变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-08-04 |
投资人变更 | 高永军14.万,
宋宏林41.万,
潘建强18.万,
张秀志16.万,
刘霞116.万, [新增]
陈长伟43.万,
闫宝海42.万,
薛建华16.万,
刘伟杰10.万,
朱羽婵39.万,
吉臣45.万 | 高永军14.万,
宋宏林41.万,
潘建强18.万,
张秀志16.万,
罗林生116.万, [退出]
陈长伟43.万,
闫宝海42.万,
薛建华16.万,
刘伟杰10.万,
朱羽婵39.万,
吉臣45.万 | 2022-08-04 |
高级管理人员备案 | 薛建华(董事),
吉臣(董事),
陈长伟(经理,董事长),
闫宝海(董事),
宋宏林(监事会主席),
刘伟杰(监事),
潘建强(董事), [新增]
李刚(监事) | 罗林生(董事长,经理), [退出]
薛建华(董事),
吉臣(董事),
陈长伟(董事),
闫宝海(董事),
宋宏林(监事会主席),
刘伟杰(监事),
李刚(监事) | 2022-02-25 |
负责人变更 | 陈长伟 | 罗林生 | 2022-02-25 |
高级管理人员备案 | 罗林生(经理,董事长),
薛建华(董事),
吉臣(董事),
陈长伟(董事),
闫宝海(董事),
宋宏林(监事会主席),
刘伟杰(监事),
李刚(监事) [新增] | 罗林生(董事,经理),
邝家敏(监事), [退出]
薛建华(监事),
吉臣(董事),
陈长伟(董事),
闫宝海(董事),
宋宏林(董事),
刘伟杰(监事) | 2020-12-16 |
高级管理人员备案 | 宋红林(监事会主席), [新增]
罗林生(董事长,经理),
薛建华(董事),
吉臣(董事),
陈长伟(董事),
闫宝海(董事),
刘伟杰(监事),
李刚(监事) [新增] | 罗林生(董事,经理),
邝家敏(监事), [退出]
薛建华(监事),
吉臣(董事),
陈长伟(董事),
闫宝海(董事),
宋宏林(董事), [退出]
刘伟杰(监事) | 2020-12-16 |
章程备案 | - | - | 2019-05-29 |
投资人变更 | 高永军 [新增]
宋洪林 [新增]
潘建强 [新增]
张秀志 [新增]
罗林生 [新增]
陈长伟 [新增]
闫宝海 [新增]
薛建华 [新增]
刘伟杰 [新增]
朱羽婵 [新增]
吉臣 [新增] | 高永军出资14万,张秀志出资16万,闫宝海出资42万,吉臣出资45万,罗林生出资116万,宋洪林出资41万,薛建华出资16万,陈长伟出资43万,朱羽婵出资39万,邝家敏出资18万,刘伟杰出资10万 [退出] | 2019-05-23 |
投资人变更 | 高永军
宋洪林
潘建强 [新增]
张秀志
罗林生
陈长伟
闫宝海
薛建华
刘伟杰
王秀林
吉臣 | 高永军
宋洪林
邝家敏 [退出]
张秀志
罗林生
陈长伟
闫宝海
薛建华
刘伟杰
王秀林
吉臣 | 2019-05-23 |
期限变更 | 2008-12-16至2028-12-16 | 2008-12-16至2018-12-15 | 2018-11-21 |
联络员备案 | 姓名:王翠娟 | 姓名: 身份证 | 2014-11-14 |
主管部门 | 姓名:王翠娟 [新增] | 姓名:
身份证 | 2014-11-14 |
投资人变更 | 高永军出资14万,张秀志出资16万,闫宝海出资42万,吉臣出资45万,罗林生出资116万,宋洪林出资41万,薛建华出资16万,陈长伟出资43万,朱羽婵出资39万,邝家敏出资18万,刘伟杰出资10万 [新增] | 陈长伟 [退出]
高永军 [退出]
吉臣 [退出]
刘伟杰 [退出]
罗林生 [退出]
宋洪林 [退出]
王秀林 [退出]
王义敏 [退出]
薛建华 [退出]
张秀志 [退出]
赵淑霞 [退出]
邝家敏 [退出]
闫宝海 [退出] | 2014-08-27 |
高级管理人员备案 | 陈长伟
吉臣
刘伟杰
罗林生
宋宏林
薛建华
邝家敏 [新增]
闫宝海 | 陈长伟
吉臣
刘伟杰
罗林生
宋宏林
王秀林 [退出]
薛建华
闫宝海 | 2014-08-27 |
自然人股东 | 陈长伟
高永军
吉臣
刘伟杰
罗林生
宋洪林
王秀林
薛建华
张秀志
邝家敏
闫宝海 | 陈长伟
高永军
吉臣
刘伟杰
罗林生
宋洪林
王秀林
王义敏 [退出]
薛建华
张秀志
赵淑霞 [退出]
邝家敏
闫宝海 | 2014-08-27 |
自然人股东 | 陈长伟,高永军,吉臣,刘伟杰,罗林生,宋洪林,王秀林,薛建华,张秀志,邝家敏,闫宝海 | 陈长伟,高永军,吉臣,刘伟杰,罗林生,宋洪林,王秀林,王义敏,薛建华,张秀志,赵淑霞,邝家敏,闫宝海 | 2014-08-27 |