变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 李欠珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 姚建彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 姚鑫; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 | 姓名: 李欠珍; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 姚建彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 姚鑫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 | 2021-12-23 |
投资人变更 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 236( + 400% ); 百分比: 100 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 47.2; 百分比: 20
姓名: 姚鑫; 出资额: 188.8; 百分比: 80 [退出] | 2021-12-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-12-23 |
负责人变更 | 姚建彬 | 姚鑫 | 2021-12-23 |
负责人变更 | 姚鑫 | 姚建彬 | 2016-11-14 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:马志斌,
现联络员固定电话:****-*******,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:马志斌,
现财务负责人固定电话:****-*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:马志斌,
原联络员固定电话:***-*******,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:**********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2016-11-14 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省铜川市耀州区寺沟镇樊家沟),现生产经营地所在行政区划:(陕西省铜川市耀州区) | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 2016-11-14 |
投资者变更 | 姚鑫 [新增] | 姚建彬 [退出] | 2016-11-14 |
主要人员备案 | 姓名: 李欠珍; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 姚建彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 姚鑫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 | 姓名: 李欠珍; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 姚建彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 姚鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2016-11-14 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省铜川市耀州区寺沟镇樊家沟),现生产经营地所在行政区划:(陕西省铜川市耀州区) | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 2016-11-14 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:马志斌,
现联络员固定电话:****-*******,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:马志斌,
现财务负责人固定电话:****-*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:马志斌,
原联络员固定电话:***-*******,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:**********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2016-11-14 |
经营范围变更 | 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(危险化学品经营许可证有效期至2015年7月4日。) | 2016-11-14 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:马志斌;
电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码*********;
现财务负责人姓名:马志斌;
电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码********* | 原联络员姓名:马志斌;
电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:**********@qq.com;
证件号码*********;
原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
证件号码********* | 2016-11-14 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2016-11-14 |
董事备案 | 姓名: 李欠珍;证件号码*********; 职位: 经理
姓名: 姚建彬;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 姚鑫;证件号码*********; 职位: 执行董事 | 姓名: 李欠珍;证件号码*********; 职位: 经理
姓名: 姚建彬;证件号码*********; 职位: 执行董事
姓名: 姚鑫;证件号码*********; 职位: 监事 | 2016-11-14 |
出资日期变更 | 姓名: 姚建彬; 出资日期: 1992-09-02
姓名: 姚鑫; 出资日期: 1992-09-02 | 姓名: 姚建彬; 出资日期: 1992-09-02 | 2016-11-14 |
出资比例变更 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 47.2; 百分比: 20
姓名: 姚鑫; 出资额: 188.8; 百分比: 80 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 236; 百分比: 100 | 2016-11-14 |
出资方式变更 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 0; 出资形式: 货币
姓名: 姚鑫; 出资额: 0; 出资形式: 货币 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 0; 出资形式: 货币 | 2016-11-14 |
投资人变更 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 47.2( - 80% ); 百分比: 20
姓名: 姚鑫; 出资额: 188.8; 百分比: 80 [新增] | 姓名: 姚建彬; 出资额: 236; 百分比: 100 | 2016-11-14 |
营业期限变更 | 营业期限至: | 营业期限至: 2042-09-01 | 2016-11-14 |
一般经营项目变更 | - | 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(危险化学品经营许可证有效期至2010年7月1日。) | 2016-11-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-11-14 |
法定代表人变更 | 姚鑫 | 姚建彬 | 2016-11-14 |
住所变更 | 陕西省铜川市耀州区寺沟镇樊家沟 | 铜川市耀州区寺沟镇樊家沟 | 2016-11-14 |
一般经营项目变更 | | 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(危险化学品经营许可证有效期至2010年7月1日。) | 2016-11-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 47.2; 百分比: 20
姓名: 姚鑫; 出资额: 188.8; 百分比: 80 | 姓名: 姚建彬; 出资额: 236; 百分比: 100 | 2016-11-14 |
经营范围(业务范围)变更 | 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(危险化学品经营许可证有效期至2015年7月4日。) | 2016-11-14 |
经营范围变更 | 经营范围: 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(危险化学品经营许可证有效期至2015年7月4日。)行业代码: 2500 | 经营范围: 石油液化气供应、石油液化气设施供应。(危险化学品经营许可证有效期至2010年7月1日。)行业代码: 2500 | 2011-06-08 |
名称变更 | 铜川东永新能源科技有限公司 | 陕西东永液化石油气有限公司 | 2010-05-27 |
法定代表人变更 | 姚建彬 | 成树龙 | 2010-05-25 |
注册资本变更 | 236( + 136% ) | 100 | 2010-05-25 |
投资人变更 | 企业名称: 姚建彬; 出资额: 236; 百分比: 100; 法人性质: [新增] | 企业名称: 香港东永发展有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100; 法人性质: [退出] | 2010-05-25 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2010-05-25 |
实收资本变更 | 236( + 136% ) | 100 | 2010-05-25 |
分支机构变更 | 注册号:
企业名称:
法定代表人: 耀州区寺沟镇樊家沟
住所: 陕西东永液化石油气有限公司耀县分公司
核准日期: 刘红军
登记机关: 铜川市工商行政管理局 | 注册号:
企业名称:
法定代表人: 耀州区寺沟镇樊家沟
住所: 陕西东永液化石油气有限公司耀县分公司
核准日期: 刘红军
登记机关: 铜川市工商行政管理局 | 2009-09-28 |
住所变更 | 铜川市耀州区寺沟镇樊家沟 | 西安市南二环东段开元新村*号楼*单元***号 | 2009-09-28 |