中山市吉莲奥娜餐饮有限公司,办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,中山市坦洲镇坦神北路115号锦绣广场122卡之一,我公司主要提供餐饮服务。〓
联系方式
- 公司地址:
- 中山市坦洲镇坦神北路115号锦绣广场122卡之一
- 经理:
- 黄富强
- 经理手机:
- 136****3119 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 528400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 188****0227 |
手机号码 | 180****6777 |
手机号码 | 136****3119 |
相关产品
工商信息和基本资料
中山市吉莲奥娜餐饮有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
巫秋红 | 9.0万 | |
周国栋 | 7.0万 | |
廖前程 | 1.0万 |
中山市吉莲奥娜餐饮有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 廖前程; 巫秋红; 周国栋 [新增] | 巫秋红; 廖前程 | 2021-05-25 |
注册资本变更 | 17万元人民币( + 70% ) | 10万元 | 2021-05-25 |
负责人变更 | 巫秋红 | 黄富强 | 2020-06-01 |
高级管理人员备案 | 廖前程,监事 [新增] 巫秋红,执行董事,经理 [新增] | 黄富强,执行董事,经理 [退出] 彭建雄,监事 [退出] | 2020-06-01 |
法定代表人变更 | 巫秋红 | 黄富强 | 2020-06-01 |
股东备案 | 廖前程,监事; [新增] 巫秋红,执行董事,经理 [新增] | 黄富强,执行董事,经理; [退出] 彭建雄,监事 [退出] | 2020-06-01 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2020-06-01 |
负责人变更 | 黄富强 | 陈桂婵 | 2018-04-03 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-04-03 |
法定代表人 | 黄富强 | 陈桂婵 | 2018-04-03 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-10-10 |
负责人变更 | 陈桂婵 | 黄富强 | 2017-07-14 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-07-14 |
法定代表人 | 陈桂婵 | 黄富强 | 2017-07-14 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2014-09-29 |
住所/经营场所 | 中山市坦洲镇坦神北路115号锦绣广场122卡之一 | 中山市坦洲镇坦神北路115号锦绣广场122卡 | 2014-09-29 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2014-09-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-09-29 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2014-09-29 |
中山市吉莲奥娜餐饮有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄富强 | 执行董事,经理 |
梁健宇 | 监事 |
本页是 [中山市吉莲奥娜餐饮有限公司] 在顺企网中山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。