深圳市康泰来有害生物防治有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸村1400345号204,我公司主要提供害虫防治、白蚁防治、灭黄蚁、红火蚁;防蚊闸上门安装;物业管理、清洁服务;园林绿化、有害生物防治信息咨询。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市康泰来有害生物防治有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴霞 | 70% | 人民币700万元 |
练远忠 | 30% | 人民币300万元 |
深圳市康泰来有害生物防治有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 练远忠(监事),吴霞(总经理),吴霞(执行董事) | 文陆和(执行董事),文志坚(监事),文陆和(总经理) | 2021-03-12 |
监事信息 | 练远忠(监事), [新增] 吴霞(总经理), [新增] 吴霞(执行董事) [新增] | 文陆和(执行董事), [退出] 文志坚(监事), [退出] 文陆和(总经理) [退出] | 2021-03-12 |
章程修正案 | - | - | 2021-03-12 |
董事长或执行董事成员 | 练远忠(监事), [新增] 吴霞(总经理), [新增] 吴霞(执行董事) [新增] | 文陆和(执行董事), [退出] 文志坚(监事), [退出] 文陆和(总经理) [退出] | 2021-03-12 |
总经理 | 练远忠(监事), [新增] 吴霞(总经理), [新增] 吴霞(执行董事) [新增] | 文陆和(执行董事), [退出] 文志坚(监事), [退出] 文陆和(总经理) [退出] | 2021-03-12 |
指定联系人 | 吴霞 | 文陆和 | 2021-03-12 |
负责人 | 吴霞 | 文陆和 | 2021-03-12 |
股权和公证书 | - | - | 2021-03-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-08 | 2020-06-05 | 2021-03-12 |
投资人 | 吴霞 700(万元)70%练远忠 300(万元)30% | 文志坚 700(万元)70%文陆和 300(万元)30% | 2021-03-12 |
地址 | 深圳市宝安区松岗街道松岗社区北边碑工业区松柏路29号102C及201C | 深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸村1400345201、202、203、204 | 2021-03-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-05 | 2018-08-21 | 2020-06-09 |
升级换照 | - | - | 2020-06-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-09 |
一般经营项目 | 除“四害”消杀服务及消杀用品的销售;白蚁防治;黄蚁、红火蚁及其他有害生物的防控服务;“四防”设施的销售及安装;园林、森林病虫害防治;清洁服务;物业管理;园林绿化;消毒服务;有害生物防治信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 害虫防治、白蚁防治、灭黄蚁、红火蚁;防蚊闸上门安装;物业管理、清洁服务;园林绿化、有害生物防治信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 2020-06-09 |
地址 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸村1400345201、202、203、204 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸村1400345号204 | 2020-06-09 |
指定联系人 | 文陆和 300(万元)30% 文志坚 700(万元)70% | 文陆和 15(万元)30% 文志坚 35(万元)70% | 2018-08-24 |
指定联系人 | 文志坚(监事), 文陆和(总经理), 文陆和(执行董事) | 文陆和(监事), 钟世村(执行董事), 钟世村(总经理) | 2018-08-24 |
指定联系人 | 文陆和 | - | 2018-08-24 |
注册资本 | 1000 人民币( + 1900% ) | 50 人民币 | 2018-08-24 |
期限 | 永续经营 | 自2009-08-07至2019-08-07 | 2018-08-24 |
成员 | 文志坚(监事),文陆和(总经理),文陆和(执行董事) | 文陆和(监事),钟世村(执行董事),钟世村(总经理) | 2018-08-24 |
投资人 | 文志坚 700(万元)70% 文陆和 300(万元)30% | 文志坚 35(万元)70% 文陆和 15(万元)30% | 2018-08-24 |
