大连奥利安房屋开发有限公司,办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连市沙河口区西北路31-3号,我公司主要提供房地产开发及销售;物业管理;房屋销售代理;网上贸易代理*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大连奥利安房屋开发有限公司 |
简称: | 奥利安房屋开发 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产开发及销售(凭资质证经营);物业管理;房屋销售代理;网上贸易代理*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210200777264099E |
发证机关: | 大连市沙河口区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-06-19 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年08月11日 |
注册资本: | 1000 万 (万元) |
所属分类: | 房地产中介公司 » 沙河口区房地产中介公司 |
所属城市: | 大连企业网 » 沙河口区 |
顺企编码: | 42894006 |
大连奥利安房屋开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曲方彬 | 61.86% | 人民币900.0万元 |
王永军 | 38.14% | 人民币555.0万元 |
大连奥利安房屋开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 王永军 | 刘亚清 | 2019-09-23 |
高级管理人员备案 | 张桂凤监事 [新增] 王永军执行董事兼经理 [新增] | 孙强监事 [退出] 刘亚清执行董事兼经理 [退出] | 2019-09-23 |
投资人变更 | 王永军; [新增] 曲方彬; [新增] | 刘亚清; [退出] 孙强; [退出] | 2019-09-23 |
高级管理人员备案 | 孙强监事 [新增] 刘亚清执行董事兼经理 | 孙兆林监事 [退出] 刘亚清执行董事兼经理 | 2018-10-12 |
投资人变更 | 刘亚清; 孙强; [新增] | 刘亚清; 孙兆林; [退出] | 2018-10-12 |
高级管理人员备案 | 孙兆林监事 [新增] 刘亚清执行董事兼经理 [新增] | 孙强监事 [退出] 邵玉梅执行董事兼总经理 [退出] | 2018-05-18 |
投资人变更 | 刘亚清; [新增] 孙兆林; [新增] | 孙强; [退出] 邵玉梅; [退出] 中博亚科技(大连)有限公司; [退出] | 2018-05-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2018-05-18 |
负责人变更 | 刘亚清 | 邵玉梅 | 2018-05-18 |
高级管理人员备案 | 孙强监事 邵玉梅执行董事兼总经理 | 孙政伟监事 [退出] 孙强执行董事 邵玉梅经理 | 2017-02-13 |
投资人变更 | 孙强; 邵玉梅; 中博亚科技(大连)有限公司; [新增] | 孙强; 邵玉梅; 孙政伟; [退出] | 2017-02-13 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-02-13 |
注册资本变更 | 1500( + 50% ) | 1000 | 2017-02-13 |
负责人变更 | 邵玉梅 | 孙强 | 2017-02-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1500 | 1000 | 2017-02-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙强;2邵玉梅;3中博亚科技(大连)有限公司; | 1孙强;2邵玉梅;3孙政伟; | 2017-02-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙强监事;2邵玉梅执行董事兼总经理; | 1孙政伟监事;2孙强执行董事;3邵玉梅经理; | 2017-02-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发及销售(凭资质证经营);物业管理;房屋销售代理;网上贸易代理*** | 房地产开发及销售(凭资质证经营);物业管理;房屋销售代理*** | 2015-06-19 |
期限变更 | 2005-08-11/2025-08-10 | 2005-08-11/2015-08-10 | 2015-05-19 |
高级管理人员备案 | 邵玉梅职务:经理法定代表人标志:否, [新增] 孙政伟职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 孙强职务:执行董事法定代表人标志:是 | 孙强职务:执行董事法定代表人标志:是, 李智勇职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 孙强职务:总经理法定代表人标志:否 | 2013-11-21 |
投资人变更 | 孙强认缴出资额:470实缴出资额:470, 孙政伟认缴出资额:295实缴出资额:295, 邵玉梅认缴出资额:235实缴出资额:235 | 孙强认缴出资额:235实缴出资额:235, 曹岩认缴出资额:235实缴出资额:235, 温福贵认缴出资额:235实缴出资额:235, 刘宝剑认缴出资额:235实缴出资额:235, 李智勇认缴出资额:60实缴出资额:60 | 2013-11-21 |
投资人变更 | 孙强出资期次:1本期认缴出资额:470出资方式:货币出资时间至:2005-07-17, 孙政伟出资期次:1本期认缴出资额:295出资方式:货币出资时间至:2005-07-17, 邵玉梅出资期次:1本期认缴出资额:235出资方式:货币出资时间至:2005-07-17 | 空白 [退出] | 2013-11-21 |
投资人变更 | 孙强出资期次:1本期实缴出资额:470出资方式:货币出资日期:2005-07-17, 孙政伟出资期次:1本期实缴出资额:295出资方式:货币出资日期:2005-07-17, 邵玉梅出资期次:1本期实缴出资额:235出资方式:货币出资日期:2005-07-17 | 空白 [退出] | 2013-11-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.孙强 出资期次: 1 本期实缴出资额: 470 出资方式: 货币 出资日期: 2005-07-17,2.孙政伟 出资期次: 1 本期实缴出资额: 295 出资方式: 货币 出资日期: 2005-07-17,3.邵玉梅 出资期次: 1 本期实缴出资额: 235 出资方式: 货币 出资日期: 2005-07-17 | 空白 | 2013-11-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.孙强 出资期次: 1 本期认缴出资额: 470 出资方式: 货币 出资时间至: 2005-07-17,2.孙政伟 出资期次: 1 本期认缴出资额: 295 出资方式: 货币 出资时间至: 2005-07-17,3.邵玉梅 出资期次: 1 本期认缴出资额: 235 出资方式: 货币 出资时间至: 2005-07-17 | 空白 | 2013-11-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.孙强 认缴出资额: 470 实缴出资额: 470,2.孙政伟 认缴出资额: 295 实缴出资额: 295,3.邵玉梅 认缴出资额: 235 实缴出资额: 235 | 1.孙强 认缴出资额: 235 实缴出资额: 235,2.曹岩 认缴出资额: 235 实缴出资额: 235,3.温福贵 认缴出资额: 235 实缴出资额: 235,4.刘宝剑 认缴出资额: 235 实缴出资额: 235,5.李智勇 认缴出资额: 60 实缴出资额: 60 | 2013-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.邵玉梅 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.孙政伟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.孙强 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.孙强 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.李智勇 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.孙强 职务: 总经理 法定代表人标志: 否 | 2013-11-21 |
大连奥利安房屋开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙强 | 监事 |
邵玉梅 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [大连奥利安房屋开发有限公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关房地产中介公司