变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 李巍;
梁栋;
高业会; [新增] | 李巍;
梁栋; | 2018-10-31 |
期限变更 | - | 2020-11-23 | 2018-10-31 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2018-10-31 |
投资人变更 | 李巍出资期次:1本期认缴出资额:9.375000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23,
梁栋出资期次:1本期认缴出资额:40.625000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23 | 王颖出资期次:1本期认缴出资额:9.375000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23,
梁栋出资期次:1本期认缴出资额:9.375000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23,
朱益民出资期次:1本期认缴出资额:31.250000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23 | 2013-04-22 |
负责人变更 | 梁栋 | 朱益民 | 2013-04-22 |
投资人变更 | 梁栋出资期次:1本期实缴出资额:40.625000出资方式:货币出资日期:2010-11-23,
李巍出资期次:1本期实缴出资额:9.375000出资方式:货币出资日期:2010-11-23 | 梁栋出资期次:1本期实缴出资额:9.375000出资方式:货币出资日期:2010-11-23,
王颖出资期次:1本期实缴出资额:9.375000出资方式:货币出资日期:2010-11-23,
朱益民出资期次:1本期实缴出资额:31.250000出资方式:货币出资日期:2010-11-23 | 2013-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.李巍 认缴出资额: 9.375000 实缴出资额: 9.375000,2.梁栋 认缴出资额: 40.625000 实缴出资额: 40.625000 | 1.王颖 认缴出资额: 9.375000 实缴出资额: 9.375000,2.梁栋 认缴出资额: 9.375000 实缴出资额: 9.375000,3.朱益民 认缴出资额: 31.250000 实缴出资额: 31.250000 | 2013-04-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.李巍 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.梁栋 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.梁栋 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.王颖 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.梁栋 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.朱益民 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2013-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.梁栋 出资期次: 1 本期实缴出资额: 40.625000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23,2.李巍 出资期次: 1 本期实缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23 | 1.梁栋 出资期次: 1 本期实缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23,2.王颖 出资期次: 1 本期实缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23,3.朱益民 出资期次: 1 本期实缴出资额: 31.250000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23 | 2013-04-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连经济技术开发区东北七街10栋-1-4号 | 大连经济技术开发区保灵街3-1号-B | 2013-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.李巍 出资期次: 1 本期认缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23,2.梁栋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 40.625000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23 | 1.王颖 出资期次: 1 本期认缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23,2.梁栋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23,3.朱益民 出资期次: 1 本期认缴出资额: 31.250000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23 | 2013-04-22 |
高级管理人员备案 | 李巍职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
梁栋职务:经理法定代表人标志:否,
梁栋职务:执行董事法定代表人标志:是 | 王颖职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
梁栋职务:经理法定代表人标志:否,
朱益民职务:执行董事法定代表人标志:是 [退出] | 2013-04-22 |
投资人变更 | 李巍认缴出资额:9.375000实缴出资额:9.375000,
梁栋认缴出资额:40.625000实缴出资额:40.625000 | 王颖认缴出资额:9.375000实缴出资额:9.375000,
梁栋认缴出资额:9.375000实缴出资额:9.375000,
朱益民认缴出资额:31.250000实缴出资额:31.250000 | 2013-04-22 |
投资人变更 | 朱益民认缴出资额:31.250000实缴出资额:31.250000,
梁栋认缴出资额:9.375000实缴出资额:9.375000,
王颖认缴出资额:9.375000实缴出资额:9.375000 | 肖华认缴出资额:40实缴出资额:40,
李琢琳认缴出资额:10实缴出资额:10 | 2011-12-20 |
负责人变更 | 朱益民 | 肖华 | 2011-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.王颖 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.梁栋 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.朱益民 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.肖华 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.刘莉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.李琢琳 职务: 经理 法定代表人标志: 否 | 2011-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.朱益民 出资期次: 1 本期实缴出资额: 31.250000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23,2.梁栋 出资期次: 1 本期实缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23,3.王颖 出资期次: 1 本期实缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23 | 1.李琢琳 出资期次: 1 本期实缴出资额: 10 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23,2.肖华 出资期次: 1 本期实缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资日期: 2010-11-23 | 2011-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.朱益民 出资期次: 1 本期认缴出资额: 31.250000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23,2.梁栋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23,3.王颖 出资期次: 1 本期认缴出资额: 9.375000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23 | 1.李琢琳 出资期次: 1 本期认缴出资额: 10 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23,2.肖华 出资期次: 1 本期认缴出资额: 40 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-23 | 2011-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.朱益民 认缴出资额: 31.250000 实缴出资额: 31.250000,2.梁栋 认缴出资额: 9.375000 实缴出资额: 9.375000,3.王颖 认缴出资额: 9.375000 实缴出资额: 9.375000 | 1.肖华 认缴出资额: 40 实缴出资额: 40,2.李琢琳 认缴出资额: 10 实缴出资额: 10 | 2011-12-20 |
投资人变更 | 朱益民出资期次:1本期认缴出资额:31.250000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23,
梁栋出资期次:1本期认缴出资额:9.375000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23,
王颖出资期次:1本期认缴出资额:9.375000出资方式:货币出资时间至:2010-11-23 | 李琢琳出资期次:1本期认缴出资额:10出资方式:货币出资时间至:2010-11-23,
肖华出资期次:1本期认缴出资额:40出资方式:货币出资时间至:2010-11-23 | 2011-12-20 |
投资人变更 | 朱益民出资期次:1本期实缴出资额:31.250000出资方式:货币出资日期:2010-11-23,
梁栋出资期次:1本期实缴出资额:9.375000出资方式:货币出资日期:2010-11-23,
王颖出资期次:1本期实缴出资额:9.375000出资方式:货币出资日期:2010-11-23 | 李琢琳出资期次:1本期实缴出资额:10出资方式:货币出资日期:2010-11-23,
肖华出资期次:1本期实缴出资额:40出资方式:货币出资日期:2010-11-23 | 2011-12-20 |
高级管理人员备案 | 王颖职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
梁栋职务:经理法定代表人标志:否, [新增]
朱益民职务:执行董事法定代表人标志:是 [新增] | 肖华职务:执行董事法定代表人标志:是, [退出]
刘莉职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
李琢琳职务:经理法定代表人标志:否 [退出] | 2011-12-20 |