负责人 | 文陆和 | 钟世村 | 2018-08-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:文陆和 [新增] 监事:文志坚 [新增] 总经理:文陆和 [新增] | 监事:文陆和 [退出] 执行董事:钟世村 [退出] 总经理:钟世村 [退出] | 2018-08-24 |
投资人变更 | 股东名称:文志坚、出资额:700( + 1900% )、出资比例:70; 股东名称:文陆和、出资额:300( + 1900% )、出资比例:30; | 股东名称:文志坚、出资额:35、出资比例:70; 股东名称:文陆和、出资额:15、出资比例:30; | 2018-08-24 |
负责人变更 | 总经理:文陆和; 股东:; 法定代表人:文陆和; 董事长:文陆和; 股东:; 监事:文志坚; 工商联络员:文陆和; | 法定代表人:钟世村; 股东:文陆和; 股东:文志坚; 董事长:钟世村; 总经理:钟世村; 工商联络员:; 监事:文陆和; | 2018-08-24 |
章程备案 | 2018-08-21 | 1900-01-01 | 2018-08-24 |
期限变更 | 2009-08-07,, | 2009-08-07,2019-08-07,10 | 2018-08-24 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2018-08-24 |
成员 | 钟世村 | 文志坚 | 2016-05-10 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2016-05-10 |
成员 | 钟世村(总经理),文陆和(监事),钟世村(执行董事) | 文陆和(监事),文志坚(执行董事),文志坚(总经理) | 2016-05-10 |
负责人 | 钟世村 | 文志坚 | 2016-05-10 |
负责人变更 | 监事:文陆和; 法定代表人:钟世村; 总经理:钟世村; 董事长:钟世村; | 法定代表人:文志坚; 监事:文陆和; 董事长:文志坚; 总经理:文志坚; | 2016-05-10 |
高级管理人员备案 | 监事:文陆和 总经理:钟世村 [新增] 执行董事:钟世村 [新增] | 总经理:文志坚 [退出] 监事:文陆和 执行董事:文志坚 [退出] | 2016-05-10 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2016-05-10 |
董事长或执行董事成员 | 钟世村(执行董事) [新增] | 文志坚(执行董事) [退出] | 2016-05-10 |
高管人员 | 钟世村(总经理) [新增] | 文志坚(总经理) [退出] | 2016-05-10 |
董事成员 | 钟世村(总经理) [新增] 文陆和(监事) 钟世村(执行(常务)董事) [新增] | 文志坚(执行(常务)董事) [退出] 文志坚(总经理) [退出] 文陆和(监事) | 2016-05-10 |
高管人员 | 钟世村(总经理) [新增] 文陆和(监事) 钟世村(执行(常务)董事) [新增] | 文志坚(执行(常务)董事) [退出] 文志坚(总经理) [退出] 文陆和(监事) | 2016-05-10 |
住所 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸村1400345号204 | 深圳市宝安区松岗街道溪头社区东一巷十四号C201(办公场所) | 2016-05-10 |
联系电话 | - | - | 2016-05-10 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-10 |
一照一码升级 | 2016-05-10 | ||
联系电话 | 2016-05-10 | ||
法定代表人(负责人) | 钟世村 | 文志坚 | 2016-05-10 |
高管人员 | 钟世村(总经理) 文陆和(监事) 钟世村(执行(常务)董事) | 文志坚(执行(常务)董事) 文志坚(总经理) 文陆和(监事) | 2016-05-10 |
董事成员 | 钟世村(总经理) 文陆和(监事) 钟世村(执行(常务)董事) | 文志坚(执行(常务)董事) 文志坚(总经理) 文陆和(监事) | 2016-05-10 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区松岗街道溪头社区东一巷十四号C201(办公场所) | 深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸15号1楼101(办公场所) | 2012-12-06 |
股权 | 文陆和(监事), [新增] 文志坚(执行董事), [新增] 文志坚(总经理) [新增] | 钟世村(监事), [退出] 林文辉(总经理), [退出] 林文辉(执行董事) [退出] | 2012-05-02 |
负责人变更 | - | - | 2012-05-02 |
其他事项备案 | - | - | 2012-05-02 |
股权 | 文志坚 [新增] | 林文辉 [退出] | 2012-05-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-05-02 |
