变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目 | 瑜珈健身服务;瑜珈用品的技术开发与销售(以上不含限制项目)。瑜伽生活产品销售。国内贸易; | 瑜珈健身服务;瑜珈用品的技术开发与销售(以上不含限制项目)。 | 2020-09-10 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-10 |
许可经营 | 保健食品、预包装食品、散装食品、初级食用农产品(除药品)、酒、饮料、其他食品批发、 零售; | - | 2020-09-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-07 | 2017-06-02 | 2020-09-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-03-22,, | 2007-03-22,2017-03-22,10 | 2017-06-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从2007-03-22至2017-03-22 | 2017-06-09 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 自2007-03-22至2017-03-22 | 2017-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-02 | 1900-01-01 | 2017-06-09 |
章程 | - | - | 2017-06-09 |
经营期限 | 永续经营 | 自2007年3月22日起至2017年3月22日止 | 2017-06-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-03-22,, | 2007-03-22,2017-03-22,10 | 2017-06-08 |
章程备案 | 2017-06-02 | 1900-01-01 | 2017-06-08 |
其他事项备案 | R | - | 2016-12-31 |
一照一码升级 | R | - | 2016-12-30 |
统一社会信用代码 | R | - | 2016-12-30 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-12-30 |
其他事项备案 | R | - | 2016-12-30 |
一照一码升级 | | | 2016-12-30 |
一照一码换照 | | | 2016-12-30 |
董事成员 | 曾秋金(执行(常务)董事) 汤若晓(监事) 曾秋金(总经理) | 曾秋金(监事) 杨静(执行(常务)董事) 杨静(总经理) | 2014-09-28 |
高管人员 | 曾秋金(执行(常务)董事) 汤若晓(监事) 曾秋金(总经理) | 曾秋金(监事) 杨静(执行(常务)董事) 杨静(总经理) | 2014-09-28 |
监事成员 | 曾秋金(执行(常务)董事) 汤若晓(监事) 曾秋金(总经理) | 曾秋金(监事) 杨静(执行(常务)董事) 杨静(总经理) | 2014-09-28 |
股东(投资人) | 汤若晓 1(万元) 1% 曾秋金 99(万元) 99% | 曾秋金 65(万元) 65% 杨静 35(万元) 35% | 2014-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曾秋金 | 杨静 | 2014-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)汤若晓,1,1曾秋金,99,99 | 名称,出资额,出资比例(%)曾秋金,65,65杨静,35,35 | 2014-09-28 |
法定代表人(负责人) | 曾秋金 | 杨静 | 2014-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:曾秋金、出资额:99、出资比例:99;股东名称:汤若晓、出资额:1、出资比例:1; | 股东名称:杨静、出资额:35、出资比例:35;股东名称:曾秋金、出资额:65、出资比例:65; | 2014-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:曾秋金;总经理:曾秋金;股东:汤若晓;董事长:曾秋金;股东:曾秋金;监事:汤若晓; | 法定代表人:杨静;股东:曾秋金;董事长:杨静;总经理:杨静;股东:杨静;监事:曾秋金; | 2014-09-28 |
股东(投资人) | 汤若晓1(万元)1%曾秋金99(万元)99% | 曾秋金65(万元)65%杨静35(万元)35% | 2014-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:曾秋金;执行董事:曾秋金;监事:汤若晓; | 监事:曾秋金;执行董事:杨静;总经理:杨静; | 2014-09-28 |
成员 | 曾秋金(总经理),汤若晓(监事),曾秋金(执行董事) | 曾秋金(监事),杨静(总经理),杨静(执行董事) | 2014-09-28 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 曾秋金 99(万元)99% 汤若晓 1(万元)1% | 杨静 35(万元)35% 曾秋金 65(万元)65% | 2014-09-28 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 曾秋金 | 杨静 | 2014-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:曾秋金;
总经理:曾秋金;
股东:汤若晓;
董事长:曾秋金;
股东:曾秋金;
监事:汤若晓; | 法定代表人:杨静;
股东:曾秋金;
董事长:杨静;
总经理:杨静;
股东:杨静;
监事:曾秋金; | 2014-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:曾秋金、出资额:99( + 52.30769% )、出资比例:99;
股东名称:汤若晓、出资额:1、出资比例:1; [新增] | 股东名称:杨静、出资额:35、出资比例:35; [退出]
