董事长:曾小燕; 法定代表人:曾小燕; | 2018-12-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:胡华光 [新增] 总经理:胡华光 [新增] | 总经理:余巧玲 [退出] 执行董事:曾小燕 [退出] | 2018-12-21 |
章程备案 | 2018-12-21 | 2017-03-11 | 2018-12-21 |
投资人变更 | 股东名称:曾小燕、出资额:35、出资比例:35;股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30;股东名称:余巧玲、出资额:35、出资比例:35; | 股东名称:余巧玲、出资额:50、出资比例:100; | 2017-03-23 |
股东 | 余巧玲35(万元)35%曾小燕35(万元)35%陈则菊30(万元)30% | 余巧玲50(万元)100% | 2017-03-23 |
负责人变更 | 股东:;董事长:曾小燕;法定代表人:曾小燕;股东:;股东:; | 董事长:余巧玲;股东:余巧玲;法定代表人:余巧玲; | 2017-03-23 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2017-03-23 |
高级管理人员备案 | 执行董事:曾小燕; | 执行董事:余巧玲; | 2017-03-23 |
成员 | 余巧玲 35(万元)35% 曾小燕 35(万元)35% 陈则菊 30(万元)30% | 余巧玲 50(万元)100% | 2017-03-23 |
成员 | 曾小燕 | 余巧玲 | 2017-03-23 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-03-23 |
成员 | 曾小燕(执行董事) | 余巧玲(执行董事) | 2017-03-23 |
投资人 | 曾小燕 35(万元)35% 余巧玲 35(万元)35% 陈则菊 30(万元)30% | 余巧玲 50(万元)100% | 2017-03-23 |
负责人 | 曾小燕 | 余巧玲 | 2017-03-23 |
投资人变更 | 股东名称:曾小燕、出资额:35、出资比例:35; [新增] 股东名称:陈则菊、出资额:30、出资比例:30; [新增] 股东名称:余巧玲、出资额:35( - 30% )、出资比例:35; | 股东名称:余巧玲、出资额:50、出资比例:100; | 2017-03-23 |
高级管理人员备案 | 执行董事:曾小燕 [新增] | 执行董事:余巧玲 [退出] | 2017-03-23 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:曾小燕; 法定代表人:曾小燕; 股东:; 股东:; | 董事长:余巧玲; 股东:余巧玲; 法定代表人:余巧玲; | 2017-03-23 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-03-23 |
投资人变更 | 名称:曾小燕,出资额:35,出资比例:35 [新增] 名称:余巧玲,出资额:35( - 30% ),出资比例:35 名称:陈则菊,出资额:30,出资比例:30 [新增] | 名称:余巧玲,出资额:50,出资比例:100 | 2017-03-23 |
董事长或执行董事成员 | 曾小燕(执行董事) [新增] | 余巧玲(执行董事) [退出] | 2017-03-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-11 | 1900-01-01 | 2017-03-23 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-03-23 |
董事成员 | 余巧玲(总经理) 黄国堂(监事) 曾小燕(执行(常务)董事) [新增] | 余巧玲(总经理) 余巧玲(执行(常务)董事) 黄国堂(监事) | 2017-03-23 |
股东 | 余巧玲 35( - 30% )(万元) 35% 曾小燕 35(万元) 35% [新增] 陈则菊 30(万元) 30% [新增] | 余巧玲 50(万元) 100% | 2017-03-23 |
法定代表人 | 曾小燕 | 余巧玲 | 2017-03-23 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-23 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 100% ) | 人民币50 万元 | 2017-03-23 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币50 万元 | 2017-03-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-23 | ||
股东(投资人) | 余巧玲 35(万元) 35% 曾小燕 35(万元) 35% 陈则菊 30(万元) 30% | 余巧玲 50(万元) 100% | 2017-03-23 |
董事成员 | 余巧玲(总经理) 黄国堂(监事) 曾小燕(执行(常务)董事) | 余巧玲(总经理) 余巧玲(执行(常务)董事) 黄国堂(监事) | 2017-03-23 |
深圳市勤尚为科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄国堂 | 监事 |
曾小燕 | 执行(常务)董事 |
余巧玲 | 总经理 |
本页是 [深圳市勤尚为科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。