深圳豪汇田园酒店位于深圳海上田园生态旅游区旁,与海上田园风景区正门仅一条马路之隔,风景优美怡人。酒店楼高15层,提供旅业住宿、特色点餐、名厨私房菜、会议接待等,是您商务出差、旅游度假、培训拓展、亲子周末游的选择!精品豪汇、享受田园舒适生活,是我们豪汇田园酒店的服务宗旨!
豪汇田园酒店客房位于5-13楼,现有精品客房73间,装修时尚,配备有高清数字电视点播、中央空调、无线WIFI全面覆盖,独立淋浴间提供24小时冷热水服务。一楼豪汇田园餐厅提供有近100个餐位、10多间包房,提供住宿免费自助早餐、点餐、私房菜围餐等服务。
酒店四楼的豪汇会议厅面积为150㎡,能够提供多种形式的会务接待(剧院式、课桌式、分组讨论式、U型等),会场装修时尚,配备现代的投影设备和音响点播系统;专业的营销经理跟进会议的场地布置、流程策划、客户接待,为您的生意锦上添花!
豪汇田园酒店客房位于5-13楼,现有精品客房73间,装修时尚,配备有高清数字电视点播、中央空调、无线WIFI全面覆盖,独立淋浴间提供24小时冷热水服务。一楼豪汇田园餐厅提供有近100个餐位、10多间包房,提供住宿免费自助早餐、点餐、私房菜围餐等服务。
酒店四楼的豪汇会议厅面积为150㎡,能够提供多种形式的会务接待(剧院式、课桌式、分组讨论式、U型等),会场装修时尚,配备现代的投影设备和音响点播系统;专业的营销经理跟进会议的场地布置、流程策划、客户接待,为您的生意锦上添花!
联系方式
- 酒店地址:
- 深圳市宝安区沙井街道民主村石围街2号南
- 固定电话:
- 0755-29922188 未核实,仅供参考
- 经理:
- 周建全
- 电子邮件:
- 21erwinxue@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 135****8372 |
电子邮箱 | 1353168372@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市豪汇田园酒店有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曲仙侨 | 100% | 人民币500万元 |
深圳市豪汇田园酒店有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
指定联系人 | 曲仙侨 | 刘洋 | 2020-07-15 |
指定联系人 | 曲仙侨 500(万元)100% | 深圳市新成创汇投资发展有限公司 500(万元)100% | 2020-07-15 |
指定联系人 | 薛婷(监事), 曲仙侨(执行董事), 曲仙侨(总经理) | 王振(监事), 刘洋(总经理), 刘洋(执行董事) | 2020-07-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2020-07-15 |
成员 | 薛婷(监事),曲仙侨(执行董事),曲仙侨(总经理) | 王振(监事),刘洋(总经理),刘洋(执行董事) | 2020-07-15 |
董事长或执行董事成员 | 薛婷(监事), [新增] 曲仙侨(执行董事), [新增] 曲仙侨(总经理) [新增] | 王振(监事), [退出] 刘洋(总经理), [退出] 刘洋(执行董事) [退出] | 2020-07-15 |
指定联系人 | 曲仙侨 | 周建全 | 2020-07-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-07-15 |
监事信息 | 薛婷(监事), [新增] 曲仙侨(执行董事), [新增] 曲仙侨(总经理) [新增] | 王振(监事), [退出] 刘洋(总经理), [退出] 刘洋(执行董事) [退出] | 2020-07-15 |
负责人 | 曲仙侨 [新增] | 刘洋 [退出] | 2020-07-15 |
总经理 | 薛婷(监事), [新增] 曲仙侨(执行董事), [新增] 曲仙侨(总经理) [新增] | 王振(监事), [退出] 刘洋(总经理), [退出] 刘洋(执行董事) [退出] | 2020-07-15 |
股权和公证书 | - | - | 2020-07-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-07 | 2019-04-29 | 2020-07-15 |
投资人 | 曲仙侨 500(万元)100% [新增] | 深圳市新成创汇投资发展有限公司 500(万元)100% [退出] | 2020-07-15 |
章程 | - | - | 2020-07-15 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道沙一社区沙一围仔新村二巷20号创汇公寓三层305 | 深圳市宝安区沙井街道民主村石围街2号南 | 2019-04-30 |
章程备案 | 2019-04-29 | 2019-04-24 | 2019-04-30 |
