变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 法定代表人:钟安敏;
总经理:钟安敏;
董事长:钟安敏;
监事:王兴美; | 董事长:郑学斌;
法定代表人:郑学斌;
监事:王兴美;
总经理:郑学斌; | 2016-10-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:钟安敏 [新增]
执行董事:钟安敏 [新增]
监事:王兴美 | 执行董事:郑学斌 [退出]
总经理:郑学斌 [退出]
监事:王兴美 | 2016-10-21 |
高管人员 | 钟安敏(总经理) [新增] | 郑学斌(总经理) [退出] | 2016-10-21 |
董事长或执行董事成员 | 钟安敏(执行董事) [新增] | 郑学斌(执行董事) [退出] | 2016-10-21 |
高管人员 | 钟安敏(执行(常务)董事) [新增]
王兴美(监事)
钟安敏(总经理) [新增] | 郑学斌(执行(常务)董事) [退出]
郑学斌(总经理) [退出]
王兴美(监事) | 2016-10-21 |
董事成员 | 钟安敏(执行(常务)董事) [新增]
王兴美(监事)
钟安敏(总经理) [新增] | 郑学斌(执行(常务)董事) [退出]
郑学斌(总经理) [退出]
王兴美(监事) | 2016-10-21 |
董事成员 | 钟安敏(执行(常务)董事) 王兴美(监事) 钟安敏(总经理) | 郑学斌(执行(常务)董事) 郑学斌(总经理) 王兴美(监事) | 2016-10-21 |
法定代表人(负责人) | 钟安敏 | 郑学斌 | 2016-10-21 |
高管人员 | 钟安敏(执行(常务)董事) 王兴美(监事) 钟安敏(总经理) | 郑学斌(执行(常务)董事) 郑学斌(总经理) 王兴美(监事) | 2016-10-21 |
一照一码升级 | | | 2016-03-24 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-03-24 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2016-03-24 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2016-03-24 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2016-03-24 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和安工业区厂房2栋第四层南 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和安工业区厂房2栋第四层东 | 2016-03-24 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-03-24 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-24 |
负责人变更 | 董事长:郑学斌;
股东:郑学斌;
法定代表人:郑学斌;
监事:王兴美;
总经理:郑学斌; | 股东:王兴美;
法定代表人:王丽娟;
总经理:王丽娟;
监事:王兴美;
董事长:王丽娟;
股东:王丽娟; | 2015-10-21 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2015-10-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:郑学斌 [新增]
总经理:郑学斌 [新增]
监事:王兴美 | 监事:王兴美
执行董事:王丽娟 [退出]
总经理:王丽娟 [退出] | 2015-10-21 |
投资人变更 | 股东名称:郑学斌、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王丽娟、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:王兴美、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2015-10-21 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-10-21 |
高管人员 | 郑学斌(总经理) [新增] | 王丽娟(总经理) [退出] | 2015-10-21 |
投资人变更 | 名称:郑学斌,出资额:200,出资比例:100 [新增] | 名称:王兴美,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:王丽娟,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2015-10-21 |
注册资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2015-10-21 |
董事长或执行董事成员 | 郑学斌(执行董事) [新增] | 王丽娟(执行董事) [退出] | 2015-10-21 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2015-10-21 |
股东 | 郑学斌 200(万元) 100% [新增] | 王兴美 25(万元) 50% [退出]
王丽娟 25(万元) 50% [退出] | 2015-10-21 |
股权 | 郑学斌 200(万元) 100% [新增] | 王兴美 25(万元) 50% [退出]
王丽娟 25(万元) 50% [退出] | 2015-10-21 |
注册资本 | 人民币200 万元( + 300% ) | 人民币50 万元 | 2015-10-21 |
法定代表人 | 郑学斌 | 王丽娟 | 2015-10-21 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和安工业区厂房2栋第四层东 | 深圳市龙华新区观澜街道观城社区新岭工业园C栋二楼 | 2015-10-21 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2015-10-21 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2015-10-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-10-21 |
注册资本 | 人民币200 万元 | 人民币50 万元 | 2015-10-21 |
股权 | 郑学斌 200(万元) 100% | 王兴美 25(万元) 50% 王丽娟 25(万元) 50% | 2015-10-21 |
股东(投资人) | 郑学斌 200(万元) 100% | 王兴美 25(万元) 50% 王丽娟 25(万元) 50% | 2015-10-21 |
高管人员 | 郑学斌(执行(常务)董事) 郑学斌(总经理) 王兴美(监事) | 王丽娟(执行(常务)董事) 王丽娟(总经理) 王兴美(监事) | 2015-10-21 |
经营范围 | 保护板、线路板、充电器、电源适配器、耳机、点读机及主板、电脑周边产品、电子产品、元器件的技术开发与销售 ;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^保护板、线路板、充电器、电源适配器、耳机、点读机及主板、电脑周边产品、电子产品、元器件的生产。 | 电子产品、五金制品的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2015-10-21 |
董事成员 | 郑学斌(执行(常务)董事) 郑学斌(总经理) 王兴美(监事) | 王丽娟(执行(常务)董事) 王丽娟(总经理) 王兴美(监事) | 2015-10-21 |
董事成员 | 郑学斌(执行(常务)董事) [新增]
郑学斌(总经理) [新增]
王兴美(监事) | 王丽娟(执行(常务)董事) [退出]
王丽娟(总经理) [退出]
王兴美(监事) | 2015-10-21 |
高管人员 | 郑学斌(执行(常务)董事) [新增]
郑学斌(总经理) [新增]
王兴美(监事) | 王丽娟(执行(常务)董事) [退出]
王丽娟(总经理) [退出]
王兴美(监事) | 2015-10-21 |
一照一码升级 | | | 2015-09-24 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道观城社区新岭工业园C栋二楼 | 深圳市龙华新区观澜街道观城社区横坑河东工业区59号202 | 2015-09-24 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2015-09-24 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-24 |