中山市福乾餐饮有限公司,办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,中山市港口镇木河迳西路11号76卡,我公司主要提供餐饮服务。〓
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 133****2358 |
相关产品
工商信息和基本资料
中山市福乾餐饮有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王元花 | 5万 | |
吴玉兰 | 5万 |
中山市福乾餐饮有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-03-08 |
企业名称 | 中山市宋唐餐饮有限公司 | 中山市福乾餐饮有限公司 | 2019-03-08 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-03-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-08 |
法定代表人 | 王元花 | 姜显芝 | 2019-03-08 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-10-20 |
法定代表人 | 姜显芝 | 卢锦香 | 2016-10-20 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-10-20 | |
企业名称 | 中山市福乾餐饮有限公司 | 中山市德叔餐饮有限公司 | 2016-05-18 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-05-10 |
股东备案 | 杜永福,监事; [新增] 卢锦香,执行董事,经理 [新增] | 黄聚德,执行董事,经理; [退出] 杨忠,监事 [退出] | 2016-05-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-05-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-10 |
法定代表人 | 卢锦香 | 黄聚德 | 2016-05-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-05-10 |
中山市福乾餐饮有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
贾瑞超 | 监事 |
姜显芝 | 执行董事,经理 |
本页是 [中山市福乾餐饮有限公司] 在顺企网中山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。