成员 | 刘洋 | 刘丽惠 | 2019-04-28 |
董事长或执行董事成员 | 刘洋(执行董事) [新增] | 刘丽惠(执行董事) [退出] | 2019-04-28 |
总经理 | 刘洋(总经理) [新增] | 刘丽惠(总经理) [退出] | 2019-04-28 |
成员 | 刘洋(执行董事),刘洋(总经理) | 刘丽惠(总经理),刘丽惠(执行董事) | 2019-04-28 |
负责人 | 刘洋 | 刘丽惠 | 2019-04-28 |
负责人变更 | 董事长:刘洋; 法定代表人:刘洋; 总经理:刘洋; | 总经理:刘丽惠; 法定代表人:刘丽惠; 董事长:刘丽惠; | 2019-04-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘洋 [新增] 总经理:刘洋 [新增] | 总经理:刘丽惠 [退出] 执行董事:刘丽惠 [退出] | 2019-04-28 |
章程备案 | 2019-04-24 | 1900-01-01 | 2019-04-28 |
总经理 | 刘丽惠(总经理) [新增] | 周建全(总经理) [退出] | 2018-09-05 |
董事长或执行董事成员 | 刘丽惠(执行董事) [新增] | 周建全(执行董事) [退出] | 2018-09-05 |
成员 | 刘丽惠 | 周建全 | 2018-09-05 |
成员 | 刘丽惠(执行董事),刘丽惠(总经理) | 周建全(执行董事),周建全(总经理) | 2018-09-05 |
负责人 | 刘丽惠 | 周建全 | 2018-09-05 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘丽惠 [新增] 总经理:刘丽惠 [新增] | 执行董事:周建全 [退出] 总经理:周建全 [退出] | 2018-09-05 |
负责人变更 | 法定代表人:刘丽惠; 总经理:刘丽惠; 董事长:刘丽惠; | 法定代表人:周建全; 总经理:周建全; 董事长:周建全; | 2018-09-05 |
成员 | 周建全 | 刘丽惠 | 2018-04-13 |
成员 | 周建全(总经理),周建全(执行董事) | 刘丽惠(总经理),刘丽惠(执行董事) | 2018-04-13 |
负责人 | 周建全 | 刘丽惠 | 2018-04-13 |
负责人变更 | 法定代表人:周建全; 董事长:周建全; 总经理:周建全; | 总经理:刘丽惠; 法定代表人:刘丽惠; 董事长:刘丽惠; | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:周建全 [新增] 执行董事:周建全 [新增] | 总经理:刘丽惠 [退出] 执行董事:刘丽惠 [退出] | 2018-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 周建全(执行董事) [新增] | 刘丽惠(执行董事) [退出] | 2018-04-13 |
总经理 | 周建全(总经理) [新增] | 刘丽惠(总经理) [退出] | 2018-04-13 |
成员 | 刘丽惠 | 周建全 | 2016-10-27 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2016-10-27 |
成员 | 王振(监事),刘丽惠(总经理),刘丽惠(执行董事) | 王振(监事),周建全(总经理),周建全(执行董事) | 2016-10-27 |
负责人 | 刘丽惠 | 周建全 | 2016-10-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘丽惠 [新增] 执行董事:刘丽惠 [新增] 监事:王振 | 总经理:周建全 [退出] 监事:王振 执行董事:周建全 [退出] | 2016-10-27 |
负责人变更 | 监事:王振; 总经理:刘丽惠; 法定代表人:刘丽惠; 董事长:刘丽惠; | 董事长:周建全; 监事:王振; 总经理:周建全; 法定代表人:周建全; | 2016-10-27 |
其他事项备案 | *****J | - | 2016-10-27 |
高管人员 | 刘丽惠(总经理) [新增] | 周建全(总经理) [退出] | 2016-10-27 |
董事长或执行董事成员 | 刘丽惠(执行董事) [新增] | 周建全(执行董事) [退出] | 2016-10-27 |
法定代表人 | 刘丽惠 | 周建全 | 2016-10-27 |
一照一码升级 | - | - | 2016-10-27 |
高管人员 | 刘丽惠(执行(常务)董事) [新增] 刘丽惠(总经理) [新增] 王振(监事) | 周建全(执行(常务)董事) [退出] 周建全(总经理) [退出] 王振(监事) | 2016-10-27 |
