变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2009-02-24至2019-02-24 | 2019-01-11 |
期限变更 | 2009-02-24,, | 2009-02-24,2019-02-24,10 | 2019-01-11 |
章程备案 | 2019-01-03 | 2017-05-09 | 2019-01-11 |
成员 | 张子香(总经理),吕妙云(监事) | 张子香(监事),陈爱兵(总经理) | 2017-05-19 |
投资人 | 张子香 300(万元)100% | 张子香 270(万元)90% 杨炳长 30(万元)10% | 2017-05-19 |
投资人变更 | 股东名称:张子香、出资额:300( + 11.11111% )、出资比例:100; | 股东名称:张子香、出资额:270、出资比例:90;
股东名称:杨炳长、出资额:30、出资比例:10; [退出] | 2017-05-19 |
高级管理人员备案 | 监事:吕妙云 [新增]
总经理:张子香 [新增] | 监事:张子香 [退出]
总经理:陈爱兵 [退出] | 2017-05-19 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-05-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-09 | 2013-06-26 | 2017-05-19 |
总经理 | 张子香(总经理) [新增] | 陈爱兵(总经理) [退出] | 2017-05-19 |
投资人变更 | 名称:张子香,出资额:300( + 11.11111% ),出资比例:100 | 名称:张子香,出资额:270,出资比例:90
名称:杨炳长,出资额:30,出资比例:10 [退出] | 2017-05-19 |
监事信息 | 吕妙云(监事) [新增] | 张子香(监事) [退出] | 2017-05-19 |
高管人员 | 吕妙云(监事) [新增]
练建灵(执行(常务)董事)
张子香(总经理) | 张子香(监事)
陈爱兵(总经理) [退出]
练建灵(执行(常务)董事) | 2017-05-19 |
监事成员 | 吕妙云(监事) [新增]
练建灵(执行(常务)董事)
张子香(总经理) | 张子香(监事)
陈爱兵(总经理) [退出]
练建灵(执行(常务)董事) | 2017-05-19 |
股东 | 张子香 300( + 11.11111% )(万元) 100% | 张子香 270(万元) 90%
杨炳长 30(万元) 10% [退出] | 2017-05-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-05-19 |
统一社会信用代码 | *****C | - | 2016-06-15 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-15 |
其他事项备案 | *****C | - | 2016-06-15 |
一照一码升级 | - | - | 2016-06-15 |
一照一码升级 | | | 2016-06-15 |
一照一码换照 | | | 2016-06-15 |
指定联系人 | 李涵 | - | 2013-06-25 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路特发龙飞龙城工业园中心厂房2楼 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区A区金华北六巷4号102 | 2013-06-25 |
经营范围变更 | 园林、森林病虫害防治;除“四害”服务;清洁服务;白蚁防治;园林、森林病虫害、外来入侵生物、有害生物防治工程质量评估及监理(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 园林、森林病虫害防治,除“四害”服务,清洁服务,白蚁防治(以上不含国家禁止、限制项目)。 | 2012-10-25 |
成员 | 练建灵(执行董事),陈爱兵(总经理),张子香(监事) | 杜承权(监事),陈爱兵(总经理),练建灵(执行董事) | 2012-08-29 |
监事信息 | 张子香(监事) [新增] | 杜承权(监事) [退出] | 2012-08-29 |
成员 | 杜承权(监事),陈爱兵(总经理),练建灵(执行董事) | 张子香(执行董事),陈爱兵(总经理),杜承权(监事) | 2012-07-30 |
投资人 | 张子香 270(万元)90% 杨炳长 30(万元)10% | 张子香 300(万元)100% | 2012-07-30 |
负责人 | 练建灵 | 张子香 | 2012-07-30 |
投资人变更 | 名称:张子香,出资额:270( - 10% ),出资比例:90
名称:杨炳长,出资额:30,出资比例:10 [新增] | 名称:张子香,出资额:300,出资比例:100 | 2012-07-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-07-30 |
董事长或执行董事成员 | 练建灵(执行董事) [新增] | 张子香(执行董事) [退出] | 2012-07-30 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2010-12-31 | 2011-01-18 |
期限 | 自2009-02-24至2019-02-24 | 自2009-02-24至2010-09-30 | 2010-09-10 |
期限变更 | 从2009-02-24至2019-02-24 | 从2009-02-24至2010-09-30 | 2010-09-10 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-09-10 |
股权 | 张子香 300(万元)100% [新增] | 陈爱兵 300(万元)100% [退出] | 2010-05-28 |
成员 | 张子香(执行董事),陈爱兵(总经理),杜承权(监事) | 陈爱兵(总经理),杜承权(监事),陈爱兵(执行董事) | 2010-05-28 |
负责人 | 张子香 | 陈爱兵 | 2010-05-28 |
董事长或执行董事成员 | 张子香(执行董事) [新增] | 陈爱兵(执行董事) [退出] | 2010-05-28 |
实收资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2010-04-23 |
注册资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2010-04-23 |
投资人 | 陈爱兵 300(万元)100% | 陈爱兵 100(万元)100% | 2010-04-23 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2010-04-23 |
投资人变更 | 名称:陈爱兵,出资额:300( + 200% ),出资比例:100 | 名称:陈爱兵,出资额:100,出资比例:100 | 2010-04-23 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区A区金华北六巷4号102 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区中心城留学生创业园二园侧5楼中间 | 2010-02-05 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区中心城留学生创业园二园侧5楼中间 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区众和街3号B栋4楼403房 | 2009-08-13 |