大英县龙达汽车销售有限责任公司,办公室地址位于四川省的现代产业基地遂宁,大英县新城区天平街(福源美景7幢1楼5-7号),我公司主要提供销售:汽车。
联系方式
- 公司地址:
- 大英县新城区天平街(福源美景7幢1楼5-7号)
- 固定电话:
- (0825) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 何世明
- 邮政编码:
- 629000
- 地区编码:
- 510923
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 189****3822 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大英县龙达汽车销售有限责任公司 |
简称: | 龙达汽车销售 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售:汽车。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
营业执照号码: | 91510923MA62608J9R |
发证机关: | 大英县工商管理和质量监督局 |
核准日期: | 2016-07-15 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2016年07月15日 |
注册资本: | 200 万 (万元) |
所属分类: | 汽车、摩托车及零配件批发 » 大英县汽车、摩托车及零配件批发 |
所属城市: | 遂宁企业网 » 大英县 |
顺企编码: | 43801131 |
大英县龙达汽车销售有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
何世明 | 100% | 人民币200万元 |
大英县龙达汽车销售有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
分公司/分支机构备案 | 清算负责人:何世明 清算责任人:何世明 清算组成员:何世明 王先英 地址:大英县新城区天平街(福源美景7幢1楼5-7号) 电话:*** | / | 2016-09-29 |
清算组备案 | 清算负责人:何世明, 清算责任人:何世明, 清算组成员:何世明 王先英, 地址:大英县新城区天平街(福源美景7幢1楼5-7号), 电话:***** | / | 2016-09-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:***, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2017-06-12, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:射洪县 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:***, 认缴出资额:100, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-2-26, 出资比例:50%, 出资方式:货币, 住所:射洪县 | 2016-07-15 |
投资人变更 | / | 投资人类型:自然人股东, 姓名:王先英, [退出] 性别:2, 证件类型:居民身份证, 证件号码:, 认缴出资额:50, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2017-06-12, 出资比例:25%, 住所:***** | 2016-07-15 |
投资人变更 | / | 投资人类型:自然人股东, 姓名:李忠蓉, [退出] 性别:2, 证件类型:居民身份证, 证件号码:, 认缴出资额:50, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2017-06-12, 出资比例:25%, 住所:***** | 2016-07-15 |
市场主体类型变更 | 企业(机构)类型:1151 | 企业(机构)类型:1130 | 2016-07-15 |
投资人变更 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2017-06-12, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:***** | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:100, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-2-26, 出资比例:50%, 出资方式:货币, 住所:***** | 2016-07-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-15 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何世明;李忠蓉;王先英; | 何世明; | 2016-07-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-13 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何世明; | 何世明;李忠蓉;王先英; | 2016-05-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:***, 认缴出资额:100, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-2-26, 出资比例:50%, 出资方式:货币, 住所:射洪县 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:***, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-2-26, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:射洪县 | 2016-05-13 |
投资人变更 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:100, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-2-26, 出资比例:50%, 出资方式:货币, 住所:***** | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-2-26, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:***** | 2016-05-13 |
投资人变更 | 投资人类型:自然人股东, 姓名:王先英, [新增] 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:50, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2017-06-12, 出资比例:25%, 出资方式:货币, 住所:***** | / | 2016-05-13 |
市场主体类型变更 | 企业(机构)类型:1130 | 企业(机构)类型:1151 | 2016-05-13 |
投资人变更 | 投资人类型:自然人股东, 姓名:李忠蓉, [新增] 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:50, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2017-06-12, 出资比例:25%, 出资方式:货币, 住所:***** | / | 2016-05-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, [新增] 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:***, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-02-26, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:射洪县 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:谭龙, [退出] 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:***, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2015-8-24, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:大英县 | 2016-03-02 |
法定代表人变更 | 姓名:何世明,证件类型:居民身份证,证件号码:*** | 姓名:谭龙,证件类型:居民身份证,证件号码:*** | 2016-03-02 |
联络人员备案 | 姓名:何世明; 证件类型:中华人民共和国居民身份证; 证件号码:*****; 联络人联系电话:0825-8899111; 联络人移动电话:*****; 联络人电子邮件:*****; | 姓名:谭龙; 证件类型:中华人民共和国居民身份证; 证件号码:*****; 联络人联系电话:8899111; 联络人移动电话:*****; 联络人电子邮件:*****; | 2016-03-02 |
负责人变更 | 姓名:何世明,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 姓名:谭龙,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 2016-03-02 |
投资人变更 | 投资人类型:农民自然人, 姓名:何世明, [新增] 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2016-02-26, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:***** | 投资人类型:农民自然人, 姓名:谭龙, [退出] 性别:男性, 证件类型:居民身份证, 证件号码:*****, 认缴出资额:200, 认缴出资额币种:人民币, 认缴出资额日期:2015-8-24, 出资比例:100%, 出资方式:货币, 住所:***** | 2016-03-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:柯兴成,职务:监事,证件号码:***** [新增] | 姓名:王娇,职务:监事,证件号码:***** [退出] | 2016-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 谭龙 | 何世明 | 2016-03-02 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谭龙; | 何世明; | 2016-03-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:谭龙;职务:执行董事兼总经理|姓名:王娇;职务:监事| | 姓名:何世明;职务:执行董事兼总经理|姓名:柯兴成;职务:监事| | 2016-03-02 |
联络员备案 | 姓名:谭龙; 证件号码:*****; 联络人联系电话:8899111; 联络人移动电话:*****; 联络人电子邮件:*****; | 姓名:; 证件号码:; 联络人联系电话:; 联络人移动电话:; 联络人电子邮件:; | 2015-10-20 |
章程备案 | 姓名:李权;证件号码:*****;移动电话:*****;移动电话:8899111;电子邮件:*****; | 姓名:;证件号码:;移动电话:;移动电话:;电子邮件:; | 2015-10-20 |
财务负责人 | 姓名:李权; 证件号码:*****; 移动电话:*****; 移动电话:8899111; 电子邮件:*****; | 姓名:; 证件号码:; 移动电话:; 移动电话:; 电子邮件:; | 2015-10-20 |
章程备案 | 姓名:谭龙;证件号码:*****;联络人联系电话:8899111;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:*****; | 姓名:;证件号码:;联络人联系电话:;联络人移动电话:;联络人电子邮件:; | 2015-10-20 |
联络员备案 | 姓名:谭龙; 证件号码:*****; 联络人联系电话:8899111; 联络人移动电话:189****3822; 联络人电子邮件:*****; | 姓名:; 证件号码:; 联络人联系电话:; 联络人移动电话:; 联络人电子邮件:; | 2015-10-20 |
章程备案 | 姓名:李权;证件号码:*****;移动电话:152****5586;移动电话:8899111;电子邮件:*****; | 姓名:;证件号码:;移动电话:;移动电话:;电子邮件:; | 2015-10-20 |
本页是 [大英县龙达汽车销售有限责任公司] 在顺企网遂宁黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 阿坝汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 巴中汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 成都汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 达州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 德阳汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 甘孜汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 广安汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 广元汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 乐山汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 凉山汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 泸州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 眉山汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 绵阳汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 南充汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 内江汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 攀枝花汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 雅安汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 宜宾汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 自贡汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 资阳汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 上海汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 深圳汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 北京汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 广州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 东莞汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 佛山汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 杭州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 苏州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 重庆汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 温州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 无锡汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 天津汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 宁波汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 郑州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 石家庄汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 福州汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 中山汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 烟台汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 长沙汽车、摩托车及零配件批发黄页
- 金华汽车、摩托车及零配件批发黄页
相关汽车、摩托车及零配件批发