董事成员 | 刘丽惠(执行(常务)董事) [新增] 刘丽惠(总经理) [新增] 王振(监事) | 周建全(执行(常务)董事) [退出] 周建全(总经理) [退出] 王振(监事) | 2016-10-27 |
董事成员 | 刘丽惠(执行(常务)董事) 刘丽惠(总经理) 王振(监事) | 周建全(执行(常务)董事) 周建全(总经理) 王振(监事) | 2016-10-27 |
高管人员 | 刘丽惠(执行(常务)董事) 刘丽惠(总经理) 王振(监事) | 周建全(执行(常务)董事) 周建全(总经理) 王振(监事) | 2016-10-27 |
一照一码升级 | 2016-10-27 | ||
注册资本 | 人民币1000 万元( + 900% ) | 人民币100 万元 | 2016-05-30 |
股东 | 刘水爱 1000( + 900% )(万元) 100% | 刘水爱 100(万元) 100% | 2016-05-30 |
高管人员 | 张路雅(执行(常务)董事) [新增] 张路雅(总经理) [新增] 李茹茵(监事) | 刘水爱(总经理) [退出] 李茹茵(监事) 刘水爱(执行(常务)董事) [退出] | 2015-12-18 |
法定代表人 | 张路雅 | 刘水爱 | 2015-12-18 |
名称 | 深圳市贝玛投资有限公司 | 深圳华人办公用品有限公司 | 2015-12-18 |
指定联系人 | 王振(监事), 周建全(总经理), 周建全(执行董事) | 陈旗(总经理), 王振(监事), 陈旗(执行董事) | 2015-03-30 |
指定联系人 | 周建全 | 陈旗 | 2015-03-30 |
成员 | 王振(监事),周建全(总经理),周建全(执行董事) | 陈旗(总经理),王振(监事),陈旗(执行董事) | 2015-03-30 |
负责人 | 周建全 | 陈旗 | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 执行董事:周建全 [新增] 总经理:周建全 [新增] 监事:王振 | 执行董事:陈旗 [退出] 总经理:陈旗 [退出] 监事:王振 | 2015-03-30 |
负责人变更 | 董事长:周建全; 监事:王振; 总经理:周建全; 法定代表人:周建全; 工商联络员:周建全; | 董事长:陈旗; 总经理:陈旗; 监事:王振; 法定代表人:陈旗; 工商联络员:陈科念; | 2015-03-30 |
指定联系人 | 周建全 | 陈科念 | 2015-03-30 |
董事长或执行董事成员 | 周建全(执行董事) [新增] | 陈旗(执行董事) [退出] | 2015-03-30 |
高管人员 | 周建全(总经理) [新增] | 陈旗(总经理) [退出] | 2015-03-30 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-03-30 |
董事成员 | 周建全(执行(常务)董事) [新增] 周建全(总经理) [新增] 王振(监事) | 陈旗(总经理) [退出] 王振(监事) 陈旗(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-30 |
高管人员 | 周建全(执行(常务)董事) [新增] 周建全(总经理) [新增] 王振(监事) | 陈旗(总经理) [退出] 王振(监事) 陈旗(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-30 |
高管人员 | 周建全(执行(常务)董事) 周建全(总经理) 王振(监事) | 陈旗(总经理) 王振(监事) 陈旗(执行(常务)董事) | 2015-03-30 |
董事成员 | 周建全(执行(常务)董事) 周建全(总经理) 王振(监事) | 陈旗(总经理) 王振(监事) 陈旗(执行(常务)董事) | 2015-03-30 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-03-30 |
法定代表人(负责人) | 周建全 | 陈旗 | 2015-03-30 |
实收资本 | 500 | 0 | 2013-12-23 |
深圳市豪汇田园酒店有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王振 | 监事 |
刘丽惠 | 执行(常务)董事 |
刘丽惠 | 总经理 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
餐厅洗碗工 | 2000-3000 | 不限 | 2017-10-30 |
本页是 [深圳市豪汇田园酒店有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家酒店, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家酒店,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。