变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2022-04-25 |
总经理 | 谢晓琴(监事),
谢昭隆(执行董事),
谢昭隆(总经理) | 谢晓琴(执行董事),
谢昭隆(监事),
谢晓琴(总经理) | 2022-04-25 |
监事信息 | 谢晓琴(监事),
谢昭隆(执行董事),
谢昭隆(总经理) | 谢晓琴(执行董事),
谢昭隆(监事),
谢晓琴(总经理) | 2022-04-25 |
董事长或执行董事成员 | 谢晓琴(监事),
谢昭隆(执行董事),
谢昭隆(总经理) | 谢晓琴(执行董事),
谢昭隆(监事),
谢晓琴(总经理) | 2022-04-25 |
章程 | - | - | 2022-04-25 |
股权和公证书 | - | - | 2022-04-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-22 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2022-04-25 |
成员 | 谢晓琴(监事),谢昭隆(执行董事),谢昭隆(总经理) | 谢晓琴(执行董事),谢昭隆(监事),谢晓琴(总经理) | 2022-04-25 |
投资人 | 谢昭隆 500(万元)100% | 谢昭隆 400(万元)80% 谢晓琴 100(万元)20% | 2022-04-25 |
负责人 | 谢昭隆 | 谢晓琴 | 2022-04-25 |
地址 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区南美西路1号南美西路9、11号 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区第三工业区A1栋303 | 2022-04-25 |
期限 | 永续经营 | 自2010-07-19至2020-07-19 | 2022-04-22 |
期限 | 2010-07-19,, | 2010-07-19,2020-07-19,10 | 2022-04-22 |
章程 | - | - | 2022-04-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-20 | 2018-08-11 | 2022-04-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-11 | 2017-02-24 | 2018-08-14 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区第三工业区A1栋303 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区107国道西部物流信息中心一楼6号 | 2018-08-14 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2017-03-01 |
其他事项备案 | *****P | - | 2017-03-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-24 | 1900-01-01 | 2017-03-01 |
章程 | - | - | 2017-03-01 |
一照一码升级 | - | - | 2017-03-01 |
一照一码升级 | | | 2017-03-01 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区107国道西部物流信息中心一楼6号 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区107国道西部物流信息中心十楼1001房(办公场所) | 2017-03-01 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-01 |
章程 | | | 2017-03-01 |
高管人员 | 谢晓琴(总经理) 谢昭隆(监事) 谢晓琴(执行(常务)董事) | 谢昭隆(监事) 谢晓琴(执行(常务)董事) 谢晓琴(总经理) | 2015-06-05 |
股东(投资人) | 谢昭隆 400(万元) 80% 谢晓琴 100(万元) 20% | 谢昭隆 400(万元) 80% 谢晓琴 100(万元) 20% | 2015-06-05 |
董事成员 | 谢晓琴(总经理) 谢昭隆(监事) 谢晓琴(执行(常务)董事) | 谢昭隆(监事) 谢晓琴(执行(常务)董事) 谢晓琴(总经理) | 2015-06-05 |
成员 | 谢晓琴
100(万元)20%
谢昭隆
400(万元)80% | 谢昭隆
400(万元)80%
谢晓琴
100(万元)20% | 2015-06-05 |
成员 | 谢晓琴 | 谢晓琴 | 2015-06-05 |
成员 | 谢昭隆(监事),谢晓琴(执行董事),谢晓琴(总经理) | 谢晓琴(执行董事),谢晓琴(总经理),谢昭隆(监事) | 2015-06-05 |
投资人 | 谢晓琴 100(万元)20% 谢昭隆 400(万元)80% | 谢昭隆 400(万元)80% 谢晓琴 100(万元)20% | 2015-06-05 |
负责人 | 谢晓琴 | 谢晓琴 | 2015-06-05 |
负责人变更 | 董事长:谢晓琴;
股东:谢昭隆;
监事:谢昭隆;
法定代表人:谢晓琴;
股东:谢晓琴;
总经理:谢晓琴; | 股东:谢晓琴;
董事长:谢晓琴;
监事:谢昭隆;
法定代表人:谢晓琴;
总经理:谢晓琴;
股东:谢昭隆; | 2015-06-05 |
投资人变更 | 股东名称:谢晓琴、出资额:100、出资比例:20;
股东名称:谢昭隆、出资额:400、出资比例:80; | 股东名称:谢晓琴、出资额:100、出资比例:20;
股东名称:谢昭隆、出资额:400、出资比例:80; | 2015-06-05 |
高级管理人员备案 | 总经理:谢晓琴
监事:谢昭隆
执行董事:谢晓琴 | 执行董事:谢晓琴
总经理:谢晓琴
监事:谢昭隆 | 2015-06-05 |
投资人变更 | 名称:谢晓琴,出资额:100,出资比例:20
名称:谢昭隆,出资额:400,出资比例:80 | 名称:谢昭隆,出资额:400,出资比例:80
名称:谢晓琴,出资额:100,出资比例:20 | 2015-06-05 |
高管人员 | 谢晓琴(总经理) | 谢晓琴(总经理) | 2015-06-05 |
董事长或执行董事成员 | 谢晓琴(执行董事) | 谢晓琴(执行董事) | 2015-06-05 |
法定代表人 | 谢晓琴 | 谢晓琴 | 2015-06-05 |
高管人员 | 谢晓琴(总经理)
谢昭隆(监事)
谢晓琴(执行(常务)董事) | 谢昭隆(监事)
谢晓琴(执行(常务)董事)
谢晓琴(总经理) | 2015-06-05 |
董事成员 | 谢晓琴(总经理)
谢昭隆(监事)
谢晓琴(执行(常务)董事) | 谢昭隆(监事)
谢晓琴(执行(常务)董事)
谢晓琴(总经理) | 2015-06-05 |
股东 | 谢昭隆 400(万元) 80%
谢晓琴 100(万元) 20% | 谢昭隆 400(万元) 80%
谢晓琴 100(万元) 20% | 2015-06-05 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-24 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区107国道西部物流信息中心十楼1001房(办公场所) | 深圳市宝安区福永街道怀德社区107国道旁西部物流信息中心4-6号铺(办公场所) | 2011-01-18 |
其他事项备案 | 2020-07-19 00:00:00 | 2010-12-19 00:00:00 | 2010-12-16 |
证照有效期限 | 2020-07-19 | 2010-12-19 | 2010-12-16 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区107国道旁西部物流信息中心4-6号铺(办公场所) | 深圳市宝安区43区广深路新安段4号厂房二楼西面(办公场所) | 2010-12-16 |