股权 | 文陆和 15(万元)30% [新增] 文志坚 35(万元)70% [新增] | 林文辉 35(万元)70% [退出] 钟世村 15(万元)30% [退出] | 2012-05-02 |
成员 | 文陆和(监事),文志坚(执行董事),文志坚(总经理) | 钟世村(监事),林文辉(总经理),林文辉(执行董事) | 2012-05-02 |
投资人 | 文陆和 15(万元)30% 文志坚 35(万元)70% | 林文辉 35(万元)70% 钟世村 15(万元)30% | 2012-05-02 |
负责人 | 文志坚 | 林文辉 | 2012-05-02 |
投资人变更 | 名称:文陆和,出资额:15,出资比例:30 [新增] 名称:文志坚,出资额:35,出资比例:70 [新增] | 名称:林文辉,出资额:35,出资比例:70 [退出] 名称:钟世村,出资额:15,出资比例:30 [退出] | 2012-05-02 |
董事长或执行董事成员 | 文志坚(执行董事) [新增] | 林文辉(执行董事) [退出] | 2012-05-02 |
监事信息 | 文陆和(监事) [新增] | 钟世村(监事) [退出] | 2012-05-02 |
高管人员 | 文志坚(总经理) [新增] | 林文辉(总经理) [退出] | 2012-05-02 |
股权 | 钟世村(监事), [新增] 林文辉(总经理), 林文辉(执行董事) | 林文辉(执行董事), 林文辉(总经理), 文志坚(监事) [退出] | 2011-12-28 |
其他事项备案 | - | - | 2011-12-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-12-28 |
股权 | 林文辉 35( + 75% )(万元)70% 钟世村 15(万元)30% [新增] | 文志坚 15(万元)30% [退出] 林文辉 20(万元)40% 何奕 15(万元)30% [退出] | 2011-12-28 |
成员 | 钟世村(监事),林文辉(总经理),林文辉(执行董事) | 林文辉(执行董事),林文辉(总经理),文志坚(监事) | 2011-12-28 |
投资人 | 林文辉 35(万元)70% 钟世村 15(万元)30% | 文志坚 15(万元)30% 林文辉 20(万元)40% 何奕 15(万元)30% | 2011-12-28 |
名称变更 | 深圳市康泰来有害生物防治有限公司 | 深圳市康泰来物业管理有限公司 | 2011-12-28 |
经营范围变更 | 害虫防治、白蚁防治、灭黄蚁、红火蚁;防蚊闸上门安装;物业管理、清洁服务;园林绿化、有害生物防治信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 物业管理、清洁服务;害虫防治、白蚁防治、灭黄蚁、红火蚁;防蚊闸上门安装;园林绿化、有害生物防治信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 2011-12-28 |
监事信息 | 钟世村(监事) [新增] | 文志坚(监事) [退出] | 2011-12-28 |
投资人变更 | 名称:林文辉,出资额:35( + 75% ),出资比例:70 名称:钟世村,出资额:15,出资比例:30 [新增] | 名称:何奕,出资额:15,出资比例:30 [退出] 名称:文志坚,出资额:15,出资比例:30 [退出] 名称:林文辉,出资额:20,出资比例:40 | 2011-12-28 |
其他事项备案 | 2019-08-07 | 2010-12-31 | 2011-01-05 |
证照有效期限 | 2019-08-07 | 2010-12-31 | 2011-01-05 |
期限变更 | 2009-08-07,2019-08-07 | 2009-08-07,2010-09-07 | 2010-10-13 |
其他事项备案 | 2010-12-31 | 2010-09-07 | 2010-10-13 |
期限 | 自2009-08-07至2019-08-07 | 自2009-08-07至2010-09-07 | 2010-10-13 |
期限变更 | 从2009-08-07至2019-08-07 | 从2009-08-07至2010-09-07 | 2010-10-13 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2010-09-07 | 2010-10-13 |
经营范围变更 | 物业管理、清洁服务;害虫防治、白蚁防治、灭黄蚁、红火蚁;防蚊闸上门安装;园林绿化、有害生物防治信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 物业管理、清洁服务、“四害”消杀。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 2010-10-13 |
深圳市康泰来有害生物防治有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
文陆和 | 监事 |
钟世村 | 执行(常务)董事 |
钟世村 | 总经理 |
本页是 [深圳市康泰来有害生物防治有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。