股东名称:曾秋金、出资额:65、出资比例:65; | 2014-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:曾秋金 [新增]
执行董事:曾秋金 [新增]
监事:汤若晓 [新增] | 监事:曾秋金 [退出]
执行董事:杨静 [退出]
总经理:杨静 [退出] | 2014-09-28 |
高管人员 | 曾秋金(总经理) [新增] | 杨静(总经理) [退出] | 2014-09-28 |
董事长或执行董事成员 | 曾秋金(执行董事) [新增] | 杨静(执行董事) [退出] | 2014-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:汤若晓,出资额:1,出资比例:1 [新增]
名称:曾秋金,出资额:99( + 52.30769% ),出资比例:99 | 名称:曾秋金,出资额:65,出资比例:65
名称:杨静,出资额:35,出资比例:35 [退出] | 2014-09-28 |
监事信息 | 汤若晓(监事) [新增] | 曾秋金(监事) [退出] | 2014-09-28 |
股东(投资人) | 汤若晓 1(万元) 1% [新增]
曾秋金 99( + 52.30769% )(万元) 99% | 曾秋金 65(万元) 65%
杨静 35(万元) 35% [退出] | 2014-09-28 |
监事成员 | 曾秋金(执行(常务)董事)
汤若晓(监事) [新增]
曾秋金(总经理) | 曾秋金(监事)
杨静(执行(常务)董事) [退出]
杨静(总经理) [退出] | 2014-09-28 |
高管人员 | 曾秋金(执行(常务)董事)
汤若晓(监事) [新增]
曾秋金(总经理) | 曾秋金(监事)
杨静(执行(常务)董事) [退出]
杨静(总经理) [退出] | 2014-09-28 |
董事成员 | 曾秋金(执行(常务)董事)
汤若晓(监事) [新增]
曾秋金(总经理) | 曾秋金(监事)
杨静(执行(常务)董事) [退出]
杨静(总经理) [退出] | 2014-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨静;股东:曾秋金;董事长:杨静;股东:杨静;总经理:杨静;监事:曾秋金; | 法定代表人:辛世民;股东:汪菲萍;董事长:辛世民;监事:汪菲萍;股东:辛世民;总经理:辛世民; | 2014-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)曾秋金,65,65杨静,35,35 | 名称,出资额,出资比例(%)汪菲萍,75,75辛世民,25,25 | 2014-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:杨静、出资额:35、出资比例:35;股东名称:曾秋金、出资额:65、出资比例:65; | 股东名称:汪菲萍、出资额:75、出资比例:75;股东名称:辛世民、出资额:25、出资比例:25; | 2014-03-28 |
股东(投资人) | 曾秋金65(万元)65%杨静35(万元)35% | 辛世民25(万元)25%汪菲萍75(万元)75% | 2014-03-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:杨静;监事:曾秋金;执行董事:杨静; | 监事:汪菲萍;执行董事:辛世民;总经理:辛世民; | 2014-03-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨静 | 辛世民 | 2014-03-28 |
成员 | 曾秋金(监事),杨静(总经理),杨静(执行董事) | 辛世民(执行董事),汪菲萍(监事),辛世民(总经理) | 2014-03-28 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨静 35(万元)35% 曾秋金 65(万元)65% | 辛世民 25(万元)25% 汪菲萍 75(万元)75% | 2014-03-28 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 杨静 | 辛世民 | 2014-03-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:杨静 [新增]
监事:曾秋金 [新增]
执行董事:杨静 [新增] | 监事:汪菲萍 [退出]
执行董事:辛世民 [退出]
总经理:辛世民 [退出] | 2014-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:杨静、出资额:35、出资比例:35; [新增]
股东名称:曾秋金、出资额:65、出资比例:65; [新增] | 股东名称:汪菲萍、出资额:75、出资比例:75; [退出]
股东名称:辛世民、出资额:25、出资比例:25; [退出] | 2014-03-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨静;
股东:曾秋金;
董事长:杨静;
股东:杨静;
总经理:杨静;
监事:曾秋金; | 法定代表人:辛世民;
股东:汪菲萍;
董事长:辛世民;
监事:汪菲萍;
股东:辛世民;
总经理:辛世民; | 2014-03-28 |
董事长或执行董事成员 | 杨静(执行董事) [新增] | 辛世民(执行董事) [退出] | 2014-03-28 |
高管人员 | 杨静(总经理) [新增] | 辛世民(总经理) [退出] | 2014-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:曾秋金,出资额:65,出资比例:65 [新增]
名称:杨静,出资额:35,出资比例:35 [新增] | 名称:汪菲萍,出资额:75,出资比例:75 [退出]
名称:辛世民,出资额:25,出资比例:25 [退出] | 2014-03-28 |
监事信息 | 曾秋金(监事) [新增] | 汪菲萍(监事) [退出] | 2014-03-28 |
监事成员 | 曾秋金(监事) [新增]
杨静(执行(常务)董事) [新增]
杨静(总经理) [新增] | 汪菲萍(监事) [退出]
辛世民(执行(常务)董事) [退出]
辛世民(总经理) [退出] | 2014-03-28 |
高管人员 | 曾秋金(监事) [新增]
杨静(执行(常务)董事) [新增]
杨静(总经理) [新增] | 汪菲萍(监事) [退出]
