铁岭青年旅行社有限公司,办公室地址位于新兴的煤电能源之城---铁岭,铁岭市银州区新华街20号,我旅行社主要提供国内旅游业务、入境旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 铁岭青年旅行社有限公司 |
简称: | 青年旅行社 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 国内旅游业务、入境旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 9121120055536238XM |
发证机关: | 铁岭市银州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-15 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2010年05月14日 |
注册资本: | 30 万人民币 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 » 银州区旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 铁岭企业网 » 银州区 |
顺企编码: | 44667853 |
铁岭青年旅行社有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
纪萃 | 95% | 人民币28.5万元 |
刘家巍 | 5% | 人民币1.5万元 |
铁岭青年旅行社有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 国内旅游业务、入境旅游业务;旅游咨询服务;旅游项目策划、市场分析调查服务。 | 国内旅游业务、入境旅游业务 | 2019-05-23 |
地址变更 | 辽宁省铁岭市银州区工人街28委市建筑中等职业专业技术学校教学综合楼南 | 铁岭市银州区新华街20号 | 2017-05-11 |
地址变更 | 辽宁省铁岭市银州区工人街28委市建筑中等职业专业技术学校教学综合楼南 | 铁岭市银州区新华街20号 | 2017-05-10 |
投资人变更 | 1纪萃;2刘家巍; | 1高继钢;2赵英; | 2015-01-12 |
负责人变更 | 纪萃 | 高继钢 | 2015-01-12 |
投资人信息变更 | 1纪萃;2刘家巍; | 1高继钢;2赵英; | 2015-01-12 |
高级管理人员备案 | 纪萃执行董事兼总经理 [新增] 刘家巍监事 [新增] | 韩兴钢监事 [退出] 高继钢经理 [退出] 高继钢执行董事 [退出] | 2015-01-12 |
投资人变更 | 纪萃; [新增] 刘家巍; [新增] | 高继钢; [退出] 赵英; [退出] | 2015-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1纪萃执行董事兼总经理;2刘家巍监事; | 1韩兴钢监事;2高继钢经理;3高继钢执行董事; | 2015-01-12 |
高级管理人员备案 | 1纪萃执行董事兼总经理;2刘家巍监事; | 1韩兴钢监事;2高继钢经理;3高继钢执行董事; | 2015-01-11 |
投资人变更 | 1纪萃;2刘家巍; | 1高继钢;2赵英; | 2015-01-11 |
投资人信息变更 | 1高继钢;2赵英; | 1高继钢; | 2014-02-20 |
投资人变更 | 1高继钢;2赵英; | 1高继钢; | 2014-02-20 |
投资人变更 | 高继钢; 赵英; [新增] | 高继钢; | 2014-02-20 |
高级管理人员备案 | 韩兴钢监事 高继钢经理 高继钢执行董事 | 韩兴钢监事 高继钢经理 高继钢执行董事 | 2014-02-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-02-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1韩兴钢监事;2高继钢经理;3高继钢执行董事; | 1韩兴钢监事;2高继钢经理;3高继钢执行董事; | 2014-02-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1韩兴钢监事;2高继钢经理;3高继钢执行董事; | 1高扬监事;2孙宝财经理;3孙宝财执行董事; | 2011-11-07 |
高级管理人员备案 | 韩兴钢监事 [新增] 高继钢经理 [新增] 高继钢执行董事 [新增] | 高扬监事 [退出] 孙宝财经理 [退出] 孙宝财执行董事 [退出] | 2011-11-07 |
负责人变更 | 高继钢 | 孙宝财 | 2011-11-07 |
投资人变更 | 1高继钢; | 1铁岭市教育局生产教育办公室; | 2011-11-07 |
投资人信息变更 | 1高继钢; | 1铁岭市教育局生产教育办公室; | 2011-11-07 |
投资人变更 | 高继钢; [新增] | 铁岭市教育局生产教育办公室; [退出] | 2011-11-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2011-11-07 |
铁岭青年旅行社有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
纪萃 | 执行董事兼总经理 |
刘家巍 | 监事 |
本页是 [铁岭青年旅行社有限公司] 在顺企网铁岭黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家旅行社, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家旅行社,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关旅行社、旅游公司公司