辛世民(执行(常务)董事) [退出]
辛世民(总经理) [退出] | 2014-03-28 |
股东(投资人) | 曾秋金 65(万元) 65% [新增]
杨静 35(万元) 35% [新增] | 辛世民 25(万元) 25% [退出]
汪菲萍 75(万元) 75% [退出] | 2014-03-28 |
董事成员 | 曾秋金(监事) [新增]
杨静(执行(常务)董事) [新增]
杨静(总经理) [新增] | 汪菲萍(监事) [退出]
辛世民(执行(常务)董事) [退出]
辛世民(总经理) [退出] | 2014-03-28 |
董事成员 | 曾秋金(监事) 杨静(执行(常务)董事) 杨静(总经理) | 汪菲萍(监事) 辛世民(执行(常务)董事) 辛世民(总经理) | 2014-03-28 |
股东(投资人) | 曾秋金 65(万元) 65% 杨静 35(万元) 35% | 辛世民 25(万元) 25% 汪菲萍 75(万元) 75% | 2014-03-28 |
法定代表人(负责人) | 杨静 | 辛世民 | 2014-03-28 |
高管人员 | 曾秋金(监事) 杨静(执行(常务)董事) 杨静(总经理) | 汪菲萍(监事) 辛世民(执行(常务)董事) 辛世民(总经理) | 2014-03-28 |
监事成员 | 曾秋金(监事) 杨静(执行(常务)董事) 杨静(总经理) | 汪菲萍(监事) 辛世民(执行(常务)董事) 辛世民(总经理) | 2014-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)汪菲萍,75,75辛世民,25,25 | 名称,出资额,出资比例(%)郑凯,85,85刘石云,15,15 | 2013-09-10 |
商事登记换照 | - | - | 2013-09-10 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)汪菲萍,75,75辛世民,25,25 | 名称,出资额,出资比例(%)郑凯,85,85刘石云,15,15 | 2013-09-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 辛世民 | 郑凯 | 2013-09-10 |
股权 | 辛世民 25(万元)25% [新增]
汪菲萍 75(万元)75% [新增] | 郑凯 85(万元)85% [退出]
刘石云 15(万元)15% [退出] | 2013-09-10 |
成员 | 辛世民(执行董事),汪菲萍(监事),辛世民(总经理) | 郑凯(总经理),刘石云(监事),郑凯(执行董事) | 2013-09-10 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 辛世民 25(万元)25% 汪菲萍 75(万元)75% | 郑凯 85(万元)85% 刘石云 15(万元)15% | 2013-09-10 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 辛世民 | 郑凯 | 2013-09-10 |
监事信息 | 汪菲萍(监事) [新增] | 刘石云(监事) [退出] | 2013-09-10 |
董事长或执行董事成员 | 辛世民(执行董事) [新增] | 郑凯(执行董事) [退出] | 2013-09-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:汪菲萍,出资额:75,出资比例:75 [新增]
名称:辛世民,出资额:25,出资比例:25 [新增] | 名称:郑凯,出资额:85,出资比例:85 [退出]
名称:刘石云,出资额:15,出资比例:15 [退出] | 2013-09-10 |
高管人员 | 辛世民(总经理) [新增] | 郑凯(总经理) [退出] | 2013-09-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑凯 | 刘宇宏 | 2012-07-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)郑凯,85,85刘石云,15,15 | 名称,出资额,出资比例(%)余汉云,15,15刘宇宏,85,85 | 2012-07-11 |
成员 | 郑凯(总经理),刘石云(监事),郑凯(执行董事) | 孙久翔(监事),张雪(总经理),刘宇宏(执行董事) | 2012-07-11 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郑凯 85(万元)85% 刘石云 15(万元)15% | 刘宇宏 85(万元)85% 余汉云 15(万元)15% | 2012-07-11 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 郑凯 | 刘宇宏 | 2012-07-11 |
董事长或执行董事成员 | 郑凯(执行董事) [新增] | 刘宇宏(执行董事) [退出] | 2012-07-11 |
分支机构 | 深圳市映象健身有限公司购物公园店 | - | 2012-07-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:郑凯,出资额:85,出资比例:85 [新增]
名称:刘石云,出资额:15,出资比例:15 [新增] | 名称:余汉云,出资额:15,出资比例:15 [退出]
名称:刘宇宏,出资额:85,出资比例:85 [退出] | 2012-07-11 |
监事信息 | 刘石云(监事) [新增] | 孙久翔(监事) [退出] | 2012-07-11 |
高管人员 | 郑凯(总经理) [新增] | 张雪(总经理) [退出] | 2012-07-11 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)余汉云,15,15刘宇宏,85,85 | 名称,出资额,出资比例(%)孙久翔,15,15张雪,15,15刘宇宏,70,70 | 2008-06-11 |
股权 | 刘宇宏 85( + 21.42857% )(万元)85%
余汉云 15(万元)15% [新增] | 孙久翔 15(万元)15% [退出]
张雪 15(万元)15% [退出]
刘宇宏 70(万元)70% | 2008-06-11 |
注册号/注册号升级 | | 53 | 2008